EP3643903 - STRUCTURE DE RÉDUCTION DE CONTRAINTE DANS UN CARTER DE TURBINE À GAZ, ET MOTEUR À TURBINE À GAZ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/18] | STRUCTURE DE RÉDUCTION DE CONTRAINTE, CARTER DE TURBINE À GAZ ET TURBINE À GAZ | ||
[2021/44] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 30.12.2022 Base de données mise à jour au 17.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 21.01.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 04.11.2021 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.07.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 27.03.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 31.12.2018 | Dernier événement Tooltip | 10.05.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): HU | publié le 12.06.2024 [2024/24] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines, Ltd. 1200, Higashi-Tanaka Komaki-Shi Aichi 485-0826 / JP | [2020/18] | Inventeur(s) | 01 /
UETSUKI, Yasuyuki c/o MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES Ltd. 16-5 Konan 2-chome Minato-ku Tokyo 108-8215 / JP | 02 /
HANADA, Tadayuki c/o Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. 1200 Higashi-Tanaka Komaki-shi Aichi 485-0826 / JP | 03 /
FUJIMOTO, Yohei c/o Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. 1200 Higashi-Tanaka Komaki-shi Aichi 485-0826 / JP | 04 /
OTA, Takafumi c/o Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd. 1200 Higashi-Tanaka Komaki-shi Aichi 485-0826 / JP | 05 /
ICHIHASHI, Yusuke c/o Churyo Engineering Co. Ltd. 60-1 Aza Kutanjo Iwatsuka-cho Nakamura-ku Nagoya-shi Aichi 453-0862 / JP | [2020/18] | Mandataire(s) | Henkel & Partner mbB Patentanwaltskanzlei, Rechtsanwaltskanzlei Maximiliansplatz 21 80333 München / DE | [2020/18] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18819966.5 | 09.04.2018 | [2020/18] | WO2018JP14929 | Numéro de priorité, date | JP20170121293 | 21.06.2017 Format original publié: JP 2017121293 | [2020/18] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2018235394 | Date: | 27.12.2018 | Langue: | JA | [2018/52] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3643903 | Date: | 29.04.2020 | Langue: | EN | [2020/18] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3643903 | Date: | 23.02.2022 | Langue: | EN | [2022/08] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 27.12.2018 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.11.2020 | Classification | IPC: | F01D25/24, F23R3/00 | [2020/52] | CPC: |
F01D25/24 (EP,US);
F02C7/00 (EP);
F23R3/002 (EP,US);
F05D2220/32 (US);
F05D2230/10 (EP,US);
F05D2230/53 (US);
F05D2250/193 (EP);
F05D2250/292 (EP);
F05D2250/73 (EP);
|
Précédent IPC [2020/18] | F02C7/00, F01D25/00, F01D25/24 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/18] | Titre | Allemand: | SPANNUNGSREDUZIERUNGSSTRUKTUR IN EINEM GASTURBINENGEHÄUSE, UND GASTURBINENTRIEBWERK | [2021/44] | Anglais: | STRESS REDUCTION STRUCTURE IN A GAS TURBINE CASING, AND GAS TURBINE ENGINE | [2021/44] | Français: | STRUCTURE DE RÉDUCTION DE CONTRAINTE DANS UN CARTER DE TURBINE À GAZ, ET MOTEUR À TURBINE À GAZ | [2021/44] |
Précédent [2020/18] | SPANNUNGSREDUZIERUNGSSTRUKTUR, GASTURBINENGEHÄUSE UND GASTURBINE | ||
Précédent [2020/18] | STRESS REDUCTION STRUCTURE, GAS TURBINE CASING, AND GAS TURBINE | ||
Précédent [2020/18] | STRUCTURE DE RÉDUCTION DE CONTRAINTE, CARTER DE TURBINE À GAZ ET TURBINE À GAZ | Entrée dans la phase régionale | 19.12.2019 | Traduction produite | 19.12.2019 | Taxe nationale de base payée | 19.12.2019 | Taxe de recherche payée | 19.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 19.12.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/18] | 19.05.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 13.07.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M03) | 22.09.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 05.11.2021 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 13.01.2022 | Taxe de délivrance payée | 13.01.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 13.01.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 24.11.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/05] | Taxes payées | Taxe annuelle | 13.03.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 20.04.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 09.04.2018 | AL | 23.02.2022 | AT | 23.02.2022 | CY | 23.02.2022 | CZ | 23.02.2022 | DK | 23.02.2022 | EE | 23.02.2022 | ES | 23.02.2022 | FI | 23.02.2022 | HR | 23.02.2022 | IT | 23.02.2022 | LT | 23.02.2022 | LV | 23.02.2022 | MC | 23.02.2022 | MK | 23.02.2022 | NL | 23.02.2022 | PL | 23.02.2022 | RO | 23.02.2022 | RS | 23.02.2022 | SE | 23.02.2022 | SI | 23.02.2022 | SK | 23.02.2022 | SM | 23.02.2022 | IE | 09.04.2022 | LU | 09.04.2022 | BE | 30.04.2022 | CH | 30.04.2022 | LI | 30.04.2022 | BG | 23.05.2022 | NO | 23.05.2022 | GR | 24.05.2022 | IS | 23.06.2022 | PT | 23.06.2022 | [2024/24] |
