EP3607291 - ENSEMBLE OPTIQUE AYANT UNE COUCHE DE PROTECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/07] | TEST D'HERMÉTICITÉ D'UN ENSEMBLE OPTIQUE | ||
[2020/09] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 28.05.2021 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.06.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.03.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.01.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.10.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 07.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 14.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): TR | publié le 17.07.2024 [2024/29] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Indigo Diabetes N.V. Bollebergen 2B 9052 Zwijnaarde / BE | [2020/07] | Inventeur(s) | 01 /
DELBEKE, Danaë Frederik Burvenichstraat 236 9050 Gentbrugge / BE | 02 /
CARDILE, Paolo Lavendelstraat 64 9000 Gent / BE | 03 /
ORDONEZ ORELLANA, Juan Sebastian Kunstlaan 41 9000 Gent / BE | 04 /
SUBRAMANIAN, Ananth Lakenstraat 11 9030 Mariakerke / BE | [2020/07] | Mandataire(s) | Nederlandsch Octrooibureau P.O. Box 29720 2502 LS The Hague / NL | [2020/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18713280.8 | 30.03.2018 | [2020/07] | WO2018EP58306 | Numéro de priorité, date | EP20170164570 | 03.04.2017 Format original publié: EP 17164570 | [2020/07] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018185029 | Date: | 11.10.2018 | Langue: | EN | [2018/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3607291 | Date: | 12.02.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.10.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/07] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3607291 | Date: | 22.07.2020 | Langue: | EN | [2020/30] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.10.2018 | Classification | IPC: | G01M3/04, G01M3/18, G01M3/38, G02B6/42, G02B6/12 | [2020/07] | CPC: |
G01M3/047 (EP);
G01M3/04 (US);
G01M3/186 (EP);
G01M3/38 (EP);
G02B6/12004 (EP);
G02B6/4248 (EP,US);
G02B2006/12138 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/07] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OPTISCHE ANORDNUNG MIT SCHUTZSCHICHT | [2020/09] | Anglais: | HERMETICITY TESTING OF AN OPTICAL ASSEMBLY | [2020/07] | Français: | ENSEMBLE OPTIQUE AYANT UNE COUCHE DE PROTECTION | [2020/09] |
Précédent [2020/07] | LUFTDICHTHEITSPRÜFUNG EINER OPTISCHEN ANORDNUNG | ||
Précédent [2020/07] | TEST D'HERMÉTICITÉ D'UN ENSEMBLE OPTIQUE | Entrée dans la phase régionale | 03.10.2019 | Taxe nationale de base payée | 03.10.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 03.10.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 03.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/07] | 03.10.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.03.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.06.2020 | Taxe de délivrance payée | 16.06.2020 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.06.2020 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 23.04.2021 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2021/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 03.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 30.03.2018 | AL | 22.07.2020 | AT | 22.07.2020 | CY | 22.07.2020 | CZ | 22.07.2020 | DK | 22.07.2020 | EE | 22.07.2020 | ES | 22.07.2020 | FI | 22.07.2020 | HR | 22.07.2020 | IT | 22.07.2020 | LT | 22.07.2020 | LV | 22.07.2020 | MC | 22.07.2020 | MK | 22.07.2020 | NL | 22.07.2020 | PL | 22.07.2020 | RO | 22.07.2020 | RS | 22.07.2020 | SE | 22.07.2020 | SI | 22.07.2020 | SK | 22.07.2020 | SM | 22.07.2020 | TR | 22.07.2020 | BG | 22.10.2020 | NO | 22.10.2020 | GR | 23.10.2020 | IS | 22.11.2020 | PT | 23.11.2020 | IE | 30.03.2021 | LU | 30.03.2021 | [2024/29] |
Précédent [2024/23] | HU | 30.03.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
MK | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Précédent [2023/41] | HU | 30.03.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SI | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 30.03.2018 | |
AL | 22.07.2020 | ||
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CY | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
LU | 30.03.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
IE | 30.03.2021 | ||
Précédent [2021/45] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
MC | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/28] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SK | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/25] | AL | 22.07.2020 | |
AT | 22.07.2020 | ||
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/22] | AT | 22.07.2020 | |
CZ | 22.07.2020 | ||
DK | 22.07.2020 | ||
EE | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RO | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
SM | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/20] | AT | 22.07.2020 | |
DK | 22.07.2020 | ||
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
IT | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/17] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
NL | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/10] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
HR | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
LV | 22.07.2020 | ||
PL | 22.07.2020 | ||
RS | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
IS | 22.11.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/09] | AT | 22.07.2020 | |
ES | 22.07.2020 | ||
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
GR | 23.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/08] | ES | 22.07.2020 | |
FI | 22.07.2020 | ||
LT | 22.07.2020 | ||
SE | 22.07.2020 | ||
BG | 22.10.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | ||
PT | 23.11.2020 | ||
Précédent [2021/07] | FI | 22.07.2020 | |
LT | 22.07.2020 | ||
NO | 22.10.2020 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2009154872 (SHERRER DAVID S [US], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0075] , [0094] , [0095]; figures 8-11 *; | [A]US2007196923 (GUEISSAZ FRANCOIS [CH], et al) [A] 1-15 * paragraphs [0018] , [ 0041] - [0052] - [ 0060] , [ 0070] , [ 0073] - [0075]; figures 1-7 *; | [AD]US2012042714 (STAMPER ANTHONY K [US]) [AD] 1-15 * paragraphs [0023] - [0024]; figure 1 * | Examen | US2007196923 | US2009154872 | US2012042714 | par le demandeur | US8528397 |