EP3729138 - PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION ASSISTÉE PAR SATELLITES D'UNE POSITION D'UN VÉHICULE [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 19.07.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 11.08.2023 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.06.2023 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 25.09.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 29.06.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 08.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 30.08.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): LU, MC | publié le 02.10.2024 [2024/40] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Robert Bosch GmbH Postfach 30 02 20 70442 Stuttgart / DE | [2020/44] | Inventeur(s) | 01 /
EWERT, Marlon Ramon Juliane-Schaber-Str. 24 74199 Untergruppenbach / DE | [2020/44] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18825926.1 | 12.12.2018 | [2020/44] | WO2018EP84496 | Numéro de priorité, date | DE201710223200 | 19.12.2017 Format original publié: DE102017223200 | [2020/44] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019121211 | Date: | 27.06.2019 | Langue: | DE | [2019/26] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3729138 | Date: | 28.10.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 27.06.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/44] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3729138 | Date: | 13.09.2023 | Langue: | DE | [2023/37] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 27.06.2019 | Classification | IPC: | G01S19/42, G01S19/22, G01S19/28 | [2023/27] | CPC: |
G01S19/42 (EP,US);
G01S19/28 (EP,US);
G01S19/22 (EP)
|
Précédent IPC [2020/44] | G01S19/22, G01S19/28 | Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/44] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | VERFAHREN ZUR SATELLITENGESTÜTZTEN ERMITTLUNG EINER POSITION EINES FAHRZEUGS | [2020/44] | Anglais: | METHOD FOR THE SATELLITE-SUPPORTED DETERMINATION OF A POSITION OF A VEHICLE | [2020/44] | Français: | PROCÉDÉ DE DÉTERMINATION ASSISTÉE PAR SATELLITES D'UNE POSITION D'UN VÉHICULE | [2020/44] | Entrée dans la phase régionale | 20.07.2020 | Taxe nationale de base payée | 20.07.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 20.07.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 20.07.2020 | Requête en examen déposée [2020/44] | 20.07.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 01.02.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 27.06.2023 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 02.08.2023 | Taxe de délivrance payée | 02.08.2023 | Taxe publication/d‘impression payée | 02.08.2023 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 14.06.2024 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2024/34] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 03.01.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 02.01.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 05 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | CZ | 13.09.2023 | DK | 13.09.2023 | EE | 13.09.2023 | ES | 13.09.2023 | FI | 13.09.2023 | HR | 13.09.2023 | IT | 13.09.2023 | LT | 13.09.2023 | LV | 13.09.2023 | MC | 13.09.2023 | NL | 13.09.2023 | PL | 13.09.2023 | RO | 13.09.2023 | RS | 13.09.2023 | SE | 13.09.2023 | SK | 13.09.2023 | SM | 13.09.2023 | LU | 12.12.2023 | NO | 13.12.2023 | GR | 14.12.2023 | IS | 13.01.2024 | PT | 15.01.2024 | [2024/40] |
Précédent [2024/33] | CZ | 13.09.2023 | |
DK | 13.09.2023 | ||
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/26] | CZ | 13.09.2023 | |
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
IT | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/25] | CZ | 13.09.2023 | |
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
PL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/23] | CZ | 13.09.2023 | |
EE | 13.09.2023 | ||
ES | 13.09.2023 | ||
FI | 13.09.2023 | ||
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RO | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SK | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
PT | 15.01.2024 | ||
Précédent [2024/20] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
SM | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
IS | 13.01.2024 | ||
Précédent [2024/14] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
NL | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/10] | FI | 13.09.2023 | |
HR | 13.09.2023 | ||
LT | 13.09.2023 | ||
LV | 13.09.2023 | ||
RS | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/09] | FI | 13.09.2023 | |
LT | 13.09.2023 | ||
SE | 13.09.2023 | ||
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | ||
Précédent [2024/08] | LT | 13.09.2023 | |
NO | 13.12.2023 | ||
GR | 14.12.2023 | Cité dans | Recherche internationale | [A]JPH10111137 (HITACHI LTD, et al) [A] 1-9 * Die Passagen der Beschreibung von D3 beziehen sich auf die maschinelle Übersetzung.; paragraphs [0005] - [0007] * * paragraphs [0023] , [0 28] - [0039] * * paragraphs [0067] , [0 68] ** paragraphs [0094] - [0105] *; | [A]US2010079332 (GARIN LIONEL JACQUES [US]) [A] 1-9 * paragraphs [0007] - [0012] * * paragraphs [0039] , [0 43] - [0050] - [0 52] * * paragraphs [0064] - [0066] * * paragraphs [0078] - [0082] * * paragraphs [0094] , [0 95] , [ 148] *; | [A]CN105807301 (UNIV SOUTHEAST) [A] 1-9 * Die Passagen der Beschreibung von D1 beziehen sich auf die maschinelle Übersetzung. "Abstract", Seite 6-7, "A kind of optimization [...], Step 1) [...], Step 2) Step 3 [...] , Step 4) [...]"; page 1, lines 1-15 * * "Root vehicle location [...] und Punkte 1, 2, 3; page 8 - page 9 * * "Step 5 [...] und Punkte 1-5"; page 9 - page 10 * |