EP3631099 - INSTALLATION SANITAIRE POURVU D'UNITÉS DE COMMUNICATION ET D'UN ROBINET À CAPTEUR [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 29.04.2022 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.05.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.12.2020 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.10.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.12.2018 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 01.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Weinmann GmbH Frankenstraße 6 63776 Mömbris / DE | [2020/15] | Inventeur(s) | 01 /
WEINMANN, Ralf Auf der Höhe 42a 63776 Schimborn / DE | [2021/25] |
Précédent [2020/15] | 01 /
WEINMANN, Ralf Auf der H he 42a 63776 Schimborn / DE | Mandataire(s) | Wolf, Michael Patent- und Rechtsanwälte Wolf & Wolf Hirschstrasse 7 63450 Hanau / DE | [2020/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18742907.1 | 29.05.2018 | [2020/15] | WO2018DE100519 | Numéro de priorité, date | DE201710112065 | 01.06.2017 Format original publié: DE102017112065 | [2020/15] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018219408 | Date: | 06.12.2018 | Langue: | DE | [2018/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3631099 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 06.12.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/15] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3631099 | Date: | 23.06.2021 | Langue: | DE | [2021/25] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.12.2018 | Classification | IPC: | E03B7/08 | [2020/15] | CPC: |
F24D17/0073 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/15] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | SANITÄRANLAGE MIT KOMMUNIKATIONSEINHEITEN UND SENSORARMATUR | [2020/15] | Anglais: | SANITARY FIXTURE COMPRISING COMMUNICATION UNITS AND SENSOR FITTING | [2020/15] | Français: | INSTALLATION SANITAIRE POURVU D'UNITÉS DE COMMUNICATION ET D'UN ROBINET À CAPTEUR | [2020/15] | Entrée dans la phase régionale | 18.12.2019 | Taxe nationale de base payée | 18.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 18.12.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 18.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/15] | 18.12.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.10.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.11.2020 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 18.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.05.2021 | Taxe de délivrance payée | 03.05.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 17.05.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.03.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/22] | Taxes payées | Taxe annuelle | 24.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 18.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 29.05.2018 | AL | 23.06.2021 | CY | 23.06.2021 | CZ | 23.06.2021 | DK | 23.06.2021 | EE | 23.06.2021 | ES | 23.06.2021 | FI | 23.06.2021 | HR | 23.06.2021 | IT | 23.06.2021 | LT | 23.06.2021 | LV | 23.06.2021 | MC | 23.06.2021 | MK | 23.06.2021 | NL | 23.06.2021 | PL | 23.06.2021 | RO | 23.06.2021 | RS | 23.06.2021 | SE | 23.06.2021 | SI | 23.06.2021 | SK | 23.06.2021 | SM | 23.06.2021 | BG | 23.09.2021 | NO | 23.09.2021 | GR | 24.09.2021 | IS | 23.10.2021 | PT | 25.10.2021 | [2024/24] |
Précédent [2024/23] | AL | 23.06.2021 | |
CY | 23.06.2021 | ||
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
MC | 23.06.2021 | ||
MK | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 23.06.2021 | |
CY | 23.06.2021 | ||
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
MC | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
MC | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
IT | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SI | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 23.06.2021 | |
CZ | 23.06.2021 | ||
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/21] | CZ | 23.06.2021 | |
DK | 23.06.2021 | ||
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/11] | CZ | 23.06.2021 | |
EE | 23.06.2021 | ||
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
PL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
IS | 23.10.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/09] | CZ | 23.06.2021 | |
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
RO | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SK | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
PT | 25.10.2021 | ||
Précédent [2022/08] | CZ | 23.06.2021 | |
ES | 23.06.2021 | ||
FI | 23.06.2021 | ||
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2022/07] | FI | 23.06.2021 | |
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
NL | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
SM | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 23.06.2021 | |
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
RS | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 23.06.2021 | |
HR | 23.06.2021 | ||
LT | 23.06.2021 | ||
LV | 23.06.2021 | ||
SE | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
NO | 23.09.2021 | ||
GR | 24.09.2021 | ||
Précédent [2021/47] | FI | 23.06.2021 | |
LT | 23.06.2021 | ||
BG | 23.09.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 23.06.2021 | |
LT | 23.06.2021 |