EP3571348 - RÉSINE DE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ TEMPORAIRE DE POIDS MOLÉCULAIRE ÉLEVÉ POUR PAPIER [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.02.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 02.11.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 23.02.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.10.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.07.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 27.03.2018 | Dernier événement Tooltip | 06.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): NL | publié le 09.10.2024 [2024/41] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Solenis Technologies Cayman, L.P. P.O.Box 309, Ugland House South Church Street George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cayman / KY | [N/P] |
Précédent [2019/48] | Pour tous les Etats désignés Solenis Technologies Cayman, L.P. P.O.Box 309, Ugland House South Church Street George Town, Grand Cayman, KY1-1104 Cyaman / KY | Inventeur(s) | 01 /
WRIGHT, Matthew 1110 Willow Oaks Trail Weddington, NC 28104 / US | [2019/48] | Mandataire(s) | LKGlobal UK Ltd. Cambridge House Henry Street Bath BA1 1BT / GB | [2024/10] |
Précédent [2019/48] | LKGlobal UK Ltd. Cambridge House, Henry Street Bath BA1 1BT / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18711393.1 | 18.01.2018 | [2019/48] | WO2018IB00067 | Numéro de priorité, date | US201762447615P | 18.01.2017 Format original publié: US 201762447615 P | [2019/48] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018134675 | Date: | 26.07.2018 | Langue: | EN | [2018/30] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3571348 | Date: | 27.11.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 26.07.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/48] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3571348 | Date: | 06.03.2024 | Langue: | EN | [2024/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 26.07.2018 | Classification | IPC: | D21H17/34, D21H17/37, D21H17/44, D21H17/45, D21H17/47, D21H17/54, D21H17/55, D21H19/20, D21H19/24, D21H21/20, D21H23/04, D21H23/24 | [2019/48] | CPC: |
D21H21/20 (EP,KR,RU,US);
C08F8/28 (US);
C08F22/38 (US);
D21H17/34 (EP,RU);
D21H17/37 (EP,KR,RU,US);
D21H17/44 (EP,RU);
D21H17/45 (EP,KR,RU,US);
D21H17/47 (EP,KR,RU,US);
D21H17/54 (EP,RU,US);
D21H17/55 (EP,KR,RU);
D21H19/20 (EP,KR,RU);
D21H19/24 (EP,KR,RU);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/48] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | HOCHMOLEKULARES TEMPORÄRES NASSFESTES HARZ FÜR PAPIER | [2019/48] | Anglais: | HIGH MOLECULAR WEIGHT TEMPORARY WET STRENGTH RESIN FOR PAPER | [2019/48] | Français: | RÉSINE DE RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ TEMPORAIRE DE POIDS MOLÉCULAIRE ÉLEVÉ POUR PAPIER | [2019/48] | Entrée dans la phase régionale | 16.08.2019 | Taxe nationale de base payée | 16.08.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.08.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 16.08.2019 | Requête en examen déposée [2019/48] | 16.08.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.12.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.06.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 12.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.08.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 03.11.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 17.01.2024 | Taxe de délivrance payée | 17.01.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.01.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.08.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | BG | 06.03.2024 | FI | 06.03.2024 | HR | 06.03.2024 | LT | 06.03.2024 | LV | 06.03.2024 | NL | 06.03.2024 | NO | 06.06.2024 | RS | 06.06.2024 | GR | 07.06.2024 | [2024/41] |
Précédent [2024/36] | BG | 06.03.2024 | |
FI | 06.03.2024 | ||
HR | 06.03.2024 | ||
LT | 06.03.2024 | ||
LV | 06.03.2024 | ||
NO | 06.06.2024 | ||
RS | 06.06.2024 | ||
GR | 07.06.2024 | ||
Précédent [2024/34] | BG | 06.03.2024 | |
FI | 06.03.2024 | ||
HR | 06.03.2024 | ||
LT | 06.03.2024 | ||
NO | 06.06.2024 | ||
RS | 06.06.2024 | ||
GR | 07.06.2024 | ||
Précédent [2024/33] | LT | 06.03.2024 | |
NO | 06.06.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]EP2386580 (BASF SE [DE]) | par le demandeur | US3556932 | US4605702 | US7727359 |