EP3592347 - MÉTHODES DE TRAITEMENT DE LA PEAU [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.02.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 13.12.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.09.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.01.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | [2020/03] | Inventeur(s) | 01 /
RINSCH, Christopher c/o Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | 02 /
ANDREUX, Penelope c/o Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | 03 /
SINGH, Anurag c/o Amazentis SA Parc Scientifique EPFL PSE-C 1015 Lausanne / CH | [2020/03] | Mandataire(s) | Abel & Imray LLP Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | [N/P] |
Précédent [2020/03] | Abel & Imray Westpoint Building James Street West Bath BA1 2DA / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18714139.5 | 08.03.2018 | [2020/03] | WO2018EP55772 | Numéro de priorité, date | GB20170003734 | 08.03.2017 Format original publié: GB 201703734 | GB20170003768 | 09.03.2017 Format original publié: GB 201703768 | [2020/03] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018162645 | Date: | 13.09.2018 | Langue: | EN | [2018/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3592347 | Date: | 15.01.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 13.09.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/03] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 13.09.2018 | Classification | IPC: | A61K31/366, A61K9/00, A61K47/00, A61P17/02, A61P17/16, A61P17/04, A61P17/12, A61P17/06, A61P17/18, A61P17/00 | [2020/03] | CPC: |
A61K9/0014 (EP,KR,US);
A61K31/37 (KR);
A61K8/498 (KR,US);
A61K31/122 (KR);
A61K31/351 (KR);
A61K31/366 (EP,US);
A61K9/06 (EP,KR,US);
A61P17/00 (EP,KR,US);
A61P17/02 (EP,US);
A61P17/04 (EP,US);
A61P17/06 (EP,US);
A61P17/12 (EP,US);
A61P17/16 (EP,KR,US);
A61P17/18 (EP,US);
A61Q17/04 (KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/03] | Titre | Allemand: | HAUTBEHANDLUNGSVERFAHREN | [2020/03] | Anglais: | SKIN TREATMENT METHODS | [2020/03] | Français: | MÉTHODES DE TRAITEMENT DE LA PEAU | [2020/03] | Entrée dans la phase régionale | 07.10.2019 | Taxe nationale de base payée | 07.10.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 07.10.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 07.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/03] | 07.10.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.05.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 22.08.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 12.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 12.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.01.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2003039662 (GHOSAL SHIBNATH [IN]) [X] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * example - * * claim - *; | [I]US2006257337 (SHERRIS DAVID [US]) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * page 8; compound SG00588 * * paragraphs [0004] - [0010] * * paragraphs [0023] , [0056] * * claim - *; | [Y]WO2012103487 (UNIV NEW YORK [US], et al) [Y] 1-28 * the whole document *; | [I]JP2016216378 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0052] - [0079]; example - * * claim - *; | [I]JP2017007951 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0001] - [0004] - [0033] , [0035] - [0037] * * paragraphs [0055] - [0066] * * claim - *; | [I]JP2017014154 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [I] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0061] - [0068]; example - * * claim - *; | [XYI]JP2017019725 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [X] 1-11,15,19-24,28 * abstract * * paragraphs [0001] , [0002] , [0031] - [0052] * * paragraphs [0058] - [0061]; example 1 * * paragraphs [0062] - [0064]; example 2 * * claim - * [Y] 1-28 [I] 1-28; | [X]JP2017031108 (OKAYAMA PREFECTURAL UNIV, et al) [X] 1,2,4,8-11,15,20-24,28 * abstract * * paragraphs [0089] - [0091]; example 2 * * paragraphs [0092] - [0094]; example 3 * * paragraphs [0095] - [0097]; example 4 * * claim - *; | [Y] - Brümmer Hildegard, "PARTICLE CHARACTERISATION IN EXCIPIENTS, DRUG PRODUCTS AND DRUG SUBSTANCES LIFE SCIENCE I TECHNICAL", Life Science / Technical Bulletin, (20080101), URL: https://www.sgs.ca/-/media/global/documents/technical-documents/sgs-particle-characterisation-en-08.pdf, (20180607), XP055481966 [Y] 1-28 * the whole document * | [XPI] - SHANG-TA WANG ET AL, "Antimelanogenic Effect of Urolithin A and Urolithin B, the Colonic Metabolites of Ellagic Acid, in B16 Melanoma Cells", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, US, (20170816), vol. 65, no. 32, doi:10.1021/acs.jafc.7b02442, ISSN 0021-8561, pages 6870 - 6876, XP055481499 [XP] 1-28 * the whole document * [I] 1-28 DOI: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jafc.7b02442 | par le demandeur | US2008249029 | US2012128613 | WO2014004902 | WO2014004092 | - RYU et al., Nature Medicine, (20160000), vol. 22, pages 879 - 888 |