EP3682288 - COMPOSANT OPTIQUE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.04.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 05.05.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 19.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 22.03.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 08.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): CH | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Viewpoint Sicherheitsforschung - Blickforschung GmbH Am Heumarkt 10, Top 5 1030 Wien / AT | [2020/30] | Inventeur(s) | 01 /
BLATT, Jan Mariahilferstraße 172/149 1150 Wien / AT | 02 /
KOZA, Martin Magdalenenstraße 23/19 1060 Wien / AT | 03 /
LINSENMAIER, Frank Schurwaldstraße 12 71384 Weinstadt / DE | [2020/30] | Mandataire(s) | Schardmüller Gall-Schuhmann Patentanwälte OG Garnisongasse 1/22a 1090 Wien / AT | [N/P] |
Précédent [2020/30] | Gibler & Poth Patentanwälte KG Dorotheergasse 7/14 1010 Wien / AT | Numéro de la demande, date de dépôt | 18778395.6 | 14.09.2018 | [2020/30] | WO2018EP74902 | Numéro de priorité, date | AT20170050776 | 15.09.2017 Format original publié: AT 507762017 | [2020/30] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019053198 | Date: | 21.03.2019 | Langue: | DE | [2019/12] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3682288 | Date: | 22.07.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 21.03.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/30] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3682288 | Date: | 07.06.2023 | Langue: | DE | [2023/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 21.03.2019 | Classification | IPC: | G02B27/01, G02B27/00, G02B3/00 | [2020/30] | CPC: |
G02B27/0093 (EP);
G02B9/00 (AT);
G02B27/0172 (EP);
G02B3/0068 (EP);
G02B2027/0187 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/30] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | OPTISCHES BAUTEIL | [2020/30] | Anglais: | OPTICAL COMPONENT | [2020/30] | Français: | COMPOSANT OPTIQUE | [2020/30] | Entrée dans la phase régionale | 15.04.2020 | Taxe nationale de base payée | 15.04.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.04.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 08.07.2019 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 15.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/30] | 15.04.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 20.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 28.09.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 03.02.2023 | Taxe de délivrance payée | 03.02.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 03.02.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 08.03.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/20] | Taxes payées | Taxe annuelle | 15.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 30.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 07.06.2023 | ES | 07.06.2023 | HR | 07.06.2023 | MC | 07.06.2023 | PL | 07.06.2023 | RO | 07.06.2023 | RS | 07.06.2023 | SK | 07.06.2023 | SM | 07.06.2023 | NO | 07.09.2023 | GR | 08.09.2023 | GB | 14.09.2023 | IE | 14.09.2023 | CH | 30.09.2023 | IS | 07.10.2023 | [2024/34] |
Précédent [2024/33] | CZ | 07.06.2023 | |
ES | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
GB | 14.09.2023 | ||
IE | 14.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/28] | CZ | 07.06.2023 | |
ES | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
MC | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/10] | CZ | 07.06.2023 | |
ES | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
PL | 07.06.2023 | ||
RO | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/09] | CZ | 07.06.2023 | |
ES | 07.06.2023 | ||
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
IS | 07.10.2023 | ||
Précédent [2024/08] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
SK | 07.06.2023 | ||
SM | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/51] | ES | 07.06.2023 | |
HR | 07.06.2023 | ||
RS | 07.06.2023 | ||
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/50] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
GR | 08.09.2023 | ||
Précédent [2023/48] | ES | 07.06.2023 | |
NO | 07.09.2023 | ||
Précédent [2023/46] | ES | 07.06.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [I]JP2003202411 (NIPPON SHEET GLASS CO LTD) [I] 11-15 * abstract *; | [I]US2005030647 (AMANAI TAKAHIRO [JP]) [I] 1,9,11 * paragraphs [0040] - [0087] - [0175] - paragraph [0182]; figures 1A,1B,43A,3B,26-28 *; | [XI]US2007221826 (BECHTEL JON H [US], et al) [X] 1,2,4,6,7,11 * paragraph [0056] - paragraph [0063]; figure 4 * [I] 3,5; | [I]US2010073534 (YANO YUJI [JP], et al) [I] 1,8,11,12 * paragraph [0294] - paragraph [0332]; figures 17,19,20-24 *; | [I]US2013194676 (SANNOKYOU TAKASHI [JP], et al) [I] 11-15* paragraph [0036] - paragraph [0040]; figures 1a,1b,2a-c,3 *; | [I]WO2013168811 (KONICA MINOLTA INC [JP]) [I] 11-15 * abstract * |