EP3591433 - UNITÉ DE COMMUNICATION, CIRCUITS INTÉGRÉS ET PROCÉDÉ DE SYNCHRONISATION D'HORLOGE ET DE DONNÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.04.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.03.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 26.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.07.2020 | ||
Précédent | La demande a été publiée Statut actualisé le 06.12.2019 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): GB, IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés NXP USA, Inc. 6501 William Cannon Drive West Austin TX 78735 / US | [2020/02] | Inventeur(s) | 01 /
DOARE, Olivier NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 02 /
SALLE, Didier NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 03 /
PAVAO MOREIRA, Cristian NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 04 /
ORLANDO, Julien NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 05 /
VIGIER, Jean-Stephane NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | 06 /
BARRILADO GONZALEZ, Andres NXP Semiconductors BP 72329 134 avenue de General Eisenhower 31023 Toulouse cedex 1 / FR | [2020/02] | Mandataire(s) | Schmütz, Christian Klaus Johannes NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Beiersdorfstr. 12 22529 Hamburg / DE | [N/P] |
Précédent [2023/24] | Schmütz, Christian Klaus Johannes NXP Semiconductors Germany GmbH Intellectual Property Group Troplowitzstraße 20 22529 Hamburg / DE | ||
Précédent [2020/02] | Lee, Candice Jane NXP SEMICONDUCTORS Intellectual Property Group Abbey House 25 Clarendon Road Redhill, Surrey RH1 1QZ / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18305858.5 | 02.07.2018 | [2020/02] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3591433 | Date: | 08.01.2020 | Langue: | EN | [2020/02] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3591433 | Date: | 14.06.2023 | Langue: | EN | [2023/24] | Rapport(s) de recherche | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 17.05.2019 | Classification | IPC: | G01S13/87, H04L7/06, H04L27/00 | [2020/02] | CPC: |
G01S13/878 (EP);
G01S7/02 (CN);
G01S13/34 (US);
G01S13/88 (CN);
G01S13/931 (CN,US);
G01S7/352 (US);
G01S7/36 (CN);
G01S7/4056 (US);
H04J3/0685 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/33] |
Précédent [2020/02] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Titre | Allemand: | KOMMUNIKATIONSEINHEIT, INTEGRIERTE SCHALTUNGEN UND VERFAHREN ZUR TAKT- UND DATENSYNCHRONISATION | [2020/02] | Anglais: | COMMUNICATION UNIT, INTEGRATED CIRCUITS AND METHOD FOR CLOCK AND DATA SYNCHRONIZATION | [2020/02] | Français: | UNITÉ DE COMMUNICATION, CIRCUITS INTÉGRÉS ET PROCÉDÉ DE SYNCHRONISATION D'HORLOGE ET DE DONNÉES | [2020/02] | Procédure d'examen | 10.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 08.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/33] | 08.07.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.03.2021 | Invitation d'indiquer la base de modifications (Délai : M01) | 23.04.2021 | Réponse à une invitation dindiquer la base de modifications | 07.02.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 19.07.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 10.03.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.05.2023 | Taxe de délivrance payée | 09.05.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.05.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 15.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/21] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 02.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 14.06.2023 | CZ | 14.06.2023 | DK | 14.06.2023 | EE | 14.06.2023 | ES | 14.06.2023 | FI | 14.06.2023 | HR | 14.06.2023 | IT | 14.06.2023 | LT | 14.06.2023 | LV | 14.06.2023 | MC | 14.06.2023 | NL | 14.06.2023 | PL | 14.06.2023 | RO | 14.06.2023 | RS | 14.06.2023 | SE | 14.06.2023 | SI | 14.06.2023 | SK | 14.06.2023 | SM | 14.06.2023 | IE | 02.07.2023 | LU | 02.07.2023 | BE | 31.07.2023 | CH | 31.07.2023 | GB | 14.09.2023 | NO | 14.09.2023 | GR | 15.09.2023 | IS | 14.10.2023 | PT | 16.10.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/26] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
IT | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/24] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SI | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
BE | 31.07.2023 | ||
CH | 31.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
DK | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/18] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
LU | 02.07.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/16] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
MC | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
EE | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
PL | 14.06.2023 | ||
RO | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
PT | 16.10.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 14.06.2023 | |
CZ | 14.06.2023 | ||
ES | 14.06.2023 | ||
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
IS | 14.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
SK | 14.06.2023 | ||
SM | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/03] | ES | 14.06.2023 | |
FI | 14.06.2023 | ||
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2024/01] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
LT | 14.06.2023 | ||
LV | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/52] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
NL | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | ES | 14.06.2023 | |
HR | 14.06.2023 | ||
RS | 14.06.2023 | ||
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
GR | 15.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 14.06.2023 | |
SE | 14.06.2023 | ||
NO | 14.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 14.06.2023 | Citations: | Recherche | [XYI]US2005018762 (AIELLO ROBERTO [US], et al); | [Y]US2008123792 (PRETE EDOARDO [DE], et al); | [A]US7876261 (ADAMS GREGORY F [US]); | [XA]US2018024233 (SEARCY JAMES F [US], et al); | [Y]US2018115409 (NAYYAR JASBIR SINGH [IN], et al) | par le demandeur | US6209072 | US6775328 | US7876261 | US9031180 |