EP3653797 - SYSTÈME DE CORRECTION DE POIDS CHARGÉ [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 19.04.2024 Base de données mise à jour au 18.09.2024 | |
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 21.03.2024 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 07.04.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 17.04.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 18.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 19.04.2024 | Délivrance (prévue) | publié le 22.05.2024 [2024/21] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. 16-1, HigashiUeno 2-chome Taito-ku Tokyo 110-0015 / JP | [2020/21] | Inventeur(s) | 01 /
TOMITA, Kunitsugu c/o Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Tsuchiura Works 650 Kandatsu-machi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | 02 /
ISHII, Akinori c/o Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Tsuchiura Works 650 Kandatsu-machi Tsuchiura-shi Ibaraki 300-0013 / JP | [2020/21] | Mandataire(s) | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB Paul-Heyse-Strasse 29 80336 München / DE | [2020/21] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18831529.5 | 20.06.2018 | [2020/21] | WO2018JP23503 | Numéro de priorité, date | JP20170137122 | 13.07.2017 Format original publié: JP 2017137122 | [2020/21] | Langue de dépôt | JA | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019012933 | Date: | 17.01.2019 | Langue: | JA | [2019/03] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3653797 | Date: | 20.05.2020 | Langue: | EN | [2020/21] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3653797 | Date: | 22.05.2024 | Langue: | EN | [2024/21] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | JP | 17.01.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 11.03.2021 | Classification | IPC: | E02F9/20, E02F9/26 | [2020/21] | CPC: |
E02F9/268 (EP);
E02F9/267 (KR);
G01G19/08 (EP,US);
E02F9/20 (KR);
E02F9/26 (US);
E02F9/264 (EP);
G01G23/01 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/21] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KORREKTURSYSTEM FÜR LADEGEWICHT | [2020/21] | Anglais: | LOADED WEIGHT CORRECTION SYSTEM | [2020/21] | Français: | SYSTÈME DE CORRECTION DE POIDS CHARGÉ | [2020/21] | Entrée dans la phase régionale | 12.09.2019 | Traduction produite | 13.02.2020 | Taxe nationale de base payée | 13.02.2020 | Taxe de recherche payée | 13.02.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 13.02.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 13.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/21] | 30.09.2021 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 06.04.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 05.08.2022 | Réponse à une notification de la division dexamen | 08.03.2024 | Annulation de la procédure orale qui était prévue pour 21.03.2024 | 21.03.2024 | Date des procédures orales (annulées) | 22.03.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 09.04.2024 | Taxe de délivrance payée | 09.04.2024 | Taxe publication/d‘impression payée | 09.04.2024 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Taxes payées | Taxe annuelle | 30.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 30.06.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 31.03.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 31.03.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [A]WO2017039514 (YTTERBIA INNOVATION AB [SE]) [A] 1-8* page 8, line 23 - page 10, line 10; figures 1-6 *; | [A]WO2017100455 (CATERPILLAR INC [US]) [A] 1-8 * page 3, line 8 - page 5, line 25; figure - * | Recherche internationale | [A]JP3830151B [A] 1-8 * , *; | [A]JP2008240461 (KOMATSU MFG CO LTD) [A] 1-8 * , *; | [A]JP2009235819 (KOMATSU MFG CO LTD) [A] 1-8 * , *; | [A]WO2011090077 (HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY [JP], et al) [A] 1-8 * , & US 2012/0290178 A1 & EP 2527541 A1 & AU 2011208154 A *; | [A]JP5230851B [A] 1-8 * , & US 2014/0231153 A1 & CA 2807828 A1 *; | [A]US9464913 (BROWN JEREMY [US], et al) [A] 1-8* , & US 2016/0238403 A1 & CA 2976179 A1 * | par le demandeur | JPS5230851B |