EP3586571 - UN DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE RETROFIT AUX LEDS POUR LA CONNEXION À UN BALLAST ÉLECTRONIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/01] | DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE DE RATTRAPAGE, DEL, DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DESTINÉ À ÊTRE CONNECTÉ À UN BALLAST ÉLECTRONIQUE | ||
[2020/17] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 12.02.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.05.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.09.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 20.02.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.02.2021 | Demande réputée retirée | publié le 17.03.2021 [2021/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Signify Holding B.V. High Tech Campus 48 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/01] | Inventeur(s) | 01 /
VAN DER ZANDEN, Henricus Theodorus c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
ACKERMANN, Bernd c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
VAN DEN BIGGELAAR, Theodorus Johannes Petrus c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | 04 /
TAO, Haimin c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | 05 /
STOBBELAAR, Pieter Johannes c/o High Tech Campus 45 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/01] | Mandataire(s) | Verweij, Petronella Daniëlle Signify Netherlands B.V. Intellectual Property High Tech Campus 7 5656 AE Eindhoven / NL | [2020/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18703803.9 | 14.02.2018 | [2020/01] | WO2018EP53686 | Numéro de priorité, date | EP20170158032 | 27.02.2017 Format original publié: EP 17158032 | [2020/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018153751 | Date: | 30.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3586571 | Date: | 01.01.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.08.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.08.2018 | Classification | IPC: | H05B45/37, H05B47/19 | [2020/17] | CPC: |
H05B47/19 (EP,US);
F21K9/278 (US);
H05B45/3578 (US);
H05B47/195 (EP,US)
|
Précédent IPC [2020/01] | H05B33/08, H05B37/02 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] | Titre | Allemand: | EINE RETROFIT LED-BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG ZUM ANSCHLIESSEN AN EINEM BALLAST | [2020/17] | Anglais: | A RETROFIT LIGHT EMITTING DIODE, LED, LIGHTING DEVICE FOR CONNECTION TO AN ELECTRONIC BALLAST | [2020/01] | Français: | UN DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE RETROFIT AUX LEDS POUR LA CONNEXION À UN BALLAST ÉLECTRONIQUE | [2020/17] |
Précédent [2020/01] | NACHRÜSTBARE LEUCHTDIODE (LED), BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG ZUM ANSCHLUSS AN EIN ELEKTRONISCHES VORSCHALTGERÄT | ||
Précédent [2020/01] | DIODE ÉLECTROLUMINESCENTE DE RATTRAPAGE, DEL, DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DESTINÉ À ÊTRE CONNECTÉ À UN BALLAST ÉLECTRONIQUE | Entrée dans la phase régionale | 27.09.2019 | Taxe nationale de base payée | 27.09.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.09.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 05.07.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.09.2019 | Requête en examen déposée [2020/01] | 27.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.05.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 22.09.2020 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/11] | 28.10.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 02.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]WO2016022612 (INNOSYS INC [US]) [A] 1-15 * paragraphs [0045] - [0088]; figure 32 *; | [A]WO2016178727 (LIGHTEL TECH INC [US]) [A] 1-15* pages 18-19; figure 6 * | par le demandeur | US2015198290 | WO2016022612 |