EP3586375 - DISPOSITIFS PHOTOVOLTAÏQUES COMPRENANT DES EMPILEMENTS DE COUCHES MINCES DE DOPAGE DE GROUPE V [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/01] | EMPILEMENTS DE COUCHES MINCES DE DOPAGE DE GROUPE V, DISPOSITIFS PHOTOVOLTAÏQUES LES COMPRENANT ET PROCÉDÉS DE FORMATION DE DISPOSITIFS PHOTOVOLTAÏQUES À EMPILEMENTS DE COUCHES MINCES | ||
[2020/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.06.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 26.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 22.06.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.02.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 05.12.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.09.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 23.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés First Solar, Inc 350 W. Washington Street 6th Floor Tempe, AZ 85281 / US | [2020/01] | Inventeur(s) | 01 /
GROVER, Sachit 28101 Cedar Park Boulevard Perrysburg, OH 43551 / US | 02 /
LEE, Chungho 28101 Cedar Park Boulevard Perrysburg, OH 43551 / US | 03 /
LI, Xiaoping 28101 Cedar Park Boulevard Perrysburg, OH 43551 / US | 04 /
LU, Dingyuan 28101 Cedar Park Boulevard Perryburg, OH 43551 / US | 05 /
MALIK, Roger 28101 Cedar Park Boulevard Perrysburg, OH 43551 / US | 06 /
XIONG, Gang 28101 Cedar Park Boulevard Perrysburg, OH 43551 / US | [2020/01] | Mandataire(s) | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Précédent [2020/01] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18710271.0 | 27.02.2018 | [2020/01] | WO2018US19848 | Numéro de priorité, date | US201762464127P | 27.02.2017 Format original publié: US 201762464127 P | [2020/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018157106 | Date: | 30.08.2018 | Langue: | EN | [2018/35] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3586375 | Date: | 01.01.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 30.08.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/01] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3586375 | Date: | 29.07.2020 | Langue: | EN | [2020/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 30.08.2018 | Classification | IPC: | H01L31/0296 | [2020/01] | CPC: |
H01L31/02963 (EP,CN,US);
H01L31/1828 (CN,US);
H01L31/02966 (EP,CN);
H01L31/03044 (US);
H01L31/03925 (CN);
H01L31/0445 (CN);
H01L31/0516 (US);
H01L31/18 (US);
H01L31/1832 (CN);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/01] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | FOTOVOLTAIKVORRICHTUNGEN MIT GRUPPE-V-DOTIERTEN DÜNNSCHICHTSTAPELN | [2020/09] | Anglais: | PHOTOVOLTAIC DEVICES INCLUDING GROUP V DOPED THIN FILM STACKS | [2020/04] | Français: | DISPOSITIFS PHOTOVOLTAÏQUES COMPRENANT DES EMPILEMENTS DE COUCHES MINCES DE DOPAGE DE GROUPE V | [2020/09] |
Précédent [2020/01] | DÜNNSCHICHTSTAPEL FÜR GRUPPE-V-DOTIERUNG, FOTOVOLTAIKVORRICHTUNGEN DAMIT UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON FOTOVOLTAIKVORRICHTUNGEN MIT DÜNNSCHICHTSTAPELN | ||
Précédent [2020/01] | THIN FILM STACKS FOR GROUP V DOPING, PHOTOVOLTAIC DEVICES INCLUDING THE SAME, AND METHODS FOR FORMING PHOTOVOLTAIC DEVICES WITH THIN FILM STACKS | ||
Précédent [2020/01] | EMPILEMENTS DE COUCHES MINCES DE DOPAGE DE GROUPE V, DISPOSITIFS PHOTOVOLTAÏQUES LES COMPRENANT ET PROCÉDÉS DE FORMATION DE DISPOSITIFS PHOTOVOLTAÏQUES À EMPILEMENTS DE COUCHES MINCES | Entrée dans la phase régionale | 17.09.2019 | Taxe nationale de base payée | 17.09.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 17.09.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 17.09.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.09.2019 | Requête en examen déposée [2020/01] | 17.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 03.02.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 29.05.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 29.05.2020 | Taxe de délivrance payée | 29.05.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 22.06.2020 | Informations concernant l’intention de délivrer un brevet | 22.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP20174225.1 / EP3719853 | Opposition(s) | 30.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/27] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.02.2018 | AL | 29.07.2020 | AT | 29.07.2020 | CY | 29.07.2020 | CZ | 29.07.2020 | DK | 29.07.2020 | EE | 29.07.2020 | ES | 29.07.2020 | FI | 29.07.2020 | HR | 29.07.2020 | IT | 29.07.2020 | LT | 29.07.2020 | LV | 29.07.2020 | MC | 29.07.2020 | MK | 29.07.2020 | MT | 29.07.2020 | NL | 29.07.2020 | PL | 29.07.2020 | RO | 29.07.2020 | RS | 29.07.2020 | SE | 29.07.2020 | SI | 29.07.2020 | SK | 29.07.2020 | SM | 29.07.2020 | BG | 29.10.2020 | NO | 29.10.2020 | GR | 30.10.2020 | IS | 29.11.2020 | PT | 30.11.2020 | IE | 27.02.2021 | LU | 27.02.2021 | BE | 28.02.2021 | CH | 28.02.2021 | LI | 28.02.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 27.02.2018 | |
AL | 29.07.2020 | ||
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
MK | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 27.02.2021 | ||
LU | 27.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2023/41] | HU | 27.02.2018 | |
AL | 29.07.2020 | ||
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 27.02.2021 | ||
LU | 27.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 27.02.2018 | |
AL | 29.07.2020 | ||
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 27.02.2021 | ||
LU | 27.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 27.02.2021 | ||
LU | 27.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/34] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 27.02.2021 | ||
LU | 27.02.2021 | ||
BE | 28.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 27.02.2021 | ||
LU | 27.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/47] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
LU | 27.02.2021 | ||
CH | 28.02.2021 | ||
LI | 28.02.2021 | ||
Précédent [2021/41] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SK | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 29.07.2020 | |
CZ | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RO | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
IT | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AT | 29.07.2020 | |
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
NL | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 29.07.2020 | |
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
PL | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 29.07.2020 | |
ES | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
GR | 30.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 29.07.2020 | |
FI | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
SE | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 29.07.2020 | |
LT | 29.07.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2010015753 (GARNETT JAMES DAVID [US]) [A] 1,76 * figure 1 *; | [A]US2011277812 (BULLER BENYAMIN [US], et al) [A] 1-26* figure 1 *; | [A] - JONATHAN D. POPLAWSKY ET AL, "Structural and compositional dependence of the CdTexSe1-x alloy layer photoactivity in CdTe-based solar cells", NATURE COMMUNICATIONS, (20160727), vol. 7, doi:10.1038/ncomms12537, page 12537, XP055473821 [A] 1-26 * Page 7, Methods * DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ncomms12537 | [A] - COLEGROVE ERIC ET AL, "Arsenic doped heteroepitaxial CdTe by MBE for applications in thin-film photovoltaics", 2014 IEEE 40TH PHOTOVOLTAIC SPECIALIST CONFERENCE (PVSC), IEEE, (20140608), doi:10.1109/PVSC.2014.6925632, pages 3261 - 3265, XP032660018 [A] 1,76 * abstract * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/PVSC.2014.6925632 |