EP3642343 - SOUCHES D'EXPRESSION DE PROTÉINES AMÉLIORÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/18] | SOUCHES AMÉLIORÉES POUR L'EXPRESSION DE PROTÉINES | ||
[2021/42] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 14.10.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.11.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.10.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 30.07.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.03.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.12.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.06.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Albumedix Ltd HQ, Mabel Street Nottingham NG2 3ED / GB | [2022/24] |
Précédent [2021/15] | Pour tous les Etats désignés Albumedix Ltd. HQ, Mabel Street Nottingham NG2 3ED / GB | ||
Précédent [2020/18] | Pour tous les Etats désignés Albumedix Ltd Castle Court, 59 Castle Boulevard Nottingham NG7 1FD / GB | Inventeur(s) | 01 /
FINNIS, Christopher, John, Arthur 74 Harlaxton Drive Nottingham NG7 1JB / GB | 02 /
NORDEIDE, Per, Kristoffer Marengovej 8 st. th. 2300 Copenhagen S. / DK | 03 /
MCLAUGHLAN, Jennifer, Mary 6 Greendale Road Nottingham NG5 6QD / GB | [2021/49] |
Précédent [2020/18] | 01 /
FINNIS, Christopher, John, Arthur 74 Harlaxton Drive Nottingham NG7 1JB / GB | ||
02 /
NORDEIDE, Per, Kristoffer Halgreensgade 5 2300 Copenhagen / DK | |||
03 /
MCLAUGHLAN, Jennifer, Mary 6 Greendale Road Nottingham NG5 6QD / GB | Mandataire(s) | Williams, Rachel Clare Sartorius Albumedix Limited Mabel Street Nottingham NG2 3ED / GB | [N/P] |
Précédent [2020/18] | Williams, Rachel Clare Albumedix Ltd Mabel Street Nottingham NG2 3ED / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18730809.3 | 20.06.2018 | [2020/18] | WO2018EP66344 | Numéro de priorité, date | EP20170176932 | 20.06.2017 Format original publié: EP 17176932 | [2020/18] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018234349 | Date: | 27.12.2018 | Langue: | EN | [2018/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3642343 | Date: | 29.04.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 27.12.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3642343 | Date: | 08.12.2021 | Langue: | EN | [2021/49] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.12.2018 | Classification | IPC: | C12N15/31, C12N15/81, C07K14/395, C12N9/00, C12N9/10, C12P21/02 | [2020/18] | CPC: |
C12N15/81 (EP,KR,US);
C12P21/00 (US);
C07K14/395 (EP,KR);
C12N9/104 (EP,KR);
C12N9/93 (EP,KR,US);
C12Y603/02002 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERBESSERTE PROTEINEXPRESSIONSSTÄMME | [2020/18] | Anglais: | IMPROVED PROTEIN EXPRESSION STRAINS | [2020/18] | Français: | SOUCHES D'EXPRESSION DE PROTÉINES AMÉLIORÉES | [2021/42] |
Précédent [2020/18] | SOUCHES AMÉLIORÉES POUR L'EXPRESSION DE PROTÉINES | Entrée dans la phase régionale | 20.01.2020 | Taxe nationale de base payée | 20.01.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.01.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/18] | 20.01.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 07.08.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 30.07.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M02) | 08.09.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.10.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.10.2021 | Taxe de délivrance payée | 28.10.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.10.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21205401.9 / EP4026908 | Opposition(s) | 09.09.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/46] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 20.06.2018 | AL | 08.12.2021 | CY | 08.12.2021 | CZ | 08.12.2021 | EE | 08.12.2021 | FI | 08.12.2021 | HR | 08.12.2021 | LT | 08.12.2021 | LV | 08.12.2021 | MC | 08.12.2021 | MK | 08.12.2021 | PL | 08.12.2021 | RO | 08.12.2021 | RS | 08.12.2021 | SE | 08.12.2021 | SI | 08.12.2021 | SK | 08.12.2021 | SM | 08.12.2021 | BG | 08.03.2022 | NO | 08.03.2022 | GR | 09.03.2022 | IS | 08.04.2022 | PT | 08.04.2022 | LU | 20.06.2022 | BE | 30.06.2022 | [2024/24] |
Précédent [2024/23] | AL | 08.12.2021 | |
CY | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
MK | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
LU | 20.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 08.12.2021 | |
