Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US11240332 | Dossier mondial | 01.02.2022 | B2 | US2020220941 | 09.07.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | US202016824352 | 19.03.2020 | US201815906902 | 27.02.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3669525 | Dossier mondial | 20.07.2022 | B1 | EP3669525 | 24.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2018US39625 | 27.06.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906902 | 27.02.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3669274 | Dossier mondial | 30.08.2023 | B1 | EP3669274 | 24.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201815907001 | 27.02.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | WO2018US39629 | 27.06.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3669273 | Dossier mondial | 15.09.2021 | B1 | EP3669273 | 24.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2018US39626 | 27.06.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815907032 | 27.02.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3669526 | Dossier mondial | 20.12.2023 | B1 | EP3669526 | 24.06.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | WO2018US39630 | 27.06.2018 | US201815906926 | 27.02.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2019036118 | Dossier mondial | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906926 | 27.02.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2019036117 | Dossier mondial | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201815907001 | 27.02.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2019036116 | Dossier mondial | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815907032 | 27.02.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2019036115 | Dossier mondial | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906902 | 27.02.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US11082512 | Dossier mondial | 03.08.2021 | B2 | US2019058660 | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815907032 | 27.02.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US11032383 | Dossier mondial | 08.06.2021 | B2 | US2019058772 | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201815907001 | 27.02.2018 | US201762545806 | 15.08.2017 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US10999388 | Dossier mondial | 04.05.2021 | B2 | US2019058681 | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906926 | 27.02.2018 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | US10637946 | Dossier mondial | 28.04.2020 | B2 | US2019056978 | 21.02.2019 | A1 | Numéro de priorité | Date | US201762545806 | 15.08.2017 | US201815906902 | 27.02.2018 |