EP3684483 - BIAIS D'ÉTALONNAGE POUR MÉCHANISME DE COMMANDE DANS APPAREILS D'ENTRÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/31] | ERREUR SYSTÉMATIQUE D'ÉTALONNAGE POUR DES MÉCANISMES DE COMMANDE DANS DES DISPOSITIFS D'ENTRÉE UTILISATEUR | ||
[2022/04] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 17.11.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 09.12.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 27.07.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.05.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 09.02.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 26.06.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.05.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 13.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 07.06.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MC | publié le 10.07.2024 [2024/28] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing, LLC One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399 / US | [2021/45] |
Précédent [2020/31] | Pour tous les Etats désignés Microsoft Technology Licensing LLC One Microsoft Way Redmond, Washington 98052-6399 / US | Inventeur(s) | 01 /
NELSON, Ross Anthony MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | 02 /
SCHMITZ, Aaron MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | 03 /
MCCLIVE, Curtis F. MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC One Microsoft Way Redmond Washington 98052-6399 / US | [2020/31] | Mandataire(s) | Page White Farrer Bedford House 21a John Street London WC1N 2BF / GB | [N/P] |
Précédent [2023/02] | Townsend, Martyn Page White & Farrer Limited Bedford House 21A John Street London WC1N 2BF / GB | ||
Précédent [2020/31] | Townsend, Martyn Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18796315.2 | 13.10.2018 | [2020/31] | WO2018US55762 | Numéro de priorité, date | US201715793614 | 25.10.2017 Format original publié: US201715793614 | [2020/31] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019083749 | Date: | 02.05.2019 | Langue: | EN | [2019/18] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3684483 | Date: | 29.07.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.05.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/31] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3684483 | Date: | 11.01.2023 | Langue: | EN | [2023/02] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.05.2019 | Classification | IPC: | A63F13/22, G05G9/047, G06F3/0338, G06F3/038 | [2020/31] | CPC: |
A63F13/22 (EP,CN,US);
A63F13/211 (US);
A63F13/23 (US);
A63F13/235 (US);
A63F13/24 (CN,US);
A63F13/42 (US);
A63F13/428 (US);
A63F13/92 (US);
G05G9/047 (EP,CN,US);
G06F3/0338 (EP,CN,US);
G06F3/0346 (US);
G06F3/038 (US);
G06F3/0383 (EP,CN,US);
A63F2009/2447 (US);
A63F2300/105 (US);
A63F2300/6045 (US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/31] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KALIBRIERBIAS FÜR STEUERMECHANISMEN VON EINGABEGERÄTEN | [2022/04] | Anglais: | CALIBRATION BIAS FOR CONTROL MECHANISMS IN USER INPUT DEVICES | [2020/31] | Français: | BIAIS D'ÉTALONNAGE POUR MÉCHANISME DE COMMANDE DANS APPAREILS D'ENTRÉE | [2022/04] |
Précédent [2020/31] | KALIBRIERUNGSBIAS FÜR STEUERUNGSMECHANISMEN IN BENUTZEREINGABEVORRICHTUNGEN | ||
Précédent [2020/31] | ERREUR SYSTÉMATIQUE D'ÉTALONNAGE POUR DES MÉCANISMES DE COMMANDE DANS DES DISPOSITIFS D'ENTRÉE UTILISATEUR | Entrée dans la phase régionale | 23.04.2020 | Taxe nationale de base payée | 23.04.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.04.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 23.04.2020 | Requête en examen déposée [2020/31] | 23.04.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 29.10.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.02.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 25.05.2022 | Désaccord du demandeur concernant la notification relative à l'intention de délivrer un brevet ou reprise de la procédure d'examen par l'OEB | 28.07.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 30.11.2022 | Taxe de délivrance payée | 30.11.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 30.11.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 12.10.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/51] | Taxes payées | Taxe annuelle | 14.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.09.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 15.09.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | AT | 11.01.2023 | CZ | 11.01.2023 | DK | 11.01.2023 | EE | 11.01.2023 | ES | 11.01.2023 | FI | 11.01.2023 | HR | 11.01.2023 | IT | 11.01.2023 | LT | 11.01.2023 | LV | 11.01.2023 | MC | 11.01.2023 | PL | 11.01.2023 | RO | 11.01.2023 | RS | 11.01.2023 | SE | 11.01.2023 | SI | 11.01.2023 | SK | 11.01.2023 | SM | 11.01.2023 | NO | 11.04.2023 | GR | 12.04.2023 | IS | 11.05.2023 | PT | 11.05.2023 | [2024/28] |
Précédent [2024/26] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
IT | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2024/11] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SI | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/50] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SK | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/49] | AT | 11.01.2023 | |
CZ | 11.01.2023 | ||
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RO | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/48] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
EE | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/46] | AT | 11.01.2023 | |
DK | 11.01.2023 | ||
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
SM | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/39] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
IS | 11.05.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/38] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
PL | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/37] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
GR | 12.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/36] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
FI | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
LV | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
SE | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/35] | AT | 11.01.2023 | |
ES | 11.01.2023 | ||
HR | 11.01.2023 | ||
LT | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
NO | 11.04.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/34] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | ||
RS | 11.01.2023 | ||
PT | 11.05.2023 | ||
Précédent [2023/33] | ES | 11.01.2023 | |
LT | 11.01.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [A]US6086236 (DE RAAD GEURT B [US], et al) [A] 1-15* figure 6 *; | [A]US2008154533 (POULSEN KNUD [DK]) [A] 1-15 * paragraphs [0037] - [0040]; figure 5 *; | [XI]US2017255279 (MCCLIVE CURTIS F [US], et al) [X] 1,2,7-9,14,15 * paragraphs [0031] - [0034] - [0 39] - [0043] - [0 47] - [0051] - [0 65] - [0067] - [0 90] * [I] 3,10 |