EP3685578 - CONCEPT POUR FAIRE VARIER UN PARAMÈTRE DE QUANTIFICATION DE CODAGE DANS UNE IMAGE, AJUSTEMENT D'UN PARAMÈTRE DE QUANTIFICATION DE CODAGE ET ADAPTATION D'UN PARAMÈTRE DE QUANTIFICATION DE CODAGE D'UNE IMAGE MULTICANAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 18.03.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.03.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 28.09.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastr. 27c 80686 München / DE | [2022/16] |
Précédent [2020/31] | Pour tous les Etats désignés Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastraße 27c 80686 München / DE | Inventeur(s) | 01 /
HELMRICH, Christian Fraunhoferstraße 21 10587 Berlin / DE | 02 /
WIEGAND, Thomas Otto-Appel-Straße 52 14195 Berlin / DE | 03 /
WIECKOWSKI, Adam Putlitzstraße 18 10551 Berlin / DE | 04 /
SCHWARZ, Heiko Bebelstraße 24 16341 Panketal / DE | 05 /
MARPE, Detlev Fünf Morgen 12A/B 14195 Berlin / DE | 06 /
BOSSE, Sebastian Weserstraße 26 12045 Berlin / DE | 07 /
BROSS, Benjamin Ackerstraße 2 10115 Berlin / DE | [2020/31] | Mandataire(s) | Schenk, Markus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [2020/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18769732.1 | 20.09.2018 | [2020/31] | WO2018EP75528 | Numéro de priorité, date | EP20170192477 | 21.09.2017 Format original publié: EP 17192477 | EP20170192478 | 21.09.2017 Format original publié: EP 17192478 | EP20170198164 | 24.10.2017 Format original publié: EP 17198164 | [2020/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019057846 | Date: | 28.03.2019 | Langue: | EN | [2019/13] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3685578 | Date: | 29.07.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 28.03.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/31] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.03.2019 | Classification | IPC: | H04N19/176, H04N19/124, H04N19/182 | [2020/31] | CPC: |
H04N19/124 (EP,US);
H04N19/176 (EP,US);
H04N19/182 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/31] | Titre | Allemand: | KONZEPT ZUM VARIIEREN EINES CODIERUNGSQUANTISIERUNGSPARAMETERS ÜBER EIN BILD HINWEG, CODIERUNGSQUANTISIERUNGSPARAMETERANPASSUNG UND CODIERUNGSQUANTISIERUNGSPARAMETERUMSTELLUNG EINES MEHRKANALBILDES | [2020/31] | Anglais: | CONCEPT FOR VARYING A CODING QUANTIZATION PARAMETER ACROSS A PICTURE, CODING QUANTIZATION PARAMETER ADJUSTMENT, AND CODING QUANTIZATION PARAMETER ADAPTATION OF A MULTI-CHANNEL PICTURE | [2020/31] | Français: | CONCEPT POUR FAIRE VARIER UN PARAMÈTRE DE QUANTIFICATION DE CODAGE DANS UNE IMAGE, AJUSTEMENT D'UN PARAMÈTRE DE QUANTIFICATION DE CODAGE ET ADAPTATION D'UN PARAMÈTRE DE QUANTIFICATION DE CODAGE D'UNE IMAGE MULTICANAL | [2020/31] | Entrée dans la phase régionale | 21.04.2020 | Taxe nationale de base payée | 21.04.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 21.04.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 21.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/31] | 21.04.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 16.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 17.03.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 27.09.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 30.01.2025 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 21.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.08.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 29.08.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 08.08.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 10.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [X]WO2008042112 (THOMSON LICENSING [FR], et al); | [Y]US2008123738 (KATSAVOUNIDIS IOANNIS [US], et al); | [XY]US2011122942 (KUDANA ARUN SHANKAR [IN], et al); |