EP3615521 - PROCÉDÉS D'AMÉLIORATION DE LA MÉMOIRE ET DE LA COGNITION, ET DE TRAITEMENT DES TROUBLES DE LA MÉMOIRE ET DES TROUBLES COGNITIFS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 10.05.2024 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 31.01.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.09.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Cavion, Inc. 600 East Water Street, Suite E Charlottesville, VA 22902 / US | [2020/10] | Inventeur(s) | 01 /
MARICICH, Yuri 977 Seminole Trail 357 Charlottesville VA 22901 / US | [2020/10] | Mandataire(s) | Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | [2020/10] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18791673.9 | 26.04.2018 | [2020/10] | WO2018US29616 | Numéro de priorité, date | US201762490377P | 26.04.2017 Format original publié: US 201762490377 P | [2020/10] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018200850 | Date: | 01.11.2018 | Langue: | EN | [2018/44] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3615521 | Date: | 04.03.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 01.11.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/10] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 01.11.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.01.2021 | Classification | IPC: | C07D401/06, C07D413/14, A61K31/44, A61K31/4439, A61K45/06, A61P25/28, C07D207/08, C07D235/14, C07D239/82, C07D213/65 | [2021/07] | CPC: |
C07D213/65 (EP,IL,KR);
A61K31/44 (EP,IL,US);
A61K31/4184 (IL,KR);
A61K31/4418 (IL,KR);
A61K31/4439 (EP,IL);
A61K31/554 (IL,KR);
A61K31/713 (IL,KR);
A61K45/06 (EP,IL,KR,US);
A61P25/28 (EP,IL,KR,US);
C07D207/08 (EP,IL,KR);
C07D235/14 (EP,IL,KR);
C07D239/82 (EP,IL,KR);
| C-Set: |
A61K31/4439, A61K2300/00 (EP);
A61K31/44, A61K2300/00 (EP) |
Précédent IPC [2020/10] | C07D401/06, C07D413/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/10] | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DES GEDÄCHTNISSES UND DER KOGNITION UND ZUR BEHANDLUNG VON GEDÄCHTNIS- UND KOGNITIVEN STÖRUNGEN | [2020/10] | Anglais: | METHODS FOR IMPROVING MEMORY AND COGNITION AND FOR TREATING MEMORY AND COGNITIVE DISORDERS | [2020/10] | Français: | PROCÉDÉS D'AMÉLIORATION DE LA MÉMOIRE ET DE LA COGNITION, ET DE TRAITEMENT DES TROUBLES DE LA MÉMOIRE ET DES TROUBLES COGNITIFS | [2020/10] | Entrée dans la phase régionale | 22.11.2019 | Taxe nationale de base payée | 22.11.2019 | Taxe de recherche payée | 22.11.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.11.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/10] | 12.08.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.05.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 10.09.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.04.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 20.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 14.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 13.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]WO2006098969 (MERCK & CO INC [US], et al) [X] 1-9,11,21,22 * page 2, line 8 - line 13 * * page 14, line 23 - line 32 * * claims 1, 26,27 *; | [X]KR20090044924 (KOREA INST SCI & TECH [KR]) [X] 1-9,11 * paragraph [0110] *; | [X]WO2009133128 (PHARNEXT [FR], et al) [X] 1-9,18,21,22 * claims 1, 18, 19 *; | [XI]US2010137403 (MALSTROM SCOTT [US], et al) [X] 1-9,11,18,21 * claims 1, 2, 11 * * claim 28 * [I] 10,12-17,19,20,22; | [XP]WO2017070680 (CAVION LLC [US]) [XP] 1-22 * claims 1-51 *; | [E]WO2019175395 (FISAHN ANDRE [SE], et al) [E] 1-22 * claims 1, 6 * * claim 18 *; | [A] - ZIXIU XIANG ET AL, "The Discovery and Characterization of ML218: A Novel, Centrally Active T-Type Calcium Channel Inhibitor with Robust Effects in STN Neurons and in a Rodent Model of Parkinson's Disease", ACS CHEMICAL NEUROSCIENCE, US, (20111028), vol. 2, no. 12, doi:10.1021/cn200090z, ISSN 1948-7193, pages 730 - 742, XP055761082 [A] 1-22 * compound 9; page 732; figure 2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1021/cn200090z | Recherche internationale | [A]US2010216841 (BARROW JAMES C [US], et al) [A] 1-3 * ; entire document *; | [X]WO2012094615 (ZENYAKU KOGYO KK [JP], et al) [X] 1-3 * ; para [0001], [0018], [0088]-[0089] *; | [A]US8586619 (WU JAY JIE-QIANG [US], et al) [A] 1-3 * ; entire document *; | [PX]WO2017070680 (CAVION LLC [US]) [PX] 1-3* ; entire document * |