EP3930794 - RÉCIPIENT POUR AU MOINS UN PREMIER MÉDICAMENT INJECTABLE ET DISPOSITIF D'INJECTION [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.12.2021 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 01.06.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 23.11.2018 | Dernier événement Tooltip | 02.10.2023 | Nouvelle entrée: taxe annuelle payée | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Sanofi 54, rue La Boétie 75008 Paris / FR | [2022/01] | Inventeur(s) | 01 /
KLEMM, Thomas c/o Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 65926 Frankfurt am Main / DE | [N/P] |
Précédent [2022/01] | 01 /
KLEMM, Thomas 65926 Frankfurt am Main / DE | Mandataire(s) | Weilnau, Carsten, et al Patentanwälte Sturm Weilnau Franke Partnerschaft mbB Unter den Eichen 5 (Haus C-Süd) 65195 Wiesbaden / DE | [2022/01] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18800672.0 | 19.11.2018 | [2022/01] | WO2018EP81705 | Numéro de priorité, date | EP20170306610 | 21.11.2017 Format original publié: EP 17306610 | [2022/01] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019101672 | Date: | 31.05.2019 | Langue: | EN | [2019/22] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3930794 | Date: | 05.01.2022 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 31.05.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2022/01] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 31.05.2019 | Classification | IPC: | A61M5/24, A61M5/28, A61M5/315, A61M5/178, A61M5/19 | [2022/01] | CPC: |
A61M5/2459 (EP,US);
A61M5/19 (EP,US);
A61M5/2425 (EP,US);
A61M5/2448 (EP);
A61M5/286 (EP);
A61M5/31596 (EP,US);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2022/01] | Titre | Allemand: | BEHÄLTER FÜR MINDESTENS EIN ERSTES INJIZIERBARES MEDIKAMENT UND INJEKTIONSVORRICHTUNG | [2022/01] | Anglais: | A CONTAINER FOR AT LEAST A FIRST INJECTABLE MEDICAMENT AND INJECTION DEVICE | [2022/01] | Français: | RÉCIPIENT POUR AU MOINS UN PREMIER MÉDICAMENT INJECTABLE ET DISPOSITIF D'INJECTION | [2022/01] | Entrée dans la phase régionale | 23.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 22.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 23.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | supprimé | Annulation: la demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2022/01] | 23.06.2020 | Requête en examen déposée [2022/01] | 23.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 02.07.2020 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2022/01] | 07.06.2022 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Requête en poursuite de la procédure de: | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe de dépôt | 16.07.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.07.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.07.2020 | Décision envoyée | La demande est réputée retirée pour défaut de paiement de la taxe dexamen | 16.07.2020 | Requête en poursuite de la procédure déposée | 16.07.2020 | Taxe intégralement payée (date de paiement) Requête accordée | 27.07.2020 | Décision envoyée | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.11.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 19.10.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 13.10.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 29.09.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [XY]JPH08238324 (NISSHO KK) [X] 1 * figure - * [Y] 2-16; | [XY]WO0170309 (ANTARES PHARMA INC [US]) [X] 1 * figure 2 * [Y] 2-16; | [XY]DE10137962 (ROESCH AG MEDIZINTECHNIK [DE]) [X] 1 * page 10, line 12 - page 11, line 8; figure 3 * [Y] 2-16; | [XY]US2008114304 (NALESSO FEDERICO [IT], et al) [X] 1 * figure 10 * [Y] 2-16; | [IY]WO2017089280 (SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND [DE]) [I] 1 * figures 2,7A-7C * [Y] 2-16; | [XY]US2017203051 (MODI PANKAJ [CA], et al) [X] 1 * figures 2-4 * [Y] 2-16; | [XP]US2018099100 (NAZZARO DAVID [US]) [XP] 1-16* figure - * |