EP3621906 - DISPOSITIF DE PRÉHENSION POUR SOULEVER UN PRODUIT SEMI-FINI FLEXIBLE D'UN SUPPORT ET PROCÉDÉ CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 04.02.2022 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.02.2021 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 18.11.2020 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 14.02.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 30.11.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 08.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 13.09.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): MT | publié le 16.10.2024 [2024/42] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés OLBRICH GmbH Teutonenstrasse 2-10 46395 Bocholt / DE | [2020/12] | Inventeur(s) | 01 /
WILKEN, Dominic Mittelmannstraße 9 46414 Rhede / DE | [2021/04] | Mandataire(s) | Angerhausen, Christoph Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2020/12] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18825957.6 | 14.12.2018 | [2020/12] | WO2018EP84940 | Numéro de priorité, date | DE201810112307 | 23.05.2018 Format original publié: DE102018112307 | [2020/12] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019223891 | Date: | 28.11.2019 | Langue: | DE | [2019/48] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3621906 | Date: | 18.03.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 28.11.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/12] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3621906 | Date: | 24.03.2021 | Langue: | DE | [2021/12] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 28.11.2019 | Classification | IPC: | B65H3/08, B65H3/22, B65H3/56, B65H5/08, B65H5/14 | [2020/12] | CPC: |
B65H3/0816 (EP,US);
B65H3/22 (EP,US);
B65H3/56 (EP,US);
B65H5/08 (EP);
B65H5/14 (EP,US);
B65H2405/50 (EP,US);
B65H2405/551 (US);
B65H2405/60 (EP,US);
B65H2406/341 (EP);
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/12] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | GREIFERANORDNUNG FÜR DAS ANHEBEN EINES BIEGESCHLAFFEN HALBZEUGS VON EINER UNTERLAGE UND EIN ENTSPRECHENDES VERFAHREN | [2020/12] | Anglais: | GRIPPER ASSEMBLY FOR LIFTING A FLEXIBLE SEMI-FINISHED PRODUCT FROM A SUPPORT, AND A CORRESPONDING METHOD | [2020/12] | Français: | DISPOSITIF DE PRÉHENSION POUR SOULEVER UN PRODUIT SEMI-FINI FLEXIBLE D'UN SUPPORT ET PROCÉDÉ CORRESPONDANT | [2020/12] | Entrée dans la phase régionale | 11.12.2019 | Taxe nationale de base payée | 11.12.2019 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 11.12.2019 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 11.12.2019 | Requête en examen déposée [2020/12] | 11.12.2019 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 08.04.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 19.11.2020 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 11.02.2021 | Taxe de délivrance payée | 11.02.2021 | Taxe publication/d‘impression payée | 11.02.2021 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Opposition(s) | 04.01.2022 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2022/10] | Taxes payées | Taxe annuelle | 11.01.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 14.12.2018 | AL | 24.03.2021 | CY | 24.03.2021 | DK | 24.03.2021 | EE | 24.03.2021 | FI | 24.03.2021 | LT | 24.03.2021 | LV | 24.03.2021 | MC | 24.03.2021 | MK | 24.03.2021 | MT | 24.03.2021 | NL | 24.03.2021 | RO | 24.03.2021 | RS | 24.03.2021 | SE | 24.03.2021 | SI | 24.03.2021 | SK | 24.03.2021 | SM | 24.03.2021 | BG | 24.06.2021 | NO | 24.06.2021 | GR | 25.06.2021 | IS | 24.07.2021 | PT | 26.07.2021 | IE | 14.12.2021 | LU | 14.12.2021 | [2024/42] |
Précédent [2024/23] | HU | 14.12.2018 | |
AL | 24.03.2021 | ||
CY | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
MK | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Précédent [2023/33] | HU | 14.12.2018 | |
AL | 24.03.2021 | ||
CY | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Précédent [2023/30] | AL | 24.03.2021 | |
CY | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Précédent [2022/48] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 14.12.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Précédent [2022/46] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
LU | 14.12.2021 | ||
Précédent [2022/33] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Précédent [2022/23] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Précédent [2022/13] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IS | 24.12.2021 | ||
Précédent [2022/10] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IS | 24.12.2021 | ||
Précédent [2022/08] | AL | 24.03.2021 | |
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Précédent [2022/07] | AL | 24.03.2021 | |
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Précédent [2021/51] | EE | 24.03.2021 | |
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Précédent [2021/50] | EE | 24.03.2021 | |
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Précédent [2021/48] | EE | 24.03.2021 | |
FI | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Précédent [2021/46] | FI | 24.03.2021 | |
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Précédent [2021/43] | FI | 24.03.2021 | |
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Précédent [2021/38] | FI | 24.03.2021 | |
LV | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Précédent [2021/37] | FI | 24.03.2021 | |
LV | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Précédent [2021/36] | FI | 24.03.2021 | |
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Précédent [2021/33] | FI | 24.03.2021 | |
NO | 24.06.2021 | Cité dans | Recherche internationale | [XI]GB1414899 (BESSMANN H) [X] 1,4,5,10,11,14,15 * the whole document * [I] 2,3,6,12; | [Y]US3981495 (BIJTTEBIER GASPAR A H) [Y] 7 * the whole document *; | [XAYI]EP0807083 (AST SYSTEM AUTOMATION STRADI [IT]) [X] 1,4,5,10-12,14,15 * the whole document * [A] 8,9,13 [Y] 7 [I] 2,3; | [A]WO9923021 (CLAUDIO E CARLALBERTO CORNELIA [IT], et al) [A] 1,10* the whole document * | par le demandeur | DE102012104276 | WO2015169578 | DE102014226160 |