EP3612617 - BITUME SOLIDE A TEMPERATURE AMBIANTE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 09.02.2024 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 17.06.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.01.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 27.10.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 19.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Demande réputée retirée | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés TotalEnergies OneTech La Défense 6 2 Place Jean Millier 92400 Courbevoie / FR | [2022/27] |
Précédent [2020/09] | Pour tous les Etats désignés Total Marketing Services 24 Cours Michelet 92800 Puteaux / FR | Inventeur(s) | 01 /
HUNG, Yvong 62 rue Villeroy 69003 Lyon / FR | [2020/09] | Mandataire(s) | Pact-IP 37, rue Royale 92210 Saint-Cloud / FR | [N/P] |
Précédent [2020/09] | Corizzi, Valérie PACT-IP 37, rue Royale 92210 Saint-Cloud / FR | Numéro de la demande, date de dépôt | 18722688.1 | 18.04.2018 | [2020/09] | WO2018FR50974 | Numéro de priorité, date | FR20170053475 | 21.04.2017 Format original publié: FR 1753475 | [2020/09] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018193211 | Date: | 25.10.2018 | Langue: | FR | [2018/43] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3612617 | Date: | 26.02.2020 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 25.10.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 25.10.2018 | Classification | IPC: | C10C3/14, B29B9/16, E01C7/18, E01C7/22, C08L95/00 | [2020/09] | CPC: |
C10C3/14 (EP);
C08L95/00 (EP,US);
E01C7/18 (EP);
E01C7/22 (US)
| C-Set: |
C08L95/00, C08K3/34, C08L71/02 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/09] | Titre | Allemand: | BEI RAUMTEMPERATUR FESTES BITUMEN | [2020/09] | Anglais: | BITUMEN SOLID AT AMBIENT TEMPERATURE | [2020/09] | Français: | BITUME SOLIDE A TEMPERATURE AMBIANTE | [2020/09] | Entrée dans la phase régionale | 25.10.2019 | Taxe nationale de base payée | 25.10.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 25.10.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 25.10.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 25.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/09] | 25.10.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 21.06.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 16.09.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 01.11.2023 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/11] | 17.11.2023 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/11] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.04.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2023 | 06   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YD]US2004209082 (LEE WILLY W [US], et al) [YD] 1-18 * paragraphs [0001] , [0026] *; | [A]US2011233105 (BAILEY WILLIAM R [US]) [A] 1-18 * paragraphs [0010] , [0027] *; | [A]US8491985 (KALKANOGLU HUSNU M [US], et al) [A] 1-18* column 3, line 40 - column 4, line 4 *; | [YD]WO2016198782 (TOTAL MARKETING SERVICES [FR]) [YD] 1-18 * claims 1-17 * | par le demandeur | US3026568 | US4279579 | EP0199475 | US5236503 | WO9714753 | WO0153409 | EP1328607 | EP1407814 | EP1432778 | US2004209082 | EP1473327 | EP1783174 | WO2007058994 | WO2008137394 | WO2009150519 | WO2009153324 | WO2010055491 | WO2011013073 | WO2012168380 | WO2016016318 | WO2016198782 |