EP3692204 - DISPOSITIF DE COMMANDE HYDRAULIQUE POUR APPAREILS ET SYSTÈMES ÉLECTROMÉNAGERS À CIRCULATION DE LIQUIDE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.10.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 10.07.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 13.04.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 05.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.09.2024 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eltek S.p.A. Strada Valenza, 5A 15033 Casale Monferrato (AL) / IT | [2020/33] | Inventeur(s) | 01 /
SAVINI, Paolo c/o ELTEK S.p.A. Strada Valenza 5A I-15033 Casale Monferrato (Alessandria) / IT | 02 /
CERRUTI, Daniele c/o ELTEK S.p.A. Strada Valenza 5A I-15033 Casale Monferrato (Alessandria) / IT | [2020/33] | Mandataire(s) | Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emmanuele II, 6 10123 Torino / IT | [N/P] |
Précédent [2020/33] | Gallarotti, Franco Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A. Corso Vittorio Emanuele ll, 6 10123 Torino / IT | Numéro de la demande, date de dépôt | 18792479.0 | 27.09.2018 | [2020/33] | WO2018IB57483 | Numéro de priorité, date | IT20170112704 | 06.10.2017 Format original publié: IT201700112704 | [2020/33] | Langue de dépôt | IT | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019069187 | Date: | 11.04.2019 | Langue: | EN | [2019/15] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3692204 | Date: | 12.08.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 11.04.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/33] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 11.04.2019 | Classification | IPC: | D06F39/08, A47L15/42, G01M3/26 | [2020/33] | CPC: |
D06F39/081 (EP,KR,US);
A47L15/421 (EP,KR);
A47L15/4217 (US);
F16K17/36 (US);
G01M3/26 (EP,KR,US);
A47L15/4212 (US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/33] | Titre | Allemand: | HYDRAULISCHE STEUERVORRICHTUNG FÜR FLÜSSIGKEITSFÜHRENDE HAUSHALTSGERÄTE UND -SYSTEME | [2020/33] | Anglais: | HYDRAULIC CONTROL DEVICE FOR LIQUID- CONDUCTING HOUSEHOLD APPLIANCES AND SYSTEMS | [2020/33] | Français: | DISPOSITIF DE COMMANDE HYDRAULIQUE POUR APPAREILS ET SYSTÈMES ÉLECTROMÉNAGERS À CIRCULATION DE LIQUIDE | [2020/33] | Entrée dans la phase régionale | 13.03.2020 | Taxe nationale de base payée | 13.03.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.03.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 13.03.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.03.2020 | Requête en examen déposée [2020/33] | 13.03.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 17.10.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 24.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 26.06.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 16.09.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 01.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 01.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 05.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 03.09.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [YD]EP1085119 (ELTEK SPA [IT]); | [A]EP1798326 (ELTEK SPA [IT]); | [AD]WO2012140592 (ELTEK SPA [IT], et al); | [Y]WO2017017463 (SENTEC LTD [GB]) |