EP3632140 - LOGISTIQUE ET SURVEILLANCE VIDÉO BASÉES SUR UN RÉSEAU POUR DE MULTIPLES UTILISATEURS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La demande est réputée retirée Statut actualisé le 08.08.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 11.05.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 06.03.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 08.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 08.08.2024 | Demande réputée retirée | publié le 11.09.2024 [2024/37] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Enigma-Bulwark Limited 1327 Ocean Avenue, Suite M Santa Monica, CA 90401 / US | [2021/41] |
Précédent [2020/15] | Pour tous les Etats désignés Safer, Inc. 4415 Hollywood Boulevard Hollywood, Florida 33021 / US | Inventeur(s) | 01 /
DROMERHAUSER, Dan 5307 Jackson Street Hollywood, Florida 33021 / US | 02 /
PAUGH, Joshua S. 7501 E. Mary Drive Tucson, Arizona 85730 / US | 03 /
BRADLEY, Nathaniel T. 4200 S. Saguaro Path Court Tucson, Arizona 85730 / US | [2020/15] | Mandataire(s) | Tomkinson, Alexandra Bailey Walsh & Co LLP 1 York Place Leeds, LS1 2DR / GB | [2020/15] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18810464.0 | 30.05.2018 | [2020/15] | WO2018US35185 | Numéro de priorité, date | US201762513315P | 31.05.2017 Format original publié: US 201762513315 P | [2020/15] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018222748 | Date: | 06.12.2018 | Langue: | EN | [2018/49] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3632140 | Date: | 08.04.2020 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 06.12.2018, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/15] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | US | 06.12.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 26.08.2021 | Classification | IPC: | H04W4/021, H04W4/029, // H04W4/18, H04W4/90, H04W12/08, H04L29/06 | [2021/25] | CPC: |
H04W4/021 (EP,US);
G06Q10/02 (US);
H04L63/10 (EP,US);
H04W12/08 (EP,US);
H04W4/029 (EP);
H04W4/06 (US);
|
Précédent IPC [2020/15] | H04W4/029 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/15] | Titre | Allemand: | NETZWERKBASIERTE VIDEOÜBERWACHUNG UND LOGISTIK FÜR MEHRERE BENUTZER | [2020/15] | Anglais: | NETWORK BASED VIDEO SURVEILLANCE AND LOGISTICS FOR MULTIPLE USERS | [2020/15] | Français: | LOGISTIQUE ET SURVEILLANCE VIDÉO BASÉES SUR UN RÉSEAU POUR DE MULTIPLES UTILISATEURS | [2020/15] | Entrée dans la phase régionale | 31.12.2019 | Taxe nationale de base payée | 31.12.2019 | Taxe de recherche payée | 31.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 31.12.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 31.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/15] | 28.07.2020 | Perte de droit, date d'effet juridique: Revendications | 02.09.2020 | Envoi de la notification relative à une perte de droit : Revendications {1} | 29.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 10.05.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M06) | 23.10.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 19.12.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 20.04.2024 | La demande est réputée retirée, date d'effet juridique [2024/37] | 15.05.2024 | Envoi dune notification signalant que la demande est réputée retirée, motif: {0} [2024/37] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.05.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 27.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 27.05.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 30.05.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | Surtaxe | Surtaxe concernant la taxe annuelle | 31.05.2021 | 04   M06   Taxe payée le   27.07.2021 | 31.05.2024 | 07   M06   Pas encore payé |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [X]US2014132765 (BILLAU RONALD L [US], et al) [X] 1-10* paragraphs [0020] , [0 42] - [0052]; figures 1,2 *; | [X]WO2014105349 (MOTOROLA SOLUTIONS INC [US]) [X] 1-10 * paragraphs [0022] - [0042]; figures 1,2 *; | [X]US2015097962 (RAUSCHER FRANK LUDWIG [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0022] - [0027] - [0 33] , [0 39] - [0041] - [0 46] - [0061]; figures 1,2 * | Recherche internationale | [A]US2014375800 (LIM KEVIN [US], et al) [A] 1-20* ; entire document *; | [XY]US2015097962 (RAUSCHER FRANK LUDWIG [US], et al) [X] 1-5, 9-13, 18-20 * ; abstract; paragraphs [0010], [0022], [0047], [0049], [0051], [0053], [0055], [0059] * [Y] 6-8, 14-17; | [Y]US2016360160 (EIZENBERG ROM [US]) [Y] 6-8, 14-17 * ; abstract; paragraphs [0044], [0049], [0051], [0077] * | par le demandeur | US2014132765 | WO2014105349 | US2015097962 |