CY | 08.12.2021 | ||
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
LU | 20.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
LU | 20.06.2022 | ||
BE | 30.06.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
LU | 20.06.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
MC | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SI | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AL | 08.12.2021 | |
CZ | 08.12.2021 | ||
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/42] | CZ | 08.12.2021 | |
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
IS | 08.04.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/36] | CZ | 08.12.2021 | |
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
PL | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/35] | CZ | 08.12.2021 | |
EE | 08.12.2021 | ||
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SK | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/34] | EE | 08.12.2021 | |
FI | 08.12.2021 | ||
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
RO | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
PT | 08.04.2022 | ||
Précédent [2022/33] | FI | 08.12.2021 | |
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
SM | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
Précédent [2022/25] | FI | 08.12.2021 | |
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
NO | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
Précédent [2022/24] | FI | 08.12.2021 | |
HR | 08.12.2021 | ||
LT | 08.12.2021 | ||
LV | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
SE | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
GR | 09.03.2022 | ||
Précédent [2022/22] | FI | 08.12.2021 | |
LT | 08.12.2021 | ||
RS | 08.12.2021 | ||
BG | 08.03.2022 | ||
Précédent [2022/21] | RS | 08.12.2021 | |
BG | 08.03.2022 | ||
Précédent [2022/19] | BG | 08.03.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [X]CN102296033 ; | [T]WO2017112847 (ALBUMEDIX AS [DK], et al) [T] * the whole document *; | [X] - GUTIÉRREZ-ESCOBEDO GUADALUPE ET AL, "Role of glutathione in the oxidative stress response in the fungal pathogen Candida glabrata", CURRENT GENETICS ; EUKARYOTES WITH EMPHASIS ON YEASTS, FUNGI, PROTISTS, CELL ORGANELLES, SPRINGER, BERLIN, DE, (20130731), vol. 59, no. 3, doi:10.1007/S00294-013-0390-1, ISSN 1432-0983, pages 91 - 106, XP009501704 [X] 1-3,12,16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00294-013-0390-1 | [X] - MARIS A F ET AL, "Glutathione, but not transcription factor Yap1, is required for carbon source-dependent resistance to oxidative stress in Saccharomyces cerevisiae.", CURRENT GENETICS MAR 2000, (200003), vol. 37, no. 3, ISSN 0172-8083, pages 175 - 182, XP009501709 [X] 1-3,12,16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s002940050516 | [X] - WHEELER GLEN L ET AL, "Glutathione regulates the expression of gamma-glutamylcysteine synthetase via the Met4 transcription factor.", MOLECULAR MICROBIOLOGY OCT 2002, (200210), vol. 46, no. 2, ISSN 0950-382X, pages 545 - 556, XP002776009 [X] 1-3,12,16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1365-2958.2002.03174.x | [X] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2012, no. 22, Database accession no. 2012-A72980, XP002776010 & CN102296033 A 20111228 (UNIV WUHAN) [X] 1-3,12,16 * abstract * | [X] - GRANT ET AL, "Glutathione synthetase is dispensable for growth under both normal and oxidative stress conditions in the yeast saccharomyces cerevisiae due to an accumulation of the dipeptide gamma-glutamylcysteine", MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL, AMERICAN SOCIETY FOR CELL BIOLOGY, US, (19970901), vol. 8, no. 9, ISSN 1059-1524, pages 1699 - 1707, XP002945460 [X] 1-3,12,16 * the whole document * | [X] - KISTLER M ET AL, "GENETIC AND BIOCHEMICAL ANALYSIS OF GLUTATHIONE-DEFICIENT MUTANTS OF SACCHAROMYCES CEREVISIAE", MUTAGENE, IRL PRESS, OXFORD, GB, (19900101), vol. 5, no. 1, ISSN 0267-8357, pages 39 - 44, XP008046379 [X] 1-3,12,16 * the whole document * | [X] - LEE J C ET AL, "The essential and ancillary role of glutathione in Saccharomyces cerevisiae analysed using a grande gsh1 disruptant strain.", FEMS YEAST RESEARCH APR 2001, (200104), vol. 1, no. 1, ISSN 1567-1356, pages 57 - 65, XP002776011 [X] 1-3,12,16 * the