EP3609013 - SOLUTION ÉLECTROLYTIQUE POUR BATTERIE SECONDAIRE MÉTAL ALCALIN SOUFRE, ET BATTERIE SECONDAIRE MÉTAL ALCALIN - SOUFRE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.06.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.01.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 16.02.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés The School Corporation Kansai University 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi, Osaka 564-8680 / JP | Pour tous les Etats désignés Daikin Industries, Ltd. Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0001 / JP | [2023/03] |
Précédent [2020/07] | Pour tous les Etats désignés The School Corporation Kansai University 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi, Osaka 564-8680 / JP | ||
Pour tous les Etats désignés Daikin Industries, Ltd. Umeda Center Building 4-12 Nakazaki-Nishi 2-chome Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8323 / JP | Inventeur(s) | 01 /
ISHIKAWA, Masashi c/o Faculty of Chemistry Materials and Bioengineering THE SCHOOL CORPORATION KANSAI UNIVERSITY 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi Osaka 564-8680 / JP | 02 /
TORII, Yuya c/o Graduate School of Science and Engineering THE SCHOOL CORPORATION KANSAI UNIVERSITY 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi Osaka 564-8680 / JP | 03 /
UCHIDA, Satoshi c/o Organization for Research and Development of Innovative Science and Technology THE SCHOOL CORPORATION KANSAI UNIVERSITY 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi Osaka 564-8680 / JP | 04 /
YAMAGATA, Masaki c/o Faculty of Chemistry Materials and Bioengineering THE SCHOOL CORPORATION KANSAI UNIVERSITY 3-3-35 Yamate-cho Suita-shi Osaka 564-8680 / JP | 05 /
YAMAZAKI, Shigeaki c/o DAIKIN INDUSTRIES Ltd. Umeda Center Building 4-12 Nakazaki-Nishi 2-Chome Kita-ku Osaka-Shi Osaka 530-8323 / JP | 06 /
KINOSHITA, Shinichi c/o DAIKIN INDUSTRIES Ltd. Umeda Center Building 4-12 Nakazaki-Nishi 2-Chome Kita-ku Osaka-Shi Osaka 530-8323 / JP | [2020/07] | Mandataire(s) | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Arabellastraße 30 81925 München / DE | [2020/07] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18764388.7 | 19.02.2018 | [2020/07] | WO2018JP05770 | Numéro de priorité, date | JP20170043858 | 08.03.2017 Format original publié: JP 2017043858 | [2020/07] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018163778 | Date: | 13.09.2018 | Langue: | JA | [2018/37] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3609013 | Date: | 12.02.2020 | Langue: | EN | [2020/07] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 13.09.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 04.02.2021 | Classification | IPC: | H01M10/0569, H01M10/052, H01M4/38, H01M4/13, H01M4/62 | [2021/10] | CPC: |
H01M4/382 (EP);
H01M10/0569 (EP,KR,US);
H01M10/052 (EP,KR,US);
H01M4/13 (EP);
H01M4/362 (KR);
H01M4/38 (EP,KR,US);
H01M4/625 (EP,KR);
H01M2300/0034 (EP);
H01M2300/0037 (EP);
Y02E60/10 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2020/07] | H01M10/0569, H01M4/36, H01M4/38, H01M10/052 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/07] | Titre | Allemand: | ELEKTROLYTLÖSUNG FÜR ALKALIMETALL-SCHWEFEL-BASIERTE SEKUNDÄRBATTERIE UND ALKALIMETALL-SCHWEFEL-BASIERTE SEKUNDÄRBATTERIE | [2020/07] | Anglais: | ELECTROLYTE SOLUTION FOR ALKALI METAL-SULFUR-BASED SECONDARY BATTERY, AND ALKALI METAL-SULFUR-BASED SECONDARY BATTERY | [2020/07] | Français: | SOLUTION ÉLECTROLYTIQUE POUR BATTERIE SECONDAIRE MÉTAL ALCALIN SOUFRE, ET BATTERIE SECONDAIRE MÉTAL ALCALIN - SOUFRE | [2020/07] | Entrée dans la phase régionale | 06.09.2019 | Traduction produite | 06.09.2019 | Taxe nationale de base payée | 06.09.2019 | Taxe de recherche payée | 06.09.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 06.09.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 06.09.2019 | Requête en examen déposée [2020/07] | 13.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.06.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 16.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 10.02.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 09.02.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 16.02.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2010062344 (KOH MEITEN [JP], et al) [X] 1,2* paragraph [0132]; example 30; table 2 *; | [XD]JP2013225497 (NAT UNIV YOKOHAMA) [XD] 1,3,6 * paragraphs [0030] , [0040]; claim 1 *; | [X]JP2016100094 (UNIV KANSAI) [X] 1,3-6 * example 1 * | Recherche internationale | [Y]WO2008096729 (DAIKIN IND LTD [JP], et al) [Y] 2, 5 * , *; | [Y]JP2008218387 (DAIKIN IND LTD) [Y] 2, 5 * , *; | [A]JP2010095390 (TOKYO INST TECH) [A] 1-7 * , *; | [A]JP2012178339 (MITSUBISHI CHEM CORP) [A] 1-7 * , *; | [A]WO2015166636 (SONY CORP [JP]) [A] 1-7* , *; | [A]WO2016075916 (GS YUASA INT LTD [JP]) [A] 1-7 * , *; | [XY]JP2016100094 (UNIV KANSAI) [X] 1, 3, 4, 6,7 * , * [Y] 2, 5; | [A]JP2016115417 (RICOH CO LTD) [A] 1-7 * , * | par le demandeur | JPS584557B | JP2005108724 | JP2010095390 | JP2013225497 |