05.07.2024 |
Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai |
|
05.07.2024 |
Premier rapport d'examen |
|
28.05.2024 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.05.2023 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
30.05.2022 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
08.10.2021 |
Modification par le demandeur |
|
29.05.2021 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.03.2021 |
Rapport complémentaire de recherche |
publié le 14.04.2021 [2021/15] |
12.03.2021 |
Changement - classification |
publié le 14.04.2021 [2021/15] |
12.03.2021 |
Changement - classification |
publié le 14.04.2021 [2021/15] |
04.12.2020 |
Changement - classification |
publié le 06.01.2021 [2021/01] |
04.12.2020 |
Changement - classification |
publié le 06.01.2021 [2021/01] |
17.07.2020 |
Changement : État(s) autorisant la validation |
publié le 19.08.2020 [2020/34] |
17.07.2020 |
Changement - Etats autorisant l'extension |
publié le 19.08.2020 [2020/34] |
22.06.2020 |
Modification par le demandeur |
|
29.05.2020 |
Nouvelle entrée: taxe annuelle payée |
|
14.02.2020 |
Publication dans la section I.1 du Bulletin européen des brevets |
publié le 18.03.2020 [2020/12] |
14.02.2020 |
Requête en examen présentée |
publié le 18.03.2020 [2020/12] |
23.01.2020 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
18.12.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
02.12.2019 |
Changement - mandataire |
|
02.12.2019 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
08.12.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
01.12.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|
17.11.2018 |
Données PCT avant la publication européenne |
|