EP3585836 - SUSPENSION POLYPHASIQUE DE POLYMÈRE ET SON UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 10.02.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 04.03.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 08.11.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 27.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.09.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 06.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés SPCM SA Zone d'Activité Commerciale de Milieux 42160 Andrézieux-Bouthéon / FR | [2022/14] |
Précédent [2020/01] | Pour tous les Etats désignés S.P.C.M. SA ZAC de Milieux 42160 Andrézieux Bouthéon / FR | Inventeur(s) | 01 /
FAVERO, Cédrick ZAC de Milieux 42160 Andrézieux Bouthéon / FR | 02 /
OMONT, Alexandre ZAC de Milieux 42160 Andrézieux Bouthéon / FR | [2020/01] | Mandataire(s) | Cabinet Laurent & Charras Le Contemporain 50 Chemin de la Bruyère 69574 Dardilly Cedex / FR | [2020/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18706827.5 | 15.02.2018 | [2020/01] | WO2018FR50361 | Numéro de priorité, date | FR20170051501 | 24.02.2017 Format original publié: FR 1751501 | [2020/01] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018154219 | Date: | 30.08.2018 | Langue: | FR | [2018/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3585836 | Date: | 01.01.2020 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 30.08.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3585836 | Date: | 06.04.2022 | Langue: | FR | [2022/14] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.08.2018 | Classification | IPC: | C08L33/14, C08L33/26 | [2020/01] | CPC: |
C08L33/14 (EP);
C09K8/588 (US);
C02F1/5245 (US);
C02F1/5272 (US);
C02F1/56 (US);
C08L33/02 (US);
C08L33/26 (EP,US);
E21B43/16 (US);
C02F2001/007 (US);
| C-Set: |
C08L33/14, C08L1/284, C08K3/16 (EP);
C08L33/26, C08L1/284, C08K3/16 (EP) | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | POLYPHASIGE POLYMERSUSPENSION UND IHRE VERWENDUNG | [2021/47] | Anglais: | POLYPHASIC POLYMER SUSPENSION AND ITS USE | [2021/47] | Français: | SUSPENSION POLYPHASIQUE DE POLYMÈRE ET SON UTILISATION | [2020/01] |
Précédent [2020/01] | MEHRPHASIGE POLYMERSUSPENSION UND VERWENDUNG DAVON | ||
Précédent [2020/01] | MULTIPHASE POLYMER SUSPENSION AND USE THEREOF | Entrée dans la phase régionale | 09.07.2019 | Taxe nationale de base payée | 09.07.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 09.07.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 09.07.2019 | Requête en examen déposée [2020/01] | 09.07.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 26.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.12.2020 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.03.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 09.11.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 15.02.2022 | Taxe de délivrance payée | 15.02.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 15.02.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 10.01.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 20.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 26.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 06.04.2022 | AT | 06.04.2022 | CZ | 06.04.2022 | DK | 06.04.2022 | EE | 06.04.2022 | ES | 06.04.2022 | FI | 06.04.2022 | HR | 06.04.2022 | IT | 06.04.2022 | LT | 06.04.2022 | LV | 06.04.2022 | MC | 06.04.2022 | NL | 06.04.2022 | PL | 06.04.2022 | RO | 06.04.2022 | RS | 06.04.2022 | SE | 06.04.2022 | SI | 06.04.2022 | SK | 06.04.2022 | SM | 06.04.2022 | BG | 06.07.2022 | GR | 07.07.2022 | IS | 06.08.2022 | PT | 08.08.2022 | [2024/11] |
Précédent [2023/44] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
MC | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SI | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 06.04.2022 | |
AT | 06.04.2022 | ||
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 06.04.2022 | |
CZ | 06.04.2022 | ||
DK | 06.04.2022 | ||
EE | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RO | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
SK | 06.04.2022 | ||
SM | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 06.04.2022 | |
DK | 06.04.2022 | ||
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/51] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
IS | 06.08.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/50] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
PL | 06.04.2022 | ||
RS | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
HR | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
LV | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
BG | 06.07.2022 | ||
GR | 07.07.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 06.04.2022 | |
ES | 06.04.2022 | ||
FI | 06.04.2022 | ||
LT | 06.04.2022 | ||
NL | 06.04.2022 | ||
SE | 06.04.2022 | ||
PT | 08.08.2022 | ||
Précédent [2022/44] | NL | 06.04.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]WO2009047480 (BP EXPLORATION OPERATING [GB], et al) [Y] 1-18 * example 1 *; | [Y]WO2011100665 (RHODIA OPERATIONS [FR], et al) [Y] 1-18 * paragraphs [0746] , [ 739 546]; table 11 *; | [A]US2016298023 (CADIX ARNAUD [FR], et al) [A] 1-18* paragraphs [0024] , [ 0068]; example 1 * | par le demandeur | US2005239957 | WO2005100423 | WO2009047480 | WO2010133258 | WO2011100665 | WO2013015003 | WO2013150203 | WO2014075964 | WO2016051777 | WO2016069937 | - "Oil & gas science and technology", revue IFP, (20080000), vol. 63, no. l, pages 9 - 19 |