EP3618664 - APPLICATEUR POUR PRODUITS COSMÉTIQUES PÂTEUX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/11] | APPLICATEUR POUR PRODUITS COSMÉTIQUES PÂTEUX | ||
[2021/14] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 15.07.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 06.08.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 23.03.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.02.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.11.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 01.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ripoli, Pablo Eugenio Av. Patricias Argentinas 2009 Barrio las Liebres Lote 225 1619 Garín, Escobar / AR | Pour tous les Etats désignés Antonini, Luis Christian 11 Rue du Château 72330 La Fontaine Saint-Martin / FR | [2020/11] | Inventeur(s) | 01 /
RIPOLI, Pablo Eugenio Av. Patricias Argentinas 2009 Barrio las Liebres Lote 225 1619 Garín, Escobar / AR | [2020/11] | Mandataire(s) | Wachinger, Julian Friedrich rwzh Rechtsanwälte Partnerschaft Barthstrasse 4 80339 München / DE | [2020/11] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18725410.7 | 27.04.2018 | [2020/11] | WO2018EP60945 | Numéro de priorité, date | AR2017P101140 | 03.05.2017 Format original publié: AR P170101140 | [2020/11] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018202591 | Date: | 08.11.2018 | Langue: | EN | [2018/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3618664 | Date: | 11.03.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 08.11.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3618664 | Date: | 08.09.2021 | Langue: | EN | [2021/36] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.11.2018 | Classification | IPC: | A45D40/00 | [2020/11] | CPC: |
A45D40/0087 (EP,US);
A45D2200/1027 (EP,US);
A45D2200/1036 (EP,US);
B65B9/023 (US);
B65D75/5855 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | APPLIKATOR FÜR DICKFLÜSSIGE KOSMETIKPRODUKTE | [2021/16] | Anglais: | APPLICATOR FOR PASTY COSMETIC PRODUCTS | [2020/11] | Français: | APPLICATEUR POUR PRODUITS COSMÉTIQUES PÂTEUX | [2021/16] |
Précédent [2020/11] | APPLIKATOR FÜR PASTÖSE KOSMETISCHE PRODUKTE | ||
Précédent [2020/11] | APPLICATEUR POUR PRODUITS COSMÉTIQUES PÂTEUX | Entrée dans la phase régionale | 29.10.2019 | Taxe nationale de base payée | 29.10.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.10.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/11] | 29.10.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 14.08.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 24.03.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.07.2021 | Taxe de délivrance payée | 23.07.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.07.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 09.06.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/33] | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.10.2019 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 27.04.2018 | AL | 08.09.2021 | AT | 08.09.2021 | CY | 08.09.2021 | CZ | 08.09.2021 | DK | 08.09.2021 | EE | 08.09.2021 | FI | 08.09.2021 | HR | 08.09.2021 | LT | 08.09.2021 | LV | 08.09.2021 | MC | 08.09.2021 | MK | 08.09.2021 | RO | 08.09.2021 | RS | 08.09.2021 | SE | 08.09.2021 | SI | 08.09.2021 | SK | 08.09.2021 | SM | 08.09.2021 | BG | 08.12.2021 | NO | 08.12.2021 | GR | 09.12.2021 | IS | 08.01.2022 | LU | 27.04.2022 | [2024/24] |
Précédent [2024/23] | AL | 08.09.2021 | |
AT | 08.09.2021 | ||
CY | 08.09.2021 | ||
CZ | 08.09.2021 | ||
DK | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
MC | 08.09.2021 | ||
MK | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SI | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
SM | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
LU | 27.04.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 08.09.2021 | |
AT | 08.09.2021 | ||
CY | 08.09.2021 | ||
CZ | 08.09.2021 | ||
DK | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
MC | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SI | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
SM | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
LU | 27.04.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 08.09.2021 | |
AT | 08.09.2021 | ||
CZ | 08.09.2021 | ||
DK | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
MC | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SI | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
SM | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
LU | 27.04.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 08.09.2021 | |
AT | 08.09.2021 | ||
CZ | 08.09.2021 | ||
DK | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
MC | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SI | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
SM | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 08.09.2021 | |
AT | 08.09.2021 | ||
CZ | 08.09.2021 | ||
DK | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SI | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
SM | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 08.09.2021 | |
AT | 08.09.2021 | ||
CZ | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
SM | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
Précédent [2022/25] | AT | 08.09.2021 | |
CZ | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
SM | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
Précédent [2022/24] | AT | 08.09.2021 | |
CZ | 08.09.2021 | ||
EE | 08.09.2021 | ||
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
RO | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
SK | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
IS | 08.01.2022 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 08.09.2021 | |
FI | 08.09.2021 | ||
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | FI | 08.09.2021 | |
HR | 08.09.2021 | ||
LT | 08.09.2021 | ||
LV | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
GR | 09.12.2021 | ||
Précédent [2022/09] | FI | 08.09.2021 | |
LT | 08.09.2021 | ||
RS | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | FI | 08.09.2021 | |
LT | 08.09.2021 | ||
SE | 08.09.2021 | ||
BG | 08.12.2021 | ||
NO | 08.12.2021 | ||
Précédent [2022/07] | LT | 08.09.2021 | |
NO | 08.12.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [Y]US4372098 (MASON EDWIN W) [Y] 1-12 * column 1, line 14 - line 20 * * column 5 - column 10 * * abstract *; | [YD]EP1091666 (PROCTER & GAMBLE [US]) [YD] 1-12* abstract * | par le demandeur | EP0109166 | US4747782 | EP2594154 |