EP3621320 - PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE MESSAGE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/11] | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRANSMISSION DE MESSAGE | ||
[2023/14] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 24.05.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 16.06.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 03.04.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 07.02.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 09.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): SI | publié le 04.09.2024 [2024/36] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Inventeur(s) | 01 /
DAI, Bo c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
CHEN, Xianming c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
LIU, Kun c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 04 /
YANG, Weiwei c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 05 /
FANG, Huiying c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2020/11] | Mandataire(s) | Aipex B.V. Vestdijk 51 5611 CA Eindhoven / NL | [N/P] |
Précédent [2020/11] | Aipex B.V. P.O. Box 30223 3001 DE Rotterdam / NL | Numéro de la demande, date de dépôt | 18794523.3 | 26.04.2018 | [2020/11] | WO2018CN84677 | Numéro de priorité, date | CN201710313873 | 05.05.2017 Format original publié: CN201710313873 | [2020/11] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018201970 | Date: | 08.11.2018 | Langue: | ZH | [2018/45] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3621320 | Date: | 11.03.2020 | Langue: | EN | [2020/11] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3621320 | Date: | 19.07.2023 | Langue: | EN | [2023/29] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 08.11.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.03.2021 | Classification | IPC: | H04W48/12 | [2021/01] | CPC: |
H04W48/12 (EP,CN);
H04W48/08 (CN,US);
H04L5/0053 (CN,US);
H04W48/16 (CN);
H04W72/12 (CN);
H04W72/23 (CN);
Y02D30/70 (EP)
(-)
|
Précédent IPC [2020/11] | H04W4/14 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/11] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUM SENDEN VON NACHRICHTEN | [2023/14] | Anglais: | MESSAGE TRANSMISSION METHOD | [2023/14] | Français: | PROCÉDÉ DE TRANSMISSION DE MESSAGE | [2023/14] |
Précédent [2020/11] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM SENDEN VON NACHRICHTEN | ||
Précédent [2020/11] | MESSAGE TRANSMISSION METHOD AND APPARATUS | ||
Précédent [2020/11] | PROCÉDÉ ET APPAREIL DE TRANSMISSION DE MESSAGE | Entrée dans la phase régionale | 29.11.2019 | Traduction produite | 29.11.2019 | Taxe nationale de base payée | 29.11.2019 | Taxe de recherche payée | 29.11.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 29.11.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 29.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/11] | 11.10.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.04.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 08.06.2023 | Taxe de délivrance payée | 08.06.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 08.06.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP21178208.1 / EP3902331 | Opposition(s) | 22.04.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/26] | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 24.03.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 25.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 22.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 19.07.2023 | CZ | 19.07.2023 | DK | 19.07.2023 | EE | 19.07.2023 | ES | 19.07.2023 | FI | 19.07.2023 | HR | 19.07.2023 | IT | 19.07.2023 | LT | 19.07.2023 | LV | 19.07.2023 | NL | 19.07.2023 | PL | 19.07.2023 | RO | 19.07.2023 | RS | 19.07.2023 | SE | 19.07.2023 | SI | 19.07.2023 | SK | 19.07.2023 | SM | 19.07.2023 | NO | 19.10.2023 | GR | 20.10.2023 | IS | 19.11.2023 | PT | 20.11.2023 | [2024/36] |
Précédent [2024/26] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
IT | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/23] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
EE | 19.07.2023 | ||
ES | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SK | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/22] | AT | 19.07.2023 | |
CZ | 19.07.2023 | ||
DK | 19.07.2023 | ||
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RO | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/20] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
SM | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/10] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
HR | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
LV | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
PL | 19.07.2023 | ||
RS | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
PT | 20.11.2023 | ||
Précédent [2024/09] | AT | 19.07.2023 | |
FI | 19.07.2023 | ||
LT | 19.07.2023 | ||
NL | 19.07.2023 | ||
SE | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
IS | 19.11.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 19.07.2023 | |
NL | 19.07.2023 | ||
NO | 19.10.2023 | ||
GR | 20.10.2023 | ||
Précédent [2024/05] | NL | 19.07.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [X]CN101601318 (QUALCOMM INC [US]); | [A]WO2015046853 (KT CORP [KR]); | [A]CN105578463 (YULONG COMPUTER TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC SHENZHEN CO LTD ) |