EP3601103 - DOSETTE POUR L'INFUSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.05.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.06.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.01.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.09.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.04.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Compagnie Méditerranéenne des Cafés 9ème Rue Lotissement Industriel Départemental (LID) 06510 Carros / FR | [2020/06] | Inventeur(s) | 01 /
BLANC, Jean-Pierre c/o CABINET HAUTIER 20 rue de la Liberté 06000 Nice / FR | [2020/06] | Mandataire(s) | Decobert, Jean-Pascal Hautier IP 20, rue de la Liberté 06000 Nice / FR | [N/P] |
Précédent [2020/06] | Decobert, Jean-Pascal Cabinet Hautier Office Méditerranéen de Brevets d'Invention 20, rue de la Liberté 06000 Nice / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 18715502.3 | 14.03.2018 | [2020/06] | WO2018EP56438 | Numéro de priorité, date | FR20170052423 | 23.03.2017 Format original publié: FR 1752423 | [2020/06] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018172163 | Date: | 27.09.2018 | Langue: | FR | [2018/39] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3601103 | Date: | 05.02.2020 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 27.09.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/06] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3601103 | Date: | 07.07.2021 | Langue: | FR | [2021/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.09.2018 | Classification | IPC: | B65D85/804 | [2020/06] | CPC: |
B65D85/8046 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/06] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DOSIERUNGSBEHÄLTER FÜR INFUSION | [2020/06] | Anglais: | DOSAGE POD FOR INFUSION | [2020/06] | Français: | DOSETTE POUR L'INFUSION | [2020/06] | Entrée dans la phase régionale | 19.09.2019 | Taxe nationale de base payée | 19.09.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.09.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.09.2019 | Requête en examen déposée [2020/06] | 19.09.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 27.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 26.05.2021 | Taxe de délivrance payée | 26.05.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 26.05.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.04.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.03.2018 | AL | 07.07.2021 | AT | 07.07.2021 | CY | 07.07.2021 | CZ | 07.07.2021 | DK | 07.07.2021 | EE | 07.07.2021 | ES | 07.07.2021 | FI | 07.07.2021 | HR | 07.07.2021 | IT | 07.07.2021 | LT | 07.07.2021 | LV | 07.07.2021 | MK | 07.07.2021 | NL | 07.07.2021 | PL | 07.07.2021 | RO | 07.07.2021 | RS | 07.07.2021 | SE | 07.07.2021 | SI | 07.07.2021 | SK | 07.07.2021 | SM | 07.07.2021 | BG | 07.10.2021 | NO | 07.10.2021 | GR | 08.10.2021 | IS | 07.11.2021 | PT | 08.11.2021 | IE | 14.03.2022 | LU | 14.03.2022 | [2024/24] |
Précédent [2024/23] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CY | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
MK | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
IE | 14.03.2022 | ||
LU | 14.03.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CY | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
IE | 14.03.2022 | ||
LU | 14.03.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
IE | 14.03.2022 | ||
LU | 14.03.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 07.07.2021 | |
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 07.07.2021 | |
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 07.07.2021 | |
DK | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/11] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 07.07.2021 | |
LT | 07.07.2021 | ||
NL | 07.07.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XYI]WO2005105609 (SARA LEE DE NV [NL], et al) [X] 1-4,10-13,16,17 * page 15, line 27 - page 16, line 22 * * page 24, line 13 - page 27, line 15; figures 3a, 3b, 4a, 4b * [Y] 6,15 [I] 8,9; | [Y]FR2897047 (CIE MEDITERRANEENNE DES CAFES [FR]) [Y] 6 * page 3, line 12 - page 4, line 20; figures 1-4 *; | [Y]EP1870349 (DUAL COFFEE SYSTEM S L [ES]) [Y] 15 * paragraph [0028]; figure 1 * | par le demandeur | WO9507041 | WO2006021405 |