EP3710849 - GONIOMÈTRE D'AMPLITUDE ET PLATE-FORME ASSOCIÉE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 14.09.2023 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 21.08.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 28.05.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 21.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.01.2024 | Nouvelle entrée: réponse au rapport d'examen | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Thales Tour Carpe Diem Place des Corolles Esplanade Nord 92400 Courbevoie / FR | [2020/39] | Inventeur(s) | 01 /
BAUCHE-COSTES, Clémentine Thales Systèmes Aéroportés 10 Avenue de la 1ère DFL CS93801 29238 Brest Cedex 3 / FR | 02 /
JAHAN, Daniel Thales Systèmes Aéroportés 10 avenue de la 1ère DFL 29238 Brest Cedex 3 / FR | 03 /
BREUIL, Nicolas Thales Systèmes Aéroportés 2 avenue Gay-Lussac 78851 Elancourt / FR | 04 /
GUARDIA, Vincent Thales Systèmes Aéroportés 10 avenue de la 1ère DFL CS93801 29238 Brest Cedex 3 / FR | [2020/39] | Mandataire(s) | Lavoix 2, place d'Estienne d'Orves 75441 Paris Cedex 09 / FR | [2020/39] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18800211.7 | 16.11.2018 | [2020/39] | WO2018EP81501 | Numéro de priorité, date | FR20170001184 | 16.11.2017 Format original publié: FR 1701184 | [2020/39] | Langue de dépôt | FR | Langue de la procédure | FR | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019096966 | Date: | 23.05.2019 | Langue: | FR | [2019/21] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3710849 | Date: | 23.09.2020 | Langue: | FR | La demande publiée par l'OMPI le 23.05.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/39] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 23.05.2019 | Classification | IPC: | G01S3/46, G01S3/18, G01S3/04, G01S7/02 | [2020/39] | CPC: |
G01S3/46 (EP,US);
G01S3/18 (EP,US);
G01S3/043 (EP,US);
G01S7/021 (EP,US);
G01S3/14 (US);
G01S3/28 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/39] | Titre | Allemand: | AMPLITUDENGONIOMETER UND ZUGEHÖRIGE PLATTFORM | [2020/39] | Anglais: | AMPLITUDE GONIOMETER AND ASSOCIATED PLATFORM | [2020/39] | Français: | GONIOMÈTRE D'AMPLITUDE ET PLATE-FORME ASSOCIÉE | [2020/39] | Entrée dans la phase régionale | 15.05.2020 | Taxe nationale de base payée | 15.05.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 15.05.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 15.05.2020 | Requête en examen déposée [2020/39] | 15.05.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 22.12.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.09.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 08.01.2024 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 26.10.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 29.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 21.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 25.10.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [A]US2005035894 (DEAN MICHAEL [GB], et al) [A] 1-12* paragraph [0148] - paragraph [0151]; figure 7 *; | [XI]FR3028320 (THALES SA [FR]) [X] 1,2,5,8-12 * page 14, lines 5-21; figure 9 * [I] 3,4,6,7; | [A]WO2016186998 (MASSACHUSETTS INST TECHNOLOGY [US]) [A] 1-12 * paragraph [0061] - paragraph [0063]; figure 4 * | par le demandeur | WO2004097450 | WO2010069683 |