EP3539146 - SOURCE LUMINEUSE À LARGE BANDE MODULAIRE DOTÉE D'UN INSERT DE LAMPE ET PROCÉDÉS D'UTILISATION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande a été retirée Statut actualisé le 03.02.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 03.12.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 16.08.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.07.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.02.2023 | Retrait de la demande | publié le 08.03.2023 [2023/10] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Newport Corporation 1791 Deere Avenue Irvine, CA 92606 / US | [2019/38] | Inventeur(s) | 01 /
PARK, John 16 Viejo Irvine California 92612 / US | 02 /
BUCZALA, Robert 26633 Frontage Road Bozeman Montana 59718 / US | [2019/38] | Mandataire(s) | Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Straße 11 80636 München / DE | [N/P] |
Précédent [2019/38] | Walker, Ross Thomson Forresters IP LLP Skygarden Erika-Mann-Strasse 11 80636 München / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18738744.4 | 15.01.2018 | [2019/38] | WO2018US13741 | Numéro de priorité, date | US201762446731P | 16.01.2017 Format original publié: US 201762446731 P | US201762564995P | 28.09.2017 Format original publié: US 201762564995 P | [2019/38] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018132800 | Date: | 19.07.2018 | Langue: | EN | [2018/29] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3539146 | Date: | 18.09.2019 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 19.07.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2019/38] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | KR | 19.07.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 10.06.2020 | Classification | IPC: | H01J61/30 | [2019/38] | CPC: |
F21S8/006 (EP,US);
H01J61/30 (KR);
F21V15/01 (EP,US);
F21V23/0457 (EP,US);
H01J61/16 (KR);
H01J61/52 (KR);
H05B47/105 (EP,US);
H05B47/19 (EP,US);
F21Y2113/13 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/38] | Titre | Allemand: | MODULARE BREITBANDIGE LICHTQUELLE MIT LAMPENEINSATZ UND VERFAHREN ZUR VERWENDUNG | [2019/38] | Anglais: | MODULAR BROADBAND LIGHT SOURCE WITH LAMP INSERT AND METHODS OF USE | [2019/38] | Français: | SOURCE LUMINEUSE À LARGE BANDE MODULAIRE DOTÉE D'UN INSERT DE LAMPE ET PROCÉDÉS D'UTILISATION | [2019/38] | Entrée dans la phase régionale | 14.06.2019 | Taxe nationale de base payée | 14.06.2019 | Taxe de recherche payée | 14.06.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.06.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.06.2019 | Requête en examen déposée [2019/38] | 20.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 03.12.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.04.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 31.01.2023 | Demande retirée par le demandeur [2023/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [XYI]US2001005172 (MIYASHITA KIYOSHI [JP], et al) [X] 1,2,5,8,11,12 * figures 1a,1b,11,15 * * paragraphs [0022] , [0 69] , [0 74] , [ 105] , [ 114] * [Y] 6 [I] 3,4,7,9,10; | [YA]DE102006054332 (PATENT TREUHAND GES FUER ELEKTRISCHE GLUEHLAMPEN MBH [DE]) [Y] 6 * paragraphs [0031] , [0032] * [A] 1; | [A]WO2010060832 (OSRAM GMBH [DE], et al) [A] 1-12* page 2, line 8 - line 18 * | Recherche internationale | [Y]US2002047546 (KAYSER ROY [CA]) [Y] 1-30 * See paragraphs [0036]-[0057]; claims 1-6, 12; and figures 2A-3. *; | [A]US2002167255 (ROBERTS ROY D [US], et al) [A] 1-30 * See paragraphs [0017]-[0032]; and figures 1-3. *; | [A]US2003137248 (BELL DEAN A [US], et al) [A] 1-30 * See paragraphs [0021]-[0028]; and figures 1-3. *; | [A]US2010283369 (CHEN CHIN-YI [TW]) [A] 1-30* See paragraphs [0027]-[0034]; and figures 3-7. *; | [Y]KR20150103078 (HOYA CANDEO OPTRONICS CORP [JP]) [Y] 1-30 * See paragraphs [0002]-[0003], [0025]-[0051]; and figures 1-6. * | par le demandeur | US2001005172 | US2002047546 | DE102006054332 | WO2010060832 | KR20150103078 |