whole document * | [A] - OHTAKE Y ET AL, "Molecular cloning of the gamma-glutamylcysteine synthetase gene of saccharomyces cerevisiae", YEAST, JOHN WILEY & SONS LTD, GB, (19910101), vol. 7, no. 9, doi:10.1002/YEA.320070907, ISSN 0749-503X, pages 953 - 961, XP002970457 [A] 1-26 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/yea.320070907 | [X] - YANG YI ET AL, "Interaction between the catalytic and modifier subunits of glutamate-cysteine ligase.", BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 15 JUL 2007, (20070715), vol. 74, no. 2, ISSN 0006-2952, pages 372 - 381, XP002776012 [X] 1,3,16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bcp.2007.02.003 | [AD] - BITEROVA; BARYCKI, "Mechanistic details of glutathione biosynthesis revealed by crystal structures of Saccharomyces cerevisiae glutamate cysteine ligase.", THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, (2009), vol. 284, pages 32700 - 32708, XP002776013 [AD] 1-3,9-12,16 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M109.025114 | [T] - XU WEN ET AL, "Effects ofGSH1andGSH2Gene Mutation on Glutathione Synthetases Activity ofSaccharomyces cerevisiae", PROTEIN JOURNAL, KLUWER ACADEMIC/PLENUM PUBLISHERS, DORDRECHT, NL, vol. 36, no. 4, doi:10.1007/S10930-017-9731-0, ISSN 1572-3887, (20170701), pages 270 - 277, (20170701), XP036279509 [T] * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10930-017-9731-0 | [A] - S. PREISSLER ET AL, "Not4-dependent translational repression is important for cellular protein homeostasis in yeast", EMBO (EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY ORGANIZATION) JOURNAL, DE, (20150714), vol. 34, no. 14, doi:10.15252/embj.201490194, ISSN 0261-4189, pages 1905 - 1924, XP055260907 [A] 1-26 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.15252/embj.201490194 | [A] - K IRIE ET AL, "The yeast MOT2 gene encodes a putative zinc finger protein that serves as a global negative regulator affecting expression of several categories of genes, including mating-pheromone-responsive genes.", MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY., US, (19940501), vol. 14, no. 5, doi:10.1128/MCB.14.5.3150, ISSN 0270-7306, pages 3150 - 3157, XP055260960 [A] 1-26 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1128/MCB.14.5.3150 | [A] - "Saccharomyces cerevisiae YJM1252 Mot2p", ENA, (20150320), XP002767526 [A] 1-26 * the whole document * | par le demandeur | WOOO44772 | WOOO24883 | US4302386 | EP0319067 | WO9001063 | EP0464590 | WO9204367 | WO9206204 | US5223409 | WO9517413 | WO9522625 | WO9600787 | WO9637515 | WO9733973 | US5728553 | WO0056900 | WO03066824 | WO2004009819 | US2004171154 | WO2005061718 | WO2006066595 | WO2006067511 | WO2006136831 | WO2009126920 | WO2010059315 | WO2010092135 | WO2010128142 | WO2011051489 | WO2011103076 | WO2011124718 | WO2012059486 | WO2012112188 | WO2012150319 | WO2013075066 | WO2013135896 | WO2014072481 | WO2014138371 | WO2014179657 | WO2015036579 | WO2015063611 | WO2017029407 | - AYER et al., Free Radical Biology & Medicine, (20100000), vol. 49, pages 1956 - 1968 | - SPECTOR et al., The Journal of Biological Chemistry, (20010000), vol. 276, no. 10, pages 7011 - 7016 | - HATEM et al., Free Radical Biology & Medicine, (20140000), vol. 67, pages 103 - 114 | - BITEROVA; BARYCKI, The Journal of Biological Chemistry, (20090000), vol. 284, pages 32700 - 32708 | - COLLART, "Global control of gene expression in yeast by the Ccr4-Not complex", Gene, (20030000), vol. 313, doi:doi:10.1016/S0378-1119(03)00672-3, pages 1 - 16, XP004453190 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0378-1119(03)00672-3 | - BAI et al., "The CCR4 and Caf1 proteins of the Ccr4-Not complex are physically and functionally separated from Not2, Not4, and Not5", Mol. Cell. Biol., (19990000), vol. 19, pages 6642 - 6651 | - COLLART, "The Ccr4-Not complex", Gene, (20120000), vol. 492, no. 1, doi:doi:10.1016/j.gene.2011.09.033, pages 42 - 53, XP028345107 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gene.2011.09.033 | - COLLART, "Not1 (cdc39), Not2(cdc36), Not3, and Not4 encode a global-negative regulator of transcription that differentially affects tata-element utilization", Genes & Development, (19940000), vol. 8, no. 5, pages 525 - 537 | - BHASKAR, "Architecture of the ubiquitylation