EP3621762 - DISPOSITIF DE COUPE ROTATIF [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 13.05.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 12.06.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 11.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.02.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.10.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 29.05.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Verhuur- En Loonbedrijf Schuurman B.V. 53 Gein-Noord 1391 HA Abcoube / NL | [2020/12] | Inventeur(s) | 01 /
SCHUURMAN, Gerbrand Arjan 53 Gein Noord 1391 HA Abcoude / NL | 02 /
SCHOONHOVEN, Barend Cornelis 47 Gein Zuid 1391 JH Abcoude / NL | [2020/12] | Mandataire(s) | EP&C P.O. Box 3241 2280 GE Rijswijk / NL | [2020/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18725005.5 | 04.05.2018 | [2020/12] | WO2018NL50294 | Numéro de priorité, date | NL20172018869 | 08.05.2017 Format original publié: NL 2018869 | [2020/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018190722 | Date: | 18.10.2018 | Langue: | EN | [2018/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3621762 | Date: | 18.03.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3621762 | Date: | 07.07.2021 | Langue: | EN | [2021/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 18.10.2018 | Classification | IPC: | B23D45/12, B23D21/04 | [2020/12] | CPC: |
B23D45/126 (EP);
B23D21/04 (EP);
B23D45/006 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | DREHSCHNEIDEVORRICHTUNG | [2020/12] | Anglais: | ROTARY CUTTING DEVICE | [2020/12] | Français: | DISPOSITIF DE COUPE ROTATIF | [2020/12] | Entrée dans la phase régionale | 22.11.2019 | Taxe nationale de base payée | 22.11.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.11.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 22.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/12] | 22.11.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 10.05.2021 | Taxe de délivrance payée | 10.05.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 10.05.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.04.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 04.05.2018 | AL | 07.07.2021 | AT | 07.07.2021 | CY | 07.07.2021 | CZ | 07.07.2021 | DK | 07.07.2021 | EE | 07.07.2021 | ES | 07.07.2021 | FI | 07.07.2021 | HR | 07.07.2021 | IT | 07.07.2021 | LT | 07.07.2021 | LV | 07.07.2021 | MC | 07.07.2021 | MK | 07.07.2021 | PL | 07.07.2021 | RO | 07.07.2021 | RS | 07.07.2021 | SE | 07.07.2021 | SI | 07.07.2021 | SK | 07.07.2021 | SM | 07.07.2021 | BG | 07.10.2021 | NO | 07.10.2021 | GR | 08.10.2021 | IS | 07.11.2021 | PT | 08.11.2021 | [2024/24] |
Précédent [2024/23] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CY | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
MC | 07.07.2021 | ||
MK | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CY | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
MC | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
MC | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
IT | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 07.07.2021 | |
AT | 07.07.2021 | ||
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SI | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 07.07.2021 | |
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
SM | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 07.07.2021 | |
CZ | 07.07.2021 | ||
DK | 07.07.2021 | ||
EE | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RO | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
SK | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 07.07.2021 | |
DK | 07.07.2021 | ||
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/11] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
HR | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
LV | 07.07.2021 | ||
PL | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
GR | 08.10.2021 | ||
IS | 07.11.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
RS | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
PT | 08.11.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 07.07.2021 | |
ES | 07.07.2021 | ||
FI | 07.07.2021 | ||
LT | 07.07.2021 | ||
SE | 07.07.2021 | ||
BG | 07.10.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 07.07.2021 | |
LT | 07.07.2021 | ||
NO | 07.10.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [A]GB2430399 (U W G LTD [GB]) [A] 1-18 * the whole document * | par le demandeur | CN105855610 | CN105436599 | JP5798262B | GB2540289 | WO2013005149 | US2010043609 | GB2430399 |