EP3615692 - COMPOSITIONS ET PROCÉDÉS POUR AMÉLIORER L'IDENTIFICATION D'ÉCHANTILLONS DANS DES BIBLIOTHÈQUES D'ACIDES NUCLÉIQUES INDEXÉES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.01.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.01.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.11.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 20.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 30.03.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Illumina Cambridge Limited 19 Granta Park Great Abington Cambridge CB21 6DF / GB | [2020/10] | Inventeur(s) | 01 /
SMITH, Vincent, Peter 19 Granta Park Great Abington Cambridge CB21 6DF / GB | 02 /
BEVIS-MOTT, Claire 19 Granta Park Great Abington Cambridge CB21 6DF / GB | 03 /
BOUTELL, Jonathan, Mark 19 Granta Park Great Abington Cambridge CB21 6DF / GB | [2020/10] | Mandataire(s) | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Précédent [2020/10] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18737965.6 | 23.04.2018 | [2020/10] | WO2018IB00509 | Numéro de priorité, date | US201762488824P | 23.04.2017 Format original publié: US 201762488824 P | [2020/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018197950 | Date: | 01.11.2018 | Langue: | EN | [2018/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3615692 | Date: | 04.03.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.11.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 01.11.2018 | Classification | IPC: | C12Q1/6806, C12Q1/6837, C12Q1/6855 | [2020/10] | CPC: |
C12Q1/6806 (EP,US);
C12Q1/6874 (US);
C12N15/1065 (US);
C12N15/1068 (US);
C12Q1/6837 (EP,US);
C12Q1/6855 (US);
C07B2200/11 (US);
C40B20/04 (EP,US);
C40B40/06 (US);
| C-Set: |
C12Q1/6806, C12Q2525/191, C12Q2535/122, C12Q2565/537 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/10] | Titre | Allemand: | ZUSAMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DER PROBENIDENTIFIKATION IN INDIZIERTEN NUKLEINSÄUREBIBLIOTHEKEN | [2020/10] | Anglais: | COMPOSITIONS AND METHODS FOR IMPROVING SAMPLE IDENTIFICATION IN INDEXED NUCLEIC ACID LIBRARIES | [2020/10] | Français: | COMPOSITIONS ET PROCÉDÉS POUR AMÉLIORER L'IDENTIFICATION D'ÉCHANTILLONS DANS DES BIBLIOTHÈQUES D'ACIDES NUCLÉIQUES INDEXÉES | [2020/10] | Entrée dans la phase régionale | 11.10.2019 | Taxe nationale de base payée | 11.10.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.10.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.10.2019 | Requête en examen déposée [2020/10] | 11.10.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 11.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.01.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 03.05.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 13.01.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 29.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 17.02.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 01.06.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 06.11.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 26.02.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 31.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 14.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 29.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]US2004209299 (PINTER JONATHON H [US], et al); | [Y]WO2011112534 (DANA FARBER CANCER INST INC [US], et al); | [Y]US2016017392 (ARNOLD LYLE J [US], et al); | [Y]US2016186249 (BECKER MICHAEL M [US], et al); | [Y]US2016355880 (GORMLEY NIALL ANTHONY [GB], et al); | par le demandeur | US4683195 | US4683202 | US5763594 | US5808045 | WO9844151 | US5872244 | US5990300 | WO0018957 | US6214987 | US6232465 | US6306597 | WO2004018497 | US2005100900 | WO2005065814 | US7057026 | WO2006064199 | US7115400 | WO2007010251 | WO2007010252 | WO2007123744 | WO2007135368 | WO2008041002 | US7399590 | US7427673 | US7541444 | US7566537 | US7772384 | US7771973 | US7785796 | US7829284 | US7985565 | US8053192 | US8071739 | US8148064 | US8158346 | US8394586 | US8399188 | US8460910 | US8597881 | US8623628 | US8808988 | US8852910 | US9051612 | WO2015106941 | US9121062 | US9121060 | US2015376582 | US2016002721 | US2016032377 | US9273352 | US2016060692 | US2016090579 | US2016115461 | US9388463 | US9388464 | US9410200 | US9447389 | US9469873 | US19330624888 |