Précédent [2024/23] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CY | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
IT | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
MK | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 09.04.2022 | ||
LU | 09.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CY | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
IT | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 09.04.2022 | ||
LU | 09.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2023/35] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
IT | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 09.04.2022 | ||
LU | 09.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2023/20] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
IE | 09.04.2022 | ||
LU | 09.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2023/10] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SI | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
LU | 09.04.2022 | ||
BE | 30.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2023/09] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
LU | 09.04.2022 | ||
CH | 30.04.2022 | ||
LI | 30.04.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2023/08] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
LU | 09.04.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2023/06] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
MC | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2023/01] | AL | 23.02.2022 | |
AT | 23.02.2022 | ||
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/49] | AT | 23.02.2022 | |
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SK | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/48] | AT | 23.02.2022 | |
CZ | 23.02.2022 | ||
DK | 23.02.2022 | ||
EE | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/47] | AT | 23.02.2022 | |
DK | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RO | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
SM | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/46] | AT | 23.02.2022 | |
DK | 23.02.2022 | ||
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/42] | AT | 23.02.2022 | |
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
IS | 23.06.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/39] | AT | 23.02.2022 | |
ES | 23.02.2022 | ||
FI | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/36] | AT | 23.02.2022 | |
ES | 23.02.2022 | ||
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
LV | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
PL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
GR | 24.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/35] | ES | 23.02.2022 | |
HR | 23.02.2022 | ||
LT | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
RS | 23.02.2022 | ||
SE | 23.02.2022 | ||
BG | 23.05.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/34] | ES | 23.02.2022 | |
LT | 23.02.2022 | ||
NL | 23.02.2022 | ||
NO | 23.05.2022 | ||
PT | 23.06.2022 | ||
Précédent [2022/33] | LT | 23.02.2022 | |
NO | 23.05.2022 | Citations: | Recherche | [Y]US3661045 (MERMELSTEIN SEYMOUR) [Y] 1,2 * figures 4,5 *; | [XY]US5819808 (SMITH PAUL JOHN [GB]) [X] 1,3,4,6 * figures 5-9 * [Y] 5,7; | [Y]US2003131603 (BOLENDER LYNN MARIE [US], et al) [Y] 1-7,9,10 * paragraphs [0030] - [0035]; figures 4-8 *; | [Y]WO2008035497 (EDWARDS JAPAN LTD [JP], et al) [Y] 1-7 * figures 3-14 *; | [Y]US2012237333 (POPE J EDWARD [US], et al) [Y] 1-5,8 * paragraph [0023]; figure 7 *; | [Y]US2016273771 (CUNHA FRANK J [US], et al) [Y] 1-5,8,10* paragraph [0047]; figures 7-13,18,19 *; | [Y]EP3084139 (UNITED TECHNOLOGIES CORP [US]) [Y] 1-7,9,10 * paragraphs [0034] , [0037] , [0038]; figures 2-5 * | Recherche internationale | [A]JPH0345449U [A] 1-10 * , *; | [A]JPH05240110 (SUZUKI MOTOR CO) [A] 1-10 * , *; | [A]US2002015642 (LONDON RICHARD ALLAN [CH]) [A] 1-10 * , *; | [Y]US2011064580 (BARNES ROLAND R [US], et al) [Y] 1-10 * , [0005] - [0022], FIG. 2A-2C & EP 2372088 A2 *; | [A]WO2013141401 (NHK SPRING CO LTD [JP]) [A] 8* , *; | [Y]US2016201511 (CHANG JR HOYT Y [US], et al) [Y] 1-10 * , [0051]- [0055], FIG. 7, 11-13 & WO 2015/038931 A1 * | par le demandeur | JPH05240110 | WO2015038931 |