Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US12057216 | Dossier mondial | 06.08.2024 | B2 | US2023343440 | 26.10.2023 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2018US32211 | 11.05.2018 | US201762505393 | 12.05.2017 | US201916612827 | 12.11.2019 | US202217850441 | 27.06.2022 | US202318210445 | 15.06.2023 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US11682484 | Dossier mondial | 20.06.2023 | B2 | US2022344035 | 27.10.2022 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2018US32211 | 11.05.2018 | US201762505393 | 12.05.2017 | US201916612827 | 12.11.2019 | US202217850441 | 27.06.2022 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | US11373749 | Dossier mondial | 28.06.2022 | B2 | US2020075155 | 05.03.2020 | A1 | Numéro de priorité | Date | WO2018US32211 | 11.05.2018 | US201762505393 | 12.05.2017 | US201816612827 | 11.05.2018 | Type | Membre de la famille de brevets | N° de publication | Date | Type | EP3621511 | Dossier mondial | 14.04.2021 | A4 | EP3621511 | 18.03.2020 | A2 | Numéro de priorité | Date | WO2018US32211 | 11.05.2018 | US201762505393 | 12.05.2017 | Type | Equivalent | N° de publication | Date | Type | WO2018209174 | Dossier mondial | 06.12.2018 | A3 | WO2018209174 | 15.11.2018 | A2 | Numéro de priorité | Date | US201762505393 | 12.05.2017 |