EP3688780 - DISJONCTEUR À BASSE TENSION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 03.11.2023 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 25.11.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.08.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.07.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 06.04.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 12.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): IE | publié le 14.08.2024 [2024/33] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eaton Intelligent Power Limited Eaton House 30 Pembroke Road Dublin 4 / IE | [2020/32] | Inventeur(s) | 01 /
ASKAN, Kenan Hahngasse 15 top 22 1090 Wien / AT | [2022/52] |
Précédent [2020/32] | 01 /
ASKAN, Kenan Hahngasse 15 to 22 1190 Wien / AT | Mandataire(s) | Eaton IP Group EMEA c/o Eaton Intellectual Power Limited Eaton House 30 Pembroke Road Dublin 4 / IE | [2022/52] |
Précédent [2020/32] | Eaton IP Group EMEA c/o Eaton Industries Manufacturing GmbH Route de la Longeraie 7 1110 Morges / CH | Numéro de la demande, date de dépôt | 18780053.7 | 25.09.2018 | [2020/32] | WO2018EP75853 | Numéro de priorité, date | DE201710122218 | 26.09.2017 Format original publié: DE102017122218 | [2020/32] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019063500 | Date: | 04.04.2019 | Langue: | DE | [2019/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3688780 | Date: | 05.08.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 04.04.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/32] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3688780 | Date: | 28.12.2022 | Langue: | DE | [2022/52] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 04.04.2019 | Classification | IPC: | H01H9/54 | [2020/32] | CPC: |
H01H9/542 (EP);
H02H3/08 (US);
H01H9/548 (EP);
H02H1/0007 (US);
H01H1/62 (EP);
H01H2009/543 (EP);
H01H2009/544 (EP)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/32] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | NIEDERSPANNUNGS-SCHUTZSCHALTGERÄT | [2020/32] | Anglais: | LOW-VOLTAGE CIRCUIT BREAKER DEVICE | [2020/32] | Français: | DISJONCTEUR À BASSE TENSION | [2020/32] | Entrée dans la phase régionale | 01.04.2020 | Taxe nationale de base payée | 01.04.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 01.04.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 01.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/32] | 01.04.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 04.11.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.08.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 16.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 16.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 16.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 29.09.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/49] | Taxes payées | Taxe annuelle | 01.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 28.12.2022 | CZ | 28.12.2022 | DK | 28.12.2022 | EE | 28.12.2022 | ES | 28.12.2022 | FI | 28.12.2022 | HR | 28.12.2022 | LT | 28.12.2022 | LV | 28.12.2022 | MC | 28.12.2022 | PL | 28.12.2022 | RO | 28.12.2022 | RS | 28.12.2022 | SE | 28.12.2022 | SI | 28.12.2022 | SK | 28.12.2022 | SM | 28.12.2022 | NO | 28.03.2023 | GR | 29.03.2023 | IS | 28.04.2023 | PT | 28.04.2023 | IE | 25.09.2023 | LU | 25.09.2023 | [2024/33] |
Précédent [2024/28] | AL | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
MC | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SI | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Précédent [2024/25] | AL | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SI | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
LU | 25.09.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SI | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AL | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
DK | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AL | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
IS | 28.04.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AL | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
PL | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SK | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 28.12.2022 | |
CZ | 28.12.2022 | ||
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Précédent [2023/35] | CZ | 28.12.2022 | |
EE | 28.12.2022 | ||
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
RO | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Précédent [2023/34] | EE | 28.12.2022 | |
ES | 28.12.2022 | ||
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
PT | 28.04.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 28.12.2022 | |
FI | 28.12.2022 | ||
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
SM | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
Précédent [2023/25] | FI | 28.12.2022 | |
HR | 28.12.2022 | ||
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
RS | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
Précédent [2023/23] | FI | 28.12.2022 | |
LT | 28.12.2022 | ||
LV | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
GR | 29.03.2023 | ||
Précédent [2023/22] | FI | 28.12.2022 | |
LT | 28.12.2022 | ||
SE | 28.12.2022 | ||
NO | 28.03.2023 | ||
Précédent [2023/20] | LT | 28.12.2022 | |
NO | 28.03.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [A]DE4142569 (BOSCH GMBH ROBERT [DE]); | [A]JP2006092859 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD); | [YD]WO2015028634 (EATON IND NETHERLANDS BV [NL]); | [Y]US2016322809 (WANG RUXI [US], et al); | [XP]WO2018072983 (EATON IND AUSTRIA GMBH [AT]) | par le demandeur | WO2015028634 |