EP3621511 - ANALYSE AUTOMATISÉE DE BALAYAGES RÉTINIENS TCO [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 05.07.2024 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.02.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 17.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 05.07.2024 | Nouvelle entrée: envoi d'un rapport d'examen + délai | 05.07.2024 | Premier rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Eyekor, LLC 6527 Normandy Lane 100 Madison, Wisconsin 53711 / US | [2020/12] | Inventeur(s) | 01 /
HUANG, Yijun c/o EyeKor LLC 6527 Normandy Lane 100 Madison WI 53711 / US | [2020/12] | Mandataire(s) | Algemeen Octrooi- en Merkenbureau B.V. P.O. Box 645 5600 AP Eindhoven / NL | [2020/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18797626.1 | 11.05.2018 | [2020/12] | WO2018US32211 | Numéro de priorité, date | US201762505393P | 12.05.2017 Format original publié: US 201762505393 P | [2020/12] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | WO2018209174 | Date: | 15.11.2018 | Langue: | EN | [2018/46] | Type: | A2 Demande sans rapport de recherche | N°: | EP3621511 | Date: | 18.03.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 15.11.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 06.12.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 12.03.2021 | Classification | IPC: | A61B3/10, G06T7/00, G16H30/20, G16H40/67, G16H50/20, G16H50/50 | [2021/01] | CPC: |
A61B3/102 (EP,US);
G16H30/40 (US);
A61B5/004 (US);
A61B5/0066 (US);
A61B5/4842 (US);
A61B5/4848 (US);
G06N20/00 (US);
G06T7/0012 (EP,US);
G06T7/10 (US);
G16H30/20 (EP);
G16H40/67 (EP);
G16H50/20 (EP);
G16H50/50 (EP);
G06T2207/10101 (EP,US);
G06T2207/20081 (EP,US);
G06T2207/20084 (EP);
G06T2207/20096 (EP);
G06T2207/20216 (US);
|
Précédent IPC [2020/12] | A61B3/10, A61B3/15 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Titre | Allemand: | AUTOMATISIERTE ANALYSE VON OCT-HORNHAUTSCANS | [2020/12] | Anglais: | AUTOMATED ANALYSIS OF OCT RETINAL SCANS | [2020/12] | Français: | ANALYSE AUTOMATISÉE DE BALAYAGES RÉTINIENS TCO | [2020/12] | Entrée dans la phase régionale | 27.11.2019 | Taxe nationale de base payée | 27.11.2019 | Taxe de recherche payée | 27.11.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.11.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 27.11.2019 | Requête en examen déposée [2020/12] | 06.10.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 04.07.2024 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.05.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 28.05.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2007276269 (YUN SEOK-HYUN [US], et al); | [A]US2011141259 (NAKANO YUTA [JP]); | Recherche internationale | [YA]US2007276269 (YUN SEOK-HYUN [US], et al); | [Y]US2011103658 (DAVIS JOHN [US], et al); | [YA]US2011141259 (NAKANO YUTA [JP]); | [Y]US2013128222 (HUANG DAVID [US], et al) | par le demandeur | US2007276269 | US2011141259 |