EP3670048 - OUTIL DE FRAISAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.12.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.12.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 22.05.2020 | Dernier événement Tooltip | 29.12.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | [2020/26] | Inventeur(s) | 01 /
WALCHER, Rainer CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | 02 /
WALCHER, Jochen CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | 03 /
WALCHER, Matthias CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | 04 /
RAPP, Oliver CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG c/o CERATIZIT Balzheim GmbH & Co. KG Carl-Otto-Weg 21 88481 Balzheim / DE | [2020/26] | Mandataire(s) | Ciesla, Dirk, et al Plansee Group Service GmbH IP Department Metallwerk-Plansee-Strasse 71 6600 Reutte / AT | [2020/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18215354.4 | 21.12.2018 | [2020/26] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3670048 | Date: | 24.06.2020 | Langue: | DE | [2020/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.06.2019 | Classification | IPC: | B23C5/10 | [2020/26] | CPC: |
B23C5/10 (EP);
B23C2210/40 (EP);
B23C2210/405 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/03] |
Précédent [2020/26] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FRÄSWERKZEUG | [2020/26] | Anglais: | MILLING TOOL | [2020/26] | Français: | OUTIL DE FRAISAGE | [2020/26] | Procédure dexamen | 16.12.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 16.12.2020 | Requête en examen déposée [2021/03] | 16.12.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.12.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.12.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.12.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 28.12.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]SU631271 (FEDOTOV GENNADIJ M [SU], et al) [A] 1 * figure - *; | [A]US6742968 (VOLOKH VLADIMIR [IL]) [A] 6-9 * column 4; figure 3 *; | [XAI]US2014119844 (OSAWA JIRO [JP], et al) [X] 1-5,10,11 * the whole document * * paragraph [0031] * * paragraph [0048] * * paragraph [0045] * * paragraph [0058] * [A] 6-9 [I] 12; | [X]EP2929966 (FRAISA SA [CH]) [X] 1-3,10,11* paragraph [0062] *; | [X]US2017028482 (BOULAKHOV SERGEI VLADIMIR [IL], et al) [X] 1 * figure - * | par le demandeur | AT14275U |