EP3615162 - RÉCUPÉRATION CHIMIQUE PAR DISTILATION DE SOLUTIONS AQUEUSES DILUÉES PRODUITES DANS DES PROCÉDÉS AVANCÉS DE BIO-CARBURANTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.01.2020 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.10.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 28.05.2024 | Nouvelle entrée: surtaxe concernant la taxe annuelle: paiement de la taxe | 28.05.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thermal Kinetics Systems, LLC 85 Northpointe Parkway Suite 2 Amherst, NY 14228 / US | [2020/10] | Inventeur(s) | 01 /
BROWN, Christopher, J. 64 Mount Vernon Road Amherst, NY 14226 / US | 02 /
CROMWELL, Charles, C. 682 East&West Road West Seneca, NY 14224 / US | 03 /
SPENGLER, Christopher, A. 221 Highland Drive Williamsville, NY 14221 / US | [2020/10] | Mandataire(s) | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB Siebertstrasse 3 81675 München / DE | [2020/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18728786.7 | 26.03.2018 | [2020/10] | WO2018US24307 | Numéro de priorité, date | US201762481983P | 05.04.2017 Format original publié: US 201762481983 P | [2020/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018187073 | Date: | 11.10.2018 | Langue: | EN | [2018/41] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3615162 | Date: | 04.03.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.10.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 11.10.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 03.02.2021 | Classification | IPC: | B01D1/14, B01D1/28, B01D3/32, B01D35/12, B01D3/38, B01D3/00, B01D3/14, C07C29/80 | [2021/09] | CPC: |
B01D3/146 (EP,US);
B01D1/2856 (EP,US);
B01D3/002 (EP,US);
B01D3/143 (EP,US);
B01D3/322 (EP,US);
B01D3/38 (EP);
B01D53/261 (US);
C07C29/80 (EP,US);
Y02P20/10 (EP,US);
| C-Set: |
C07C29/80, C07C31/04 (US,EP);
C07C29/80, C07C31/08 (EP,US) |
Précédent IPC [2020/10] | B01D1/14, B01D1/28, B01D3/32, B01D3/40, B01D3/42, B01D5/00, B01D35/12 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/10] | Titre | Allemand: | CHEMISCHE RÜCKGEWINNUNG DURCH DESTILLATION VON VERDÜNNTEN WÄSSRIGEN LÖSUNGEN, DIE IN FORTSCHRITTLICHEN BIOKRAFTSTOFFPROZESSEN HERGESTELLT WERDEN | [2020/10] | Anglais: | CHEMICAL RECOVERY BY DISTILLATION OF DILUTE AQUEOUS SOLUTIONS PRODUCED IN ADVANCED BIO-FUELS PROCESSES | [2020/10] | Français: | RÉCUPÉRATION CHIMIQUE PAR DISTILATION DE SOLUTIONS AQUEUSES DILUÉES PRODUITES DANS DES PROCÉDÉS AVANCÉS DE BIO-CARBURANTS | [2020/10] | Entrée dans la phase régionale | 16.07.2018 | Taxe nationale de base payée | 16.07.2018 | Taxe de recherche payée | 16.07.2018 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 16.07.2018 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 16.07.2018 | Requête en examen déposée [2020/10] | 20.05.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 28.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 27.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.03.2024 | 07   M06   Taxe payée le   28.05.2024 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US4566947 (TSURUTA HIDEMASA [JP]) [A] 1-25 * figures 1, 2 *; | [A]US5124004 (GRETHLEIN HANS E [US], et al) [A] 1-25* figure 5a *; | [A]WO2011103277 (ALGENOL BIOFUELS INC [US], et al) [A] 1-25 * figure 4 *; | [XI]US2012137727 (HUANG YU [US], et al) [X] 1-3,7-10,25 * figures 1-3 * * paragraphs [0010] , [0 65] , [ 126] - [0133] * [I] 4-6,11-24; | [A]US2013015052 (VANE LELAND M [US], et al) [A] 1-25 * figures 5-22 *; | [A]US2013175158 (KIUCHI TAKAFUMI [JP], et al) [A] 1-25 * figures 3, 4 * | Recherche internationale | [A]US4539076 (SWAIN R L BIBB [US]) [A] 1-27* , col 3, In 66 to col 4, In 20; col 4, In 49-64; col 5, In 42-68; col 6, In 13-61 *; | [A]US2009120780 (WEGERER DAVID A [US], et al) [A] 1-27 * , para [00030]-[0033], [0053], [0055] *; | [A]US2014179957 (POWELL NATHAN KIRK [US]) [A] 1-27 * , para [0024], [0026], [0028], [0031], [0147] *; | [A]US2017036139 (LEE JOO SUN [KR]) [A] 1-27 * , para [0055]-[0058], [0067], [0074] *; | [A]WO2017053342 (VEOLIA WATER TECH INC [US]) [A] 1-27 * , pg 2, In 23 to pg 3, In 18 * | par le demandeur | US2012137727 |