EP3669526 - GESTION D'ABONNEMENTS POUR NOTIFICATIONS D'ÉVÉNEMENTS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/26] | GESTION D'ABONNEMENTS À DES NOTIFICATIONS D'ÉVÉNEMENTS | ||
[2023/31] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 17.11.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.07.2023 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 20.05.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 22.05.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.02.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 14.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IT, PL, PT, SK | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2021/45] |
Précédent [2020/26] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Inventeur(s) | 01 /
RUIZ-MERAZ, Cesar Martin Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 02 /
VASTERS, Clemens Friedrich Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 03 /
STUCKI, David Leon Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 04 /
CAITUIRO MONGE, Hillary Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 05 /
MADAN, Hitesh Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 06 /
KALYANA SUNDARAM, Jayaraman Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 07 /
ARADHYULA BHAVANI, Padma Priya Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | 08 /
RAVIPATI, Venkata Raja Gopal Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | [2020/26] | Mandataire(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2020/26] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18749626.0 | 27.06.2018 | [2020/26] | WO2018US39630 | Numéro de priorité, date | US201762545806P | 15.08.2017 Format original publié: US 201762545806 P | US201815906926 | 27.02.2018 Format original publié: US201815906926 | [2020/26] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019036118 | Date: | 21.02.2019 | Langue: | EN | [2019/08] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3669526 | Date: | 24.06.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 21.02.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/26] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3669526 | Date: | 20.12.2023 | Langue: | EN | [2023/51] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.02.2019 | Classification | IPC: | H04L12/18, G06F9/54, H04L45/302, H04L9/40, H04L67/10, H04L67/1008, H04L51/212, H04L51/214, H04L51/224, H04L67/55, H04L67/563, H04L67/568, H04L67/63 | [2023/31] | CPC: |
H04L67/1008 (EP,US);
H04L67/55 (EP,US);
G06F9/542 (EP,US);
H04L12/1859 (EP,US);
H04L45/306 (EP);
H04L51/212 (EP,US);
H04L51/214 (EP);
H04L51/224 (EP,US);
H04L63/0227 (EP);
H04L67/10 (EP,US);
H04L67/563 (EP);
H04L67/568 (EP);
|
Précédent IPC [2020/26] | H04L29/08, H04L12/18 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/26] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERWALTUNG VON ABONNEMENTS FÜR EREIGNISBENACHRICHTIGUNGEN | [2023/31] | Anglais: | MANAGING SUBSCRIPTIONS FOR EVENT NOTIFICATIONS | [2020/26] | Français: | GESTION D'ABONNEMENTS POUR NOTIFICATIONS D'ÉVÉNEMENTS | [2023/34] |
Précédent [2020/26] | VERWALTUNG VON ABONNEMENTS FÜR EREIGNISMELDUNGEN | ||
Précédent [2020/26] | GESTION D'ABONNEMENTS À DES NOTIFICATIONS D'ÉVÉNEMENTS | Entrée dans la phase régionale | 14.02.2020 | Taxe nationale de base payée | 14.02.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.02.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 14.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/26] | 14.02.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 10.07.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.05.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 15.09.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 19.10.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 29.06.2023 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 12.10.2023 | 14.07.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 12.10.2023 | Date des procédures orales (annulées) | 08.11.2023 | Taxe de délivrance payée | 08.11.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.11.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 14.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 20.12.2023 | CZ | 20.12.2023 | EE | 20.12.2023 | ES | 20.12.2023 | FI | 20.12.2023 | HR | 20.12.2023 | IT | 20.12.2023 | LT | 20.12.2023 | LV | 20.12.2023 | NL | 20.12.2023 | PL | 20.12.2023 | RO | 20.12.2023 | RS | 20.12.2023 | SE | 20.12.2023 | SK | 20.12.2023 | SM | 20.12.2023 | BG | 20.03.2024 | NO | 20.03.2024 | GR | 21.03.2024 | IS | 20.04.2024 | PT | 22.04.2024 | [2024/36] |
Précédent [2024/35] | AT | 20.12.2023 | |
CZ | 20.12.2023 | ||
EE | 20.12.2023 | ||
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RO | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/34] | EE | 20.12.2023 | |
ES | 20.12.2023 | ||
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/33] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
SM | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/32] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
IS | 20.04.2024 | ||
Précédent [2024/26] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
LV | 20.12.2023 | ||
NL | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Précédent [2024/24] | ES | 20.12.2023 | |
FI | 20.12.2023 | ||
HR | 20.12.2023 | ||
LT | 20.12.2023 | ||
RS | 20.12.2023 | ||
SE | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
NO | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Précédent [2024/21] | FI | 20.12.2023 | |
LT | 20.12.2023 | ||
BG | 20.03.2024 | ||
GR | 21.03.2024 | ||
Précédent [2024/20] | GR | 21.03.2024 | Cité dans | Recherche internationale | [X]EP1486897 (MICROSOFT CORP [US]) [X] 1,6,10 * paragraph [0025] - paragraph [0027] ** figure 2 *; | [X]US2006155581 (EISENBERGER GEORGE [US], et al) [X] 1,2,6,10,11 * paragraph [0008] * * paragraph [0067] * * paragraph [0083] * * figures 2, 4 *; | [XI]US2013339448 (KAHAN EDUARDO T [US], et al) [X] 1,3,6,7,10,12 * paragraph [0020] - paragraph [0023] * * paragraph [0034] * * figure 2 * [I] 2,4,5,8,9,11,13-15 |