EP3571777 - PROCÉDÉS ET SYSTÈMES DE SONDAGE CROISÉ D'ENSEMBLES DE SERVICES DE BASE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.08.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.09.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 06.07.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 18.06.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.07.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 12.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés QUALCOMM Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2019/48] | Inventeur(s) | 01 /
CHERIAN, George c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 02 /
MERLIN, Simone c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 03 /
ASTERJADHI, Alfred c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 04 /
ZHOU, Yan c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 05 /
PATIL, Abhishek Pramod c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | 06 /
VENKATACHALAM JAYARAMAN, Venkata Ramanan c/o Qualcomm Inc. 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | [2019/52] |
Précédent [2019/48] | 01 /
CHERIAN, George c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | ||
02 /
MERLIN, Simone c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
03 /
ASTERJADHI, Alfred c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
04 /
ZHOU, Yan c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
05 /
PATIL, Abhishek Pramod c/o QUALCOMM Incorporated Attn: International IP Administration 5775 Morehouse Drive San Diego, California 92121-1714 / US | |||
06 /
VENKATACHALAM JAYARAMAN, Venkata Ramanan 10625 Calle Mar De Mariposa Apt. 2211 San Diego, California 92130 / US | Mandataire(s) | Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2021/40] |
Précédent [2019/48] | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18702581.2 | 08.01.2018 | [2019/48] | WO2018US12794 | Numéro de priorité, date | US201762447272P | 17.01.2017 Format original publié: US 201762447272 P | US201715842781 | 14.12.2017 Format original publié: US201715842781 | [2019/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018136254 | Date: | 26.07.2018 | Langue: | EN | [2018/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3571777 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.07.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3571777 | Date: | 06.10.2021 | Langue: | EN | [2021/40] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.07.2018 | Classification | IPC: | H04B7/06, H04B7/024, H04L25/02, // H04W72/04, H04W84/18 | [2021/11] | CPC: |
H04B7/024 (EP,KR,US);
H04W74/0858 (KR,US);
H04B7/0417 (EP);
H04B7/0617 (EP,KR,US);
H04B7/0626 (EP,KR,US);
H04L25/0224 (EP,US);
H04L25/0226 (EP,KR,US);
H04W72/20 (EP);
H04W84/12 (EP);
H04B7/0413 (US);
H04W72/046 (EP,US);
H04W84/18 (EP,US);
|
Précédent IPC [2019/48] | H04B7/0413, H04L25/02, H04B7/0417, H04B7/06, H04W72/04, H04W84/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND SYSTEME ZUR KREUZ-BSS-LOTUNG | [2019/48] | Anglais: | METHODS AND SYSTEMS FOR CROSS BSS SOUNDING | [2019/48] | Français: | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES DE SONDAGE CROISÉ D'ENSEMBLES DE SERVICES DE BASE | [2019/48] | Entrée dans la phase régionale | 12.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 12.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/48] | 12.06.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.02.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 18.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.2021 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 16.06.2021 | Taxe de délivrance payée | 16.06.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.07.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.08.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 07.07.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 08.01.2018 | AL | 06.10.2021 | AT | 06.10.2021 | CY | 06.10.2021 | CZ | 06.10.2021 | DK | 06.10.2021 | EE | 06.10.2021 | FI | 06.10.2021 | HR | 06.10.2021 | IT | 06.10.2021 | LT | 06.10.2021 | LV | 06.10.2021 | MC | 06.10.2021 | MK | 06.10.2021 | PL | 06.10.2021 | RO | 06.10.2021 | RS | 06.10.2021 | SI | 06.10.2021 | SK | 06.10.2021 | SM | 06.10.2021 | TR | 06.10.2021 | BG | 06.01.2022 | GR | 07.01.2022 | IE | 08.01.2022 | LU | 08.01.2022 | BE | 31.01.2022 | IS | 06.02.2022 | PT | 07.02.2022 | [2024/29] |
Précédent [2024/24] | HU | 08.01.2018 | |
AL | 06.10.2021 | ||
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2024/23] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
MK | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CY | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2023/27] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
IT | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IE | 08.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SI | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
BE | 31.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 06.10.2021 | |
AT | 06.10.2021 | ||
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
LU | 08.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/39] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
MC | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/35] | AT | 06.10.2021 | |
CZ | 06.10.2021 | ||
DK | 06.10.2021 | ||
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SK | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/34] | AT | 06.10.2021 | |
EE | 06.10.2021 | ||
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RO | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/33] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
SM | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
GR | 07.01.2022 | ||
IS | 06.02.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/23] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
HR | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
LV | 06.10.2021 | ||
PL | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
PT | 07.02.2022 | ||
Précédent [2022/22] | AT | 06.10.2021 | |
FI | 06.10.2021 | ||
LT | 06.10.2021 | ||
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 06.10.2021 | |
RS | 06.10.2021 | ||
BG | 06.01.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 06.01.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [XAI]US2015312877 (BHANAGE GAUTAM [US]) [X] 1-3 * paragraph [0019] - paragraph [0021] * * paragraph [0045] - paragraph [0048] * * paragraph [0055] * [A] 16-30 [I] 4-15; | [XA]US2016295581 (GHOSH CHITTABRATA [US], et al) [X] 16-30 * paragraph [0058] - paragraph [0062] * * paragraph [0077] - paragraph [0079] * * claims 1-6 *[A] 1-15 |