EP3713755 - SÉPARATEUR DE SUBSTANCES MOLLES AYANT UNE ADAPTATION DE LA VITESSE DÉPENDANTE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE ET PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN TEL SÉPARATEUR DE SUBSTANCES MOLLES [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 02.04.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 12.12.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 28.08.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 10.08.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 15.06.2024 | Nouvelle entrée: date de la procédure orale | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Modernpack Hoppe Gmbh Hoffnungsthaler Strasse 43 51491 Overath / DE | [2020/40] | Inventeur(s) | 01 /
GÜNTHER, Hoppe Löhr Straße 23 51491 Overath / DE | [2020/40] | Mandataire(s) | Straubel, Dirk Am Jungstück 17 55130 Mainz / DE | [N/P] |
Précédent [2020/40] | Müller, Eckhard Mühlstrasse 9a 65597 Hünfelden-Dauborn / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18796006.7 | 30.10.2018 | [2020/40] | WO2018EP79679 | Numéro de priorité, date | DE201810101985 | 30.01.2018 Format original publié: DE102018101985 | [2020/40] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019149397 | Date: | 08.08.2019 | Langue: | DE | [2019/32] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3713755 | Date: | 30.09.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 08.08.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/40] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3713755 | Date: | 04.05.2022 | Langue: | DE | [2022/18] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 08.08.2019 | Classification | IPC: | B30B9/24, A22C17/04 | [2020/40] | CPC: |
B30B9/241 (EP,US);
A22C17/04 (EP,US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/40] | Etats autorisant l'extension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | WEICHSEPARATOR MIT FÜLLZUSTANDSABHÄNGIGER ANPASSUNG DER GESCHWINDIGKEIT UND VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES SOLCHEN WEICHSEPARATORS | [2020/40] | Anglais: | SOFT MATERIAL SEPARATOR WITH FILL-LEVEL-DEPENDENT ADJUSTMENT OF SPEED, AND METHOD FOR OPERATING SUCH A SOFT MATERIAL SEPARATOR | [2020/40] | Français: | SÉPARATEUR DE SUBSTANCES MOLLES AYANT UNE ADAPTATION DE LA VITESSE DÉPENDANTE DU NIVEAU DE REMPLISSAGE ET PROCÉDÉ POUR FAIRE FONCTIONNER UN TEL SÉPARATEUR DE SUBSTANCES MOLLES | [2020/40] | Entrée dans la phase régionale | 23.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 23.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 23.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/40] | 23.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.12.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 23.03.2022 | Taxe de délivrance payée | 23.03.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 23.03.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | Opposant(s) | 01
03.02.2023
06.02.2023
ADMISSIBLE Nordischer Maschinenbau Rud. Baader GmbH + Co. KG Geniner Strasse 249 23560 Lübeck / DE Mandataire de l'opposant Stork Bamberger Patentanwälte PartmbB Meiendorfer Strasse 89 22145 Hamburg / DE | [2023/11] | 22.02.2023 | Invitation faite au titulaire de présenter ses observations concernant lacte dopposition | 23.06.2023 | Réponse du titulaire du brevet à l'acte (aux actes) d'opposition | 13.03.2025 | Date des procédures orales | Taxes payées | Taxe annuelle | 28.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 28.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AL | 04.05.2022 | CY | 04.05.2022 | EE | 04.05.2022 | HR | 04.05.2022 | LT | 04.05.2022 | LV | 04.05.2022 | MC | 04.05.2022 | MK | 04.05.2022 | RO | 04.05.2022 | RS | 04.05.2022 | SI | 04.05.2022 | SM | 04.05.2022 | BG | 04.08.2022 | LU | 30.10.2022 | [2024/27] |
Précédent [2024/21] | AL | 04.05.2022 | |
CY | 04.05.2022 | ||
EE | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
LU | 30.10.2022 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 04.05.2022 | |
EE | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
LU | 30.10.2022 | ||
Précédent [2023/25] | AL | 04.05.2022 | |
EE | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
MC | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SI | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
Précédent [2023/17] | AL | 04.05.2022 | |
EE | 04.05.2022 | ||
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
Précédent [2023/09] | EE | 04.05.2022 | |
HR | 04.05.2022 | ||
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
RO | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
SM | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
Précédent [2022/50] | HR | 04.05.2022 | |
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
RS | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
Précédent [2022/49] | HR | 04.05.2022 | |
LT | 04.05.2022 | ||
LV | 04.05.2022 | ||
BG | 04.08.2022 | ||
Précédent [2022/47] | LT | 04.05.2022 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]DE2548980 ; | [XDI]EP0375876 (MODERNPACK HOPPE GMBH [DE]) | par le demandeur | EP0375876 | DE19637640 | Opposition | DE2548980 | EP0375876 | DE4223346 | DE19637640 | DE19859930 | DE20319293U | DE102009031943 |