EP3499249 - COMPOSANT ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 17.07.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 17.05.2019 | Dernier événement Tooltip | 17.07.2020 | Demande réputée retirée | publié le 19.08.2020 [2020/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome Kariya-shi Aichi-ken 448-8650 / JP | [2019/25] | Inventeur(s) | 01 /
MITSUBAYASHI, Noriaki c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN, 448-8650 / JP | 02 /
ISHIDA, Hisaki c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN, 448-8650 / JP | 03 /
FUJITA, Noriaki c/o Intellectual Property Department AISIN SEIKI KABUSHIKI KAISHA 1, Asahi-machi, 2-chome KARIYA-SHI, AICHI-KEN, 448-8650 / JP | [2019/25] | Mandataire(s) | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2019/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18212166.5 | 13.12.2018 | [2019/25] | Numéro de priorité, date | JP20170239954 | 14.12.2017 Format original publié: JP 2017239954 | [2019/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3499249 | Date: | 19.06.2019 | Langue: | EN | [2019/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.2019 | Classification | IPC: | G01R15/20 | [2019/25] | CPC: |
G01R15/202 (EP,CN);
G01R19/0092 (CN);
G01R15/207 (EP);
H05K2201/09063 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | ELEKTRONISCHE KOMPONENTE | [2019/25] | Anglais: | ELECTRONIC COMPONENT | [2019/25] | Français: | COMPOSANT ÉLECTRONIQUE | [2019/25] | Procédure dexamen | 20.12.2019 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2020/34] | 28.01.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2020/34] |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XA]DE3545074 (OTTO MAIER VERLAG GMBH [DE]); | [XA]EP0867725 (NANA ELECTRONICS CO LTD [JP]) | par le demandeur | JP2013024851 | JP2014139556 | JP2016031304 |