EP3658224 - DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'IMPULSIONS DESTINÉ À L'ADMINISTRATION D'IMPULSIONS ÉLECTRIQUES À UN TISSU SOUHAITÉ D'UN MAMMIFÈRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 13.12.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.07.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.06.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 17.02.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.02.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 01.05.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 02.02.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 29.08.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Scandinavian ChemoTech AB Scheeletorget 1 223 63 Lund / SE | [2023/26] |
Précédent [2020/23] | Pour tous les Etats désignés Scandinavian ChemoTech AB Baltzarsgatan 25 211 36 Malmö / SE | Inventeur(s) | 01 /
FRICK, Mohan 740614 9299 Skatteverket Förmedlingsuppdrag Box 2820 403 20 Göteborg / SE | 02 /
PERSSON, Bertil RR Angantyrsgränd 19 224 75 Lund / SE | [2020/23] | Mandataire(s) | Valea AB Box 17067 200 10 Malmö / SE | [2020/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18755724.4 | 27.07.2018 | [2020/23] | WO2018EP70446 | Numéro de priorité, date | SE20170050966 | 28.07.2017 Format original publié: SE 1750966 | [2020/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019020802 | Date: | 31.01.2019 | Langue: | EN | [2019/05] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3658224 | Date: | 03.06.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.01.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/23] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3658224 | Date: | 07.06.2023 | Langue: | EN | [2023/23] | Type: | B8 Page de titre du fascicule corrigée | N°: | EP3658224 | Date: | 19.07.2023 | [2023/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.01.2019 | Classification | IPC: | A61N1/32, A61N1/05, A61M37/00, A61B18/12, A61B18/14, A61B18/00, C12M1/42 | [2020/23] | CPC: |
A61N1/327 (EP,SE,US);
A61N1/00 (SE);
A61N1/0404 (SE);
A61N1/0412 (SE);
A61N1/0476 (SE);
A61N1/0502 (EP,US);
A61N1/36002 (SE);
A61N1/36017 (SE);
A61B18/1206 (EP);
A61B18/1477 (EP);
A61B2018/00613 (EP);
A61B2018/00636 (SE);
A61B2018/00642 (EP);
A61B2018/00875 (SE);
A61B2018/1425 (SE);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/23] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | PULSGENERATOR ZUR ABGABE ELEKTRISCHER IMPULSE AN EIN GEWÜNSCHTES GEWEBE EINES SÄUGERS | [2020/23] | Anglais: | A PULSE GENERATING DEVICE FOR DELIVERY OF ELECTRICAL PULSES TO A DESIRED TISSUE OF A MAMMAL | [2020/23] | Français: | DISPOSITIF DE GÉNÉRATION D'IMPULSIONS DESTINÉ À L'ADMINISTRATION D'IMPULSIONS ÉLECTRIQUES À UN TISSU SOUHAITÉ D'UN MAMMIFÈRE | [2020/23] | Entrée dans la phase régionale | 14.02.2020 | Taxe nationale de base payée | 14.02.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 14.02.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 28.05.2019 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 14.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/23] | 14.02.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.02.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.05.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 18.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.06.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 13.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 14.11.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 14.12.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 28.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 28.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 28.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | 23.05.2023 | Requête déposée en rectification de la décision de délivrance | Opposition(s) | 08.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.07.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.07.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | IE | 27.07.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | IS | 07.10.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/16] | CZ | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | CZ | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/09] | CZ | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | HR | 07.06.2023 | |
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | HR | 07.06.2023 | |
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | NO | 07.09.2023 | |
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | NO | 07.09.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [X]US6117660 (WALTERS RICHARD E [US], et al) [X] 1-4,11-13 * column 8, line 62 - column 12, line 2 * * column 17, line 47 - column 20, line 60; figures 1, 2, 5, 6 * * column 22, lines 34-41 * * column 23, lines 1-41 * * column 24, lines 44-46 *; | [X]US2002165531 (GOBLE COLIN C O [GB]) [X] 1,11-13 * paragraphs [0013] - [0020] - [0092] - [0097] - [0109] - [0117]; figures 14,20; claims 1-5 *; | [XI]US2007242743 (SCHERMAN YVES [FR]) [X] 1,2,8,10-13 * paragraphs [0165] - [0209] - [0237] - [0275] - [0291] - [0318] - [0343] - [0345]; figures 1-3c, 23-25B; claims 1-6, 11 * [I] 3-7,9; | [X]US2012179154 (GOLDBERG S NAHUM [US], et al) [X] 1,11-13 * paragraphs [0008] - [0015] - [0032] - [0046]; figures 6-7 *; | [A]US2016338758 (DAVALOS RAFAEL V [US], et al) [A] 1-13* paragraphs [0002] , [0010] - [0019] - [0033] - [0038] - [0112] - [0119]; figures 3-5 * | par le demandeur | WO9814238 | WO9952589 |