EP3612828 - PROCÉDÉS ET KITS DESTINÉS À ÉVALUER LES NIVEAUX DE ZINC DANS LE LAIT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 29.10.2021 Base de données mise à jour au 07.10.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 24.01.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 20.10.2018 | Dernier événement Tooltip | 29.10.2021 | Demande réputée retirée | publié le 01.12.2021 [2021/48] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Technion Research & Development Foundation Ltd. Senate House Technion City 3200004 Haifa / IL | [2020/09] | Inventeur(s) | 01 /
ASSARAF, Yehuda G. D.N. Misgav 2017500 Rakefet / IL | 02 /
GOLAN MAOR, Yarden Moshav Merchavia 1910500 Moshav Merchavia / IL | [2020/09] | Mandataire(s) | Boult Wade Tennant LLP Salisbury Square House 8 Salisbury Square London EC4Y 8AP / GB | [2020/09] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18785030.0 | 11.04.2018 | [2020/09] | WO2018IL50416 | Numéro de priorité, date | US201762484365P | 11.04.2017 Format original publié: US 201762484365 P | [2020/09] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018189743 | Date: | 18.10.2018 | Langue: | EN | [2018/42] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3612828 | Date: | 26.02.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 18.10.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/09] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | IL | 18.10.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.11.2020 | Classification | IPC: | G01N29/02, C12Q1/68, G01N33/48, C12Q1/6883 | [2021/01] | CPC: |
C12Q1/6883 (EP,US);
G01N33/487 (US);
C12Q2600/156 (EP,US)
|
Précédent IPC [2020/09] | G01N29/02, C12Q1/68, G01N33/48 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/09] | Titre | Allemand: | VERFAHREN UND KITS ZUR BEURTEILUNG DES ZINKGEHALTS IN MILCH | [2020/09] | Anglais: | METHODS AND KITS FOR EVALUATING ZINC LEVELS IN MILK | [2020/09] | Français: | PROCÉDÉS ET KITS DESTINÉS À ÉVALUER LES NIVEAUX DE ZINC DANS LE LAIT | [2020/09] | Entrée dans la phase régionale | 11.11.2019 | Taxe nationale de base payée | 11.11.2019 | Taxe de recherche payée | 11.11.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.11.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 11.11.2019 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 11.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/09] | 26.06.2021 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2021/48] | 16.07.2021 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2021/48] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 30.04.2021 | 04   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2005106675 (WEI MING-HUI [US], et al) [X] 13* 0002], [0150] and [0153] *; | [XI] - LINXI QIAN ET AL, "Polymorphisms of SLC30A2 and selected perinatal factors associated with low milk zinc in Chinese breastfeeding women", EARLY HUMAN DEVELOPMENT, SHANNON, IR, vol. 88, no. 8, doi:10.1016/J.EARLHUMDEV.2012.01.011, ISSN 0378-3782, (20120127), pages 663 - 668, (20120204), XP028401252 [X] 1-6,9 * abstract, tab. 1 and p. 667 col. 2 * [I] 7,8,10-12,14,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.earlhumdev.2012.01.011 | [XI] - NAOYA ITSUMURA ET AL, "Novel mutations in SLC30A2 involved in the pathogenesis of transient neonatal zinc deficiency", PEDIATRIC RESEARCH, US, (20160615), vol. 80, no. 4, doi:10.1038/pr.2016.108, ISSN 0031-3998, pages 586 - 594, XP055552981 [X] 1-6,9 * abstract, Fig. 1 and p. 587 col. 1-2 * [I] 7,8,10-12,14,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/pr.2016.108 | [XI] - YARDEN GOLAN ET AL, "Molecular Basis of Transient Neonatal Zinc Deficiency : NOVEL ZnT2 MUTATIONS DISRUPTING ZINC BINDING AND PERMEATION", JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY, US, (20160502), vol. 291, no. 26, doi:10.1074/jbc.M116.732693, ISSN 0021-9258, pages 13546 - 13559, XP055552985 [X] 1-6,9 * abstract and Tab. 1 * [I] 7,8,10-12,14,15 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M116.732693 | Recherche internationale | [YA] - ITSUMURA, NAOYA et al., "Novel mutations in SLC30A2 involved in the pathogenesis of transient neonatal zinc deficiency", Pediatric research, vol. 80, no. 4, (20160615), pages 586 - 594, URL: doi:10.1038/pr.2016.108, XP055552981 [Y] 1-7, 10-27 * the whole document the whole document * [A] 8, 9 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/pr.2016.108 | [YA] - GOLAN, YARDEN et al., "Molecular basis of transient neonatal zinc deficiency novel ZnT2 mutations disrupting zinc binding and permeation", Journal of Biological Chemistry, vol. 291, no. 26, (20160502), pages 13546 - 13559, URL: doi: 10.1074/jbc.M116.732693, XP055552985 [Y] 1, 6 * the whole document the whole document * [A] 2-5, 7-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M116.732693 | [Y] - ITSUMURA, NAOYA et al., "Compound heterozygous mutations in SLC30A2/ZnT2 results in low milk zinc concentrations: a novel mechanism for zinc deficiency in a breast-fed infant", PloS one, vol. 8, no. 5, (20130531), page 1-11, URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0064045, XP055552987 [Y] 1, 6, 7 * the whole document the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0064045 | [YA] - LOVA NAVARRO, MIGUEL et al., "Transient neonatal zinc deficiency due to a New autosomal dominant mutation in gene SLC30A2 (ZnT?2)", Pediatric dermatology, vol. 31, no. 2, (20140123), pages 251 - 252, URL: doi:10.1111/pde.12257, XP055552988 [Y] 1, 7 * the whole document the whole document * [A] 2-6,8-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/pde.12257 | [YA] - LEMAY, DANIELLE G. et al., "Sequencing the transcriptome of milk production: milk trumps mammary tissue", BMC genomics, vol. 14.1, (20131212), page 872, URL: DOI:10.1186/1471-2164-14-872, XP021170682 [Y] 1-7, 10-27 * the whole document the whole document * [A] 8, 9 DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-14-872 | [YA] - CHOWANADISAI, WINYOO et al., "Identification of a mutation in SLC30A2 (ZnT-2) in women with low milk zinc concentration that results in transient neonatal zinc deficiency", Journal of Biological Chemistry, vol. 281, no. 51, (20061025), pages 39699 - 39707, URL: DOI: 10.1074/jbc.M605821200, XP055552989 [Y] 1, 7 * the whole document the whole document * [A] 2-6, 8-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M605821200 | [YA] - LASRY, INBAL et al., "A dominant negative heterozygous G87R mutation in the zinc transporter, ZnT-2 (SLC30A2) results in transient neonatal zinc deficiency", Journal of Biological Chemistry, vol. 287, no. 35, (20120625), pages 29348 - 29361, URL: doi:10.1074/jbc.M112.368159, XP055552990 [Y] 1, 7 * the whole document the whole document * [A] 2-6, 8-27 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/jbc.M112.368159 | [PX] - GOLAN, YARDEN et al., "Identification of Genetic Diseases Using Breast Milk Cell Analysis: The Case of Transient Neonatal Zinc Deficiency (TNZD", Cellular & Molecular Medicine: Open access, vol. 3, no. 2, (20170523), pages 1 - 12, URL: DOI:10.21767/2573-5365.100031, XP055552993 [PX] 1-27 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.21767/2573-5365.100031 | [A] - "Homo sapiens solute carrier family 30 member 2 (SLC30A2), transcript variant 1 , mRNA", GeneBank, (19960415), Database accession no. NM_001004434.2 [A] 4-27 |