EP3646908 - SERINGUE SANS AIGUILLE, PROCÉDÉ DE RÉGLAGE FINAL DE LA PROFONDEUR DE SERINGUE SANS AIGUILLE, ET PROGRAMME DE CALCUL DE PARAMÈTRE D'ÉJECTION POUR SERINGUE SANS AIGUILLE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | L'examen est en cours Statut actualisé le 13.01.2023 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.04.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 04.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | 13.09.2024 | Changement - classification | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Daicel Corporation 3-1, Ofuka-cho Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-0011 / JP | [2020/19] | Inventeur(s) | 01 /
SUZUKI, Takamasa c/o DAICEL CORPORATION 805 Umaba Ibogawa-cho Tatsuno-shi Hyogo 671-1681 / JP | 02 /
ATOBE, Shingo c/o DAICEL CORPORATION The Center of Medical Innovation and Translational Research 709 2-2 Yamadaoka Suita-shi Osaka 565-0871 / JP | 03 /
MIYAZAKI, Hiroshi c/o DAICEL CORPORATION The Center of Medical Innovation and Translational Research 709 2-2 Yamadaoka Suita-shi Osaka 565-0871 / JP | 04 /
IGA, Hiromitsu c/o DAICEL CORPORATION 805 Umaba Ibogawa-cho Tatsuno-shi Hyogo 671-1681 / JP | 05 /
MIKI, Katsuya c/o DAICEL CORPORATION The Center of Medical Innovation and Translational Research 709 2-2 Yamadaoka Suita-shi Osaka 565-0871 / JP | [2020/19] | Mandataire(s) | Jones, Nicholas Andrew Withers & Rogers LLP 2 London Bridge London SE1 9RA / GB | [N/P] |
Précédent [2020/19] | Jones, Nicholas Andrew Withers & Rogers LLP 4 More London Riverside London, SE1 2AU / GB | Numéro de la demande, date de dépôt | 18823047.8 | 27.06.2018 | [2020/19] | WO2018JP24466 | Numéro de priorité, date | JP20170125672 | 27.06.2017 Format original publié: JP 2017125672 | [2020/19] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019004322 | Date: | 03.01.2019 | Langue: | JA | [2019/01] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3646908 | Date: | 06.05.2020 | Langue: | EN | [2020/19] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 03.01.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 15.03.2021 | Classification | IPC: | A61M5/30, A61M5/46, A61M5/48, // A61M5/20 | [2021/15] | CPC: |
A61M5/30 (EP,US);
A61M5/2046 (EP,US);
A61M5/2053 (US);
A61M5/46 (EP);
A61M5/482 (EP);
A61M2205/3331 (EP,US);
|
Précédent IPC [2020/19] | A61M5/303 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] | Titre | Allemand: | NADELLOSE SPRITZE, VERFAHREN ZUR EINSTELLUNG DER ENDSTÄNDIGEN TIEFE EINER NADELLOSEN SPRITZE UND EJEKTIONSPARAMETERBERECHNUNGSPROGRAMM FÜR NADELLOSE SPRITZE | [2020/19] | Anglais: | NEEDLELESS SYRINGE, METHOD FOR ADJUSTING FINALLY REACHED DEPTH OF NEEDLELESS SYRINGE, AND EJECTION PARAMETER CALCULATION PROGRAM FOR NEEDLELESS SYRINGE | [2020/19] | Français: | SERINGUE SANS AIGUILLE, PROCÉDÉ DE RÉGLAGE FINAL DE LA PROFONDEUR DE SERINGUE SANS AIGUILLE, ET PROGRAMME DE CALCUL DE PARAMÈTRE D'ÉJECTION POUR SERINGUE SANS AIGUILLE | [2020/19] | Entrée dans la phase régionale | 22.01.2020 | Traduction produite | 22.01.2020 | Taxe nationale de base payée | 22.01.2020 | Taxe de recherche payée | 22.01.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.01.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 22.01.2020 | Requête en examen déposée [2020/19] | 29.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 12.01.2023 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 18.04.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.01.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 15.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 | 31.03.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 07 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]US2012065615 (BOYD BROOKS [US], et al); | [A]US2012089114 (HEMOND BRIAN D [US], et al); | [A]US2015057607 (ODA SHINGO [JP]) | Recherche internationale | [A]JP2004520884 (BIOVALVE TECHNOLOGIES, INC.) [A] 1-10* , paragraphs [0120], [0152], fig. 30-32, 49-54 & US 2002/0151842 A1, paragraphs [0174], [0206], fig. 30-32, 4954 & WO 2002/051470 A2 *; | [XY]JP2012065922 (DAICEL CORP) [X] 1-4 * , paragraphs [0039]-[0074], [0077]-[0080], fig. 1, 4-7 & US 2014/0200512 A1, paragraphs [0054]-[0090], [0100]-[0102], fig. 1, 4-7 & WO 2012/039458 A1 & EP 2620175 A1 & CN 103209725 A * [Y] 5-10; | [Y]US2013304017 (WILLIAMSON DANIEL E [US]) [Y] 5-10 * , paragraphs [0007]-[0009], [0026]-[0032], [0039]-[0048], [0055]-[0064], fig. 2-7 & WO 2013/169946 A1 * | par le demandeur | WO0131282 | JP2003025950 | JP2005021640 | JP2008206477 | JP2012061269 |