EP3567960 - PROCÉDÉ, DISPOSITIF, ET SYSTÈME D'INDICATION DE RESSOURCE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 06.05.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 28.05.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.01.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 11.10.2019 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 03.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MK | publié le 05.06.2024 [2024/23] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2019/46] | Inventeur(s) | 01 /
LI, Hua Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
LI, Xinxian Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
TANG, Hao Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 04 /
TANG, Zhenfei Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 05 /
WANG, Fan Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2019/46] | Mandataire(s) | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2019/46] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18793889.9 | 16.04.2018 | [2019/46] | WO2018CN83233 | Numéro de priorité, date | CN201710314158 | 05.05.2017 Format original publié: CN201710314158 | [2019/46] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018201886 | Date: | 08.11.2018 | Langue: | ZH | [2018/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3567960 | Date: | 13.11.2019 | Langue: | EN | [2019/46] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3567960 | Date: | 30.06.2021 | Langue: | EN | [2021/26] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 08.11.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 16.12.2019 | Classification | IPC: | H04W72/04, H04L5/00 | [2020/03] | CPC: |
H04W72/0453 (EP,CN,US);
H04W72/23 (EP,CN);
H04L5/0094 (EP,US);
H04L27/2607 (US);
H04L5/001 (EP);
H04L5/003 (EP);
H04W72/53 (US)
(-)
|
Précédent IPC [2019/46] | H04W72/04 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2019/46] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM ZUR ANZEIGE EINER RESSOURCE | [2019/46] | Anglais: | METHOD, DEVICE AND SYSTEM FOR INDICATING RESOURCE | [2019/46] | Français: | PROCÉDÉ, DISPOSITIF, ET SYSTÈME D'INDICATION DE RESSOURCE | [2019/46] | Entrée dans la phase régionale | 05.08.2019 | Traduction produite | 05.08.2019 | Taxe nationale de base payée | 05.08.2019 | Taxe de recherche payée | 05.08.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 05.08.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 05.08.2019 | Requête en examen déposée [2019/46] | 17.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.01.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 19.04.2021 | Taxe de délivrance payée | 19.04.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 14.05.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 31.03.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/23] | Taxes payées | Taxe annuelle | 25.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 22.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 16.04.2018 | AL | 30.06.2021 | AT | 30.06.2021 | CY | 30.06.2021 | CZ | 30.06.2021 | DK | 30.06.2021 | EE | 30.06.2021 | ES | 30.06.2021 | FI | 30.06.2021 | HR | 30.06.2021 | IT | 30.06.2021 | LT | 30.06.2021 | LV | 30.06.2021 | MC | 30.06.2021 | MK | 30.06.2021 | NL | 30.06.2021 | PL | 30.06.2021 | RO | 30.06.2021 | RS | 30.06.2021 | SE | 30.06.2021 | SI | 30.06.2021 | SK | 30.06.2021 | SM | 30.06.2021 | BG | 30.09.2021 | NO | 30.09.2021 | GR | 01.10.2021 | IS | 30.10.2021 | PT | 02.11.2021 | [2024/23] |
Précédent [2024/20] | HU | 16.04.2018 | |
AL | 30.06.2021 | ||
AT | 30.06.2021 | ||
CY | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2024/18] | HU | 16.04.2018 | |
AL | 30.06.2021 | ||
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2023/19] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
MC | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2022/36] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
IT | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2022/29] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SI | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2022/26] | AL | 30.06.2021 | |
AT | 30.06.2021 | ||
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2022/21] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
DK | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2022/11] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
EE | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
PL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
IS | 30.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2022/09] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RO | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SK | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
PT | 02.11.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AT | 30.06.2021 | |
CZ | 30.06.2021 | ||
ES | 30.06.2021 | ||
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AT | 30.06.2021 | |
FI | 30.06.2021 | ||
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
NL | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
SM | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Précédent [2021/51] | FI | 30.06.2021 | |
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
RS | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Précédent [2021/49] | FI | 30.06.2021 | |
HR | 30.06.2021 | ||
LV | 30.06.2021 | ||
SE | 30.06.2021 | ||
BG | 30.09.2021 | ||
NO | 30.09.2021 | ||
GR | 01.10.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 30.06.2021 | |
BG | 30.09.2021 | Citations: | Recherche | [XI]US2017019163 (YOSHIMOTO TAKASHI [JP], et al) [X] 1,5,13-15 * paragraphs [0128] - [0135] * [I] 2-4,6-12; | [E]EP3567916 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [E] 1-3,5-8,13-15 * paragraphs [0066] - [0076] *; | [XI] - HUAWEI ET AL, "Resource allocation and indication for data channel", vol. RAN WG1, no. Spokane, USA; 20170403 - 20170407, (20170402), 3GPP DRAFT; R1-1705069, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/Meetings_3GPP_SYNC/RAN1/Docs/, (20170402), XP051243200 [X] 1,3,5,8,13-15 * section 1, section 2.1, section 2.2; pages 1-4 * [I] 2,4,6,7,9-12 | [XPI] - HUAWEI ET AL, "Scheduling and resource allocation mechanism for active bandwidth parts", vol. RAN WG1, no. Qingdao, China; 20170627 - 20170630, (20170617), 3GPP DRAFT; R1-1709974, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_AH/NR_AH_1706/Docs/, (20170617), XP051304714 [XP] 1,5,13-15 * section 3.3; pages 5-6 * [I] 2-4,6-12 | Recherche internationale | [A]CN101272615 (ZTE CORP [CN]) [A] 1-37; | [A]WO2012151971 (ZTE CORP [CN], et al)[A] 1-37; | [A]CN103379630 (ZTE CORP) [A] 1-37; | [X]CN106130705 (ZTE WAVETONE SCINECE&TECHNOLOGY LTD) [X] 1-37 |