Date | Description | Bulletin européen des brevets, Date et numéro |
---|---|---|
20.11.2023 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | |
26.09.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
11.07.2023 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | |
07.07.2023 | Premier rapport d'examen | |
16.09.2022 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
15.07.2022 | Changement - mandataire | |
10.09.2021 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
20.11.2020 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 23.12.2020 [2020/52] |
20.11.2020 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 23.12.2020 [2020/52] |
11.11.2020 | Modification par le demandeur | |
15.09.2020 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | |
19.06.2020 | Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets | publié le 22.07.2020 [2020/30] |
19.06.2020 | La date à laquelle la division d'examen est devenue compétente a été établie | |
19.06.2020 | Requête en examen présentée | publié le 22.07.2020 [2020/30] |
13.05.2020 | Données PCT avant la publication européenne | |
21.04.2020 | Données PCT avant la publication européenne | |
14.04.2020 | Changement - mandataire | |
14.04.2020 | Données PCT avant la publication européenne | |
02.08.2019 | Données PCT avant la publication européenne | |
05.04.2019 | Données PCT avant la publication européenne | |
22.03.2019 | Données PCT avant la publication européenne | |
16.10.2018 | Données PCT avant la publication européenne |