EP3667256 - DISPOSITIF ET PROCÉDÉ PERMETTANT D'EFFECTUER DES MESURES ULTRASONIQUES DE PROPRIÉTÉS DE FLUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 14.05.2021 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 15.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 14.05.2021 | Demande réputée retirée | publié le 16.06.2021 [2021/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [2020/25] | Inventeur(s) | 01 /
VAN GROENESTIJN, Gert-Jan Adriaan c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 02 /
VAN NEER, Paul Louis Maria Joseph c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 03 /
WIERINGA, Fokko Pieter c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 04 /
VOLKER, Arno Willem Frederik c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | 05 /
CHENG, Lun Kai c/o TNO IP & Contracting Anna van Buerenplein 1 2595 DA 's-Gravenhage / NL | [2020/25] | Mandataire(s) | V.O. P.O. Box 87930 Carnegieplein 5 2508 DH Den Haag / NL | [2020/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18212682.1 | 14.12.2018 | [2020/25] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3667256 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 28.06.2019 | Classification | IPC: | G01F1/66 | [2020/25] | CPC: |
G01F1/661 (EP,US);
G01F1/662 (US);
G01F1/667 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR DURCHFÜHRUNG VON ULTRASCHALLMESSUNGEN VON FLÜSSIGKEITSEIGENSCHAFTEN | [2020/25] | Anglais: | DEVICE AND METHOD FOR PERFORMING ULTRASONIC MEASUREMENTS OF FLUID PROPERTIES | [2020/25] | Français: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ PERMETTANT D'EFFECTUER DES MESURES ULTRASONIQUES DE PROPRIÉTÉS DE FLUIDE | [2020/25] | Procédure dexamen | 18.12.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/24] | 26.01.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/24] | Taxes payées | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.12.2020 | 03   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [Y]US6644128 (BYATT ANTHONY [CH], et al) [Y] 3-5,12-14,16-18 * figure 1 *; | [XY]US2016298445 (AL-KHALIFA MOHAMMED [SA], et al) [X] 1,2,6-11 * figures 1,2 * [Y] 3-5,12-18; | [Y] - XIAOLONG DONG ET AL, "Multipoint fiber-optic laser-ultrasound generation along a fiber based on the core-offset splicing of fibers", PHOTONICS RESEARCH, (20170614), vol. 5, no. 4, doi:10.1364/PRJ.5.000287, page 287, XP055593751 [Y] 3,4,12,13,15-18 * figures 1(a),1(b),3(a) * * 1st paragraph of section 2 (Working Principle and Fab rication); page 288, column 1 * DOI: http://dx.doi.org/10.1364/PRJ.5.000287 |