EP3631798 - MENUS DYNAMIQUES COMMANDÉS PAR LA VOIX [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/15] | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR MENUS DYNAMIQUES COMMANDÉS PAR LA VOIX | ||
[2022/10] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 05.05.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 27.05.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.01.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.12.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 11.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 09.02.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT | publié le 13.03.2024 [2024/11] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Snap Inc. 3000 31st Street Santa Monica, California 90405 / US | [2021/25] |
Précédent [2020/15] | Pour tous les Etats désignés Snap Inc. 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, CA 90405 / US | Inventeur(s) | 01 /
CHAND, Jesse Santa Monica, California 90405 / US | [2022/26] |
Précédent [2020/15] | 01 /
CHAND, Jesse 2772 Donald Douglas Loop North Santa Monica, California 90405 / US | Mandataire(s) | Kramer, Dani, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [N/P] |
Précédent [2022/26] | Creation IP Ltd Hillington Park Innovation Centre 1 Ainslie Road Glasgow G52 4RU / GB | ||
Précédent [2020/15] | Schwegman Lundberg Woessner Limited Hillington Park Innovation Centre 1 Ainslie Road Glasgow G52 4RU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18735008.7 | 30.05.2018 | [2020/15] | WO2018US35083 | Numéro de priorité, date | US201762513269P | 31.05.2017 Format original publié: US 201762513269 P | US201715805984 | 07.11.2017 Format original publié: US201715805984 | [2020/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018222686 | Date: | 06.12.2018 | Langue: | EN | [2018/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3631798 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.12.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3631798 | Date: | 29.06.2022 | Langue: | EN | [2022/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.12.2018 | Classification | IPC: | G11B27/34, G11B27/031, G06F3/0482, G10L25/78, G10L21/003, G10L21/02 | [2020/15] | CPC: |
G06F3/0482 (EP,KR,US);
G06F3/04817 (KR,US);
G06F3/165 (KR,US);
G06F3/167 (KR,US);
G10L21/003 (KR,US);
G10L21/02 (EP,KR,US);
G10L25/78 (EP,KR,US);
G11B27/031 (EP,KR,US);
G11B27/34 (EP,KR,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SPRACHGESTEUERTE DYNAMISCHE MENÜS | [2022/10] | Anglais: | VOICE DRIVEN DYNAMIC MENUS | [2022/10] | Français: | MENUS DYNAMIQUES COMMANDÉS PAR LA VOIX | [2022/10] |
Précédent [2020/15] | VERFAHREN UND SYSTEME FÜR SPRACHGESTEUERTE DYNAMISCHE MENÜS | ||
Précédent [2020/15] | METHODS AND SYSTEMS FOR VOICE DRIVEN DYNAMIC MENUS | ||
Précédent [2020/15] | PROCÉDÉS ET SYSTÈMES POUR MENUS DYNAMIQUES COMMANDÉS PAR LA VOIX | Entrée dans la phase régionale | 12.11.2019 | Taxe nationale de base payée | 12.11.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 12.11.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 12.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/15] | 12.11.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.01.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.05.2022 | Taxe de délivrance payée | 20.05.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.05.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22174435.2 / EP4068287 | EP23194700.3 / EP4266309 | Opposition(s) | 30.03.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 11.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 29.06.2022 | AT | 29.06.2022 | CZ | 29.06.2022 | DK | 29.06.2022 | EE | 29.06.2022 | ES | 29.06.2022 | FI | 29.06.2022 | HR | 29.06.2022 | IT | 29.06.2022 | LT | 29.06.2022 | LV | 29.06.2022 | MC | 29.06.2022 | PL | 29.06.2022 | RO | 29.06.2022 | RS | 29.06.2022 | SE | 29.06.2022 | SI | 29.06.2022 | SK | 29.06.2022 | SM | 29.06.2022 | BG | 29.09.2022 | NO | 29.09.2022 | GR | 30.09.2022 | IS | 29.10.2022 | PT | 31.10.2022 | [2024/11] |
Précédent [2024/08] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
MC | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SI | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
CZ | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/21] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
DK | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 29.06.2022 | |
AT | 29.06.2022 | ||
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/12] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
IS | 29.10.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/11] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
PL | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AT | 29.06.2022 | |
EE | 29.06.2022 | ||
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RO | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
SK | 29.06.2022 | ||
SM | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
PT | 31.10.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AT | 29.06.2022 | |
ES | 29.06.2022 | ||
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2023/07] | AT | 29.06.2022 | |
FI | 29.06.2022 | ||
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/50] | FI | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
RS | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/49] | FI | 29.06.2022 | |
HR | 29.06.2022 | ||
LT | 29.06.2022 | ||
LV | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
BG | 29.09.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | ||
GR | 30.09.2022 | ||
Précédent [2022/47] | FI | 29.06.2022 | |
LT | 29.06.2022 | ||
SE | 29.06.2022 | ||
NO | 29.09.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [A]EP1970824 (MAGIX AG [DE]) [A] 1-19 * paragraphs [0065] , [0066]; figure 10 *; | [IA]US2014229831 (CHORDIA PARAG P [US], et al) [I] 1-3,5-10,12-17,19 * abstract * [A] 4,11,18; | [I]US9256396 (MONSON MATTHEW J [US], et al) [I] 1,8,14* abstract *; | [XA]US2017111702 (JORDAN ADAM [US], et al) [X] 1,8,15 * paragraphs [0034] - [0038] - [0102] - [0114] * * figures 1,2,4,5 * [A] 2-7,9-14,16-19 |