module of the yeast Ccr4-Not complex", Structure, (20150000), vol. 23, no. 5, doi:doi:10.1016/j.str.2015.03.011, pages 921 - 8, XP029229271 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.str.2015.03.011 | - KRAGH-HANSEN et al., Biol. Pharm. Bull., (20020000), vol. 25, page 695 | - NEEDLEMAN; WUNSCH, J. Mol. Biol., (19700000), vol. 48, pages 443 - 453 | - RICE et al., "EMBOSS: The European Molecular Biology Open Software Suite", Trends Genet., (20000000), vol. 16, doi:doi:10.1016/S0168-9525(00)02024-2, pages 276 - 277, XP004200114 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0168-9525(00)02024-2 | - DOCKAL et al., The Journal of Biological Chemistry, (19990000), vol. 274, no. 41, pages 29303 - 29310 | - KJELDSEN et al., Protein Expression and Purification, (19980000), vol. 13, pages 163 - 169 | - SLEEP, "Albumin and its application in drug delivery", Expert Opinion on Drug Delivery, (20150000), vol. 12, no. 5, doi:doi:10.1517/17425247.2015.993313, pages 793 - 812, XP055529336 DOI: http://dx.doi.org/10.1517/17425247.2015.993313 | - HOEFS, J.C., Hepatology, (19920000), vol. 16, pages 396 - 403 | - "GenBank", Database accession no. AAA98797.1 | - MINGHETTI et al., "Molecular structure of the human albumin gene is revealed by nucleotide sequence within q11-22 of chromosome 4", J. Biol. Chem., (19860000), vol. 261, no. 15, pages 6747 - 6757 | - EDGAR, Nucleic Acids Research, (20040000), vol. 32, pages 1792 - 1797 | - KATOH; KUMA, Nucleic Acids Research, (20020000), vol. 30, pages 3059 - 3066 | - KATOH et al., Nucleic Acids Research, (20050000), vol. 33, pages 511 - 518 | - KATOH; TOH, Bioinformatics, (20070000), vol. 23, pages 372 - 374 | - KATOH et al., Methods in Molecular Biology, (20090000), vol. 537, pages 39 - 64 | - KATOH; TOH, Bioinformatics, (20100000), vol. 26, pages 1899 - 1900 | - THOMPSON et al., Nucleic Acids Research, (19940000), vol. 22, pages 4673 - 4680 | - KERRY-WILLIAMS et al., Yeast, (19980000), vol. 14, pages 161 - 169 | - VOLOHONSKY et al., Chemico-Biological Interactions, (20020000), vol. 140, pages 49 - 65 | - "Biology and Activities of Yeast", Soc. App. Bacteriol. Symposium Series, (19800000), pages 1 - 27 | - FINNIS et al., Microbial Cell Factories, (20100000), vol. 9, page 87 | - FINNIS et al., Eur. J. Biochem, (19930000), vol. 212, pages 201 - 210 | - MORTIMER; JOHNSTON, Genetics, (19860000), vol. 113, pages 35 - 43 | - FLEER, Bio/technology, (19910000), vol. 9, pages 968 - 975 | - KOBAYASHI, Therapeutic Apheresis, (19980000), vol. 2, pages 257 - 262 | - SLEEP, Bio/technology, (19900000), vol. 8, pages 42 - 46 | - VOLKERT et al., Microbiological Reviews, (19890000), vol. 53, page 299 | - MURRAY et al., J. Mol. Biol., (19880000), vol. 200, page 601 | - PAINTING et al., J. Applied Bacteriology, (19840000), vol. 56, page 331 | - GUO; SHERMAN, Mol. Cellular Biol., (19950000), vol. 15, pages 5983 - 5990 | - SCHERER; DAVIS, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19790000), vol. 76, pages 4949 - 4955 | - BARTON et al., Nucleic Acids Res., (19900000), vol. 18, pages 7349 - 4966 | - STORICI et al., Nature Biotechnol., (20010000), vol. 19, pages 773 - 776 | - KREN et al., Nat. Med., (19980000), vol. 4, pages 285 - 290 | - CALISSANO; MACINO, Fungal Genet. Newslett., (19960000), vol. 43, pages 15 - 16 | - TIAN et al., Nature, (20040000), vol. 432, pages 1050 - 1054 | - REIDHAAR-OLSON; SAUER, Science, (19880000), vol. 241, pages 53 - 57 | - BOWIE; SAUER, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, (19890000), vol. 86, pages 2152 - 2156 | - LOWMAN et al., Biochemistry, (19910000), vol. 30, pages 10832 - 10837 | - DERBYSHIRE et al., Gene, (19860000), vol. 46, page 145 | - NER et al., DNA, (19880000), vol. 7, page 127 | - NESS et al., Nature Biotechnology, (19990000), vol. 17, pages 893 - 896 | - GEMS et al., Gene, (19910000), vol. 98, pages 61 - 67 | - CULLEN et al., Nucleic Acids Res., (19870000), vol. 15, pages 9163 - 9175 | - ROSE et al., Gene, (19870000), vol. 60, pages 237 - 243 | - PAYNE et al., Applied and Environmental Microbiology, (20080000), vol. 74, no. 24, pages 7759 - 7766 | - WIGLEY, Genetic Engineering News, (20070000), vol. 27, no. 2, pages 40 - 42 | - EVANS et al., Protein Expression and Purification, (20100000), vol. 73, pages 113 - 124 | WO2016US68239 |