EP3856456 - BASE DE MACHINE DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE DANS UN SYSTÈME D'USINAGE ET SYSTÈME D'USINAGE COMPRENANT UNE TELLE BASE DE MACHINE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 07.07.2023 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 29.07.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.04.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 02.07.2021 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 05.04.2020 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 16.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mikron Switzerland AG Güterstrasse 20 4900 Langenthal / CH | [2021/48] |
Précédent [2021/31] | Pour tous les Etats désignés Mikron SA Agno Via Ginnasio, 17 6982 Agno / CH | Inventeur(s) | 01 /
LAGGER, Luciano Via Sabrü 10 6926 Collina d'Oro / CH | [2021/31] | Mandataire(s) | Westphal, Mussgnug & Partner Patentanwälte mbB Am Riettor 5 78048 Villingen-Schwenningen / DE | [2021/31] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18782372.9 | 28.09.2018 | [2021/31] | WO2018EP76438 | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2020064122 | Date: | 02.04.2020 | Langue: | EN | [2020/14] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3856456 | Date: | 04.08.2021 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.04.2020, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2021/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3856456 | Date: | 31.08.2022 | Langue: | EN | [2022/35] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.04.2020 | Classification | IPC: | B23Q37/00, B23Q39/02 | [2021/31] | CPC: |
B23Q37/005 (EP,US);
B23Q37/007 (EP,US);
B23Q39/026 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2021/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | MASCHINENSOCKEL ZUR VERWENDUNG IN EINEM BEARBEITUNGSSYSTEM UND BEARBEITUNGSSYSTEM MIT EINEM SOLCHEN MASCHINENSOCKEL | [2021/31] | Anglais: | MACHINE BASE FOR USE IN A MACHINING SYSTEM AND MACHINING SYSTEM COMPRISING SUCH A MACHINE BASE | [2021/31] | Français: | BASE DE MACHINE DESTINÉE À ÊTRE UTILISÉE DANS UN SYSTÈME D'USINAGE ET SYSTÈME D'USINAGE COMPRENANT UNE TELLE BASE DE MACHINE | [2021/31] | Entrée dans la phase régionale | 04.02.2021 | Taxe nationale de base payée | 04.02.2021 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 04.02.2021 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.01.2020 | Requête en examen préliminaire déposée Administration chargée de l'examen préliminaire international: EP | 04.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.02.2021 | Requête en examen déposée [2021/31] | 04.02.2021 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.04.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 20.07.2022 | Taxe de délivrance payée | 20.07.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 20.07.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 01.06.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/32] | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.02.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 28.09.2018 | AL | 31.08.2022 | BG | 31.08.2022 | CY | 31.08.2022 | CZ | 31.08.2022 | DK | 31.08.2022 | EE | 31.08.2022 | FI | 31.08.2022 | HR | 31.08.2022 | LT | 31.08.2022 | LV | 31.08.2022 | MC | 31.08.2022 | MK | 31.08.2022 | NL | 31.08.2022 | PL | 31.08.2022 | RO | 31.08.2022 | RS | 31.08.2022 | SE | 31.08.2022 | SI | 31.08.2022 | SK | 31.08.2022 | SM | 31.08.2022 | TR | 31.08.2022 | IE | 28.09.2022 | LU | 28.09.2022 | BE | 30.09.2022 | GB | 30.11.2022 | NO | 30.11.2022 | GR | 01.12.2022 | IS | 31.12.2022 | PT | 02.01.2023 | [2024/34] |
Précédent [2024/29] | HU | 28.09.2018 | |
AL | 31.08.2022 | ||
CY | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
MK | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
TR | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GB | 30.11.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2024/27] | HU | 28.09.2018 | |
AL | 31.08.2022 | ||
CY | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
MK | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GB | 30.11.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2024/24] | HU | 28.09.2018 | |
AL | 31.08.2022 | ||
CY | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GB | 30.11.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2024/21] | AL | 31.08.2022 | |
CY | 31.08.2022 | ||
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GB | 30.11.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/47] | AL | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
GB | 30.11.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/42] | AL | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
BE | 30.09.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SI | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
IE | 28.09.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
NL | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
LU | 28.09.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 31.08.2022 | |
CZ | 31.08.2022 | ||
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/25] | CZ | 31.08.2022 | |
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
MC | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/23] | CZ | 31.08.2022 | |
DK | 31.08.2022 | ||
EE | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SK | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/22] | CZ | 31.08.2022 | |
DK | 31.08.2022 | ||
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RO | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
PT | 02.01.2023 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 31.08.2022 | |
FI | 31.08.2022 | ||
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/20] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
SM | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/12] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
IS | 31.12.2022 | ||
Précédent [2023/11] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
PL | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
Précédent [2023/10] | FI | 31.08.2022 | |
HR | 31.08.2022 | ||
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
GR | 01.12.2022 | ||
Précédent [2023/09] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
LV | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | ||
Précédent [2023/08] | FI | 31.08.2022 | |
LT | 31.08.2022 | ||
RS | 31.08.2022 | ||
SE | 31.08.2022 | ||
NO | 30.11.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]DE102004028172 (MAGDEBURG WERKZEUGMASCHINEN AG [DE]) [X] 1-6,10-13,15,17 * figures 1-3,5 * [I] 7-9,14,16; | [X]DE102005035766 (SCHUSTER HELMUT [DE]) [X] 1,11 * figures 1-2 *; | [XI]DE102007044060 (SCHUSTER HELMUT [DE]) [X] 1,2,4,6,10-13,15,17,18 * figures 1-6,10-17 * [I] 7-9,14,16; | [X]WO2012042029 (BIHLER OTTO HANDELS BETEILIGUNGS GMBH [DE], et al) [X] 1,11* figures 1,4,6,7 * | par le demandeur | EP2021148 | EP2305404 | EP3162476 |