EP3717940 - EPROCÉDÉ DE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL SISMIQUE DE PETITS OBJETS, DE CÂBLES SOUS-MARINS ET ANALOGUES SUR LES FONDS MARINS, ET SYSTEME DE CORPS REMORQUÉ INDÉPENDANT DE LA HOULE ET SUPPORT D'APPAREIL MODULAIRE POUR REPÉRER EN 3D ULTRA-HAUTE DÉFINITION DE PETITES STRUCTURES SUR LES FONDS MARINS [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | |||
Précédent [2020/41] | PROCÉDÉ DE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL SISMIQUE DE PETITS OBJETS, DE CÂBLES SOUS-MARINS ET ANALOGUES SUR LES FONDS MARINS, CORPS REMORQUÉ INDÉPENDANT DE LA HOULE POUR REPÉRER EN 3D ULTRA-HAUTE DÉFINITION DE PETITES STRUCTURES SUR LES FONDS MARINS ET SUPPORT D'APPAREIL MODULAIRE POUR LE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL DE PETITS OBJETS SUR LES FONDS MARINS | ||
[2024/26] | Statut | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 10.06.2024 Base de données mise à jour au 14.09.2024 | |
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 09.09.2022 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 04.09.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 07.06.2019 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 25.01.2019 | Dernier événement Tooltip | 10.06.2024 | Nouvelle entrée: notification relative à l'intention de délivrer un brevet | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel Wischhofstrasse 1-3 24148 Kiel / DE | [2020/41] | Inventeur(s) | 01 /
BIALAS, Jörg Langer Rehm 21 24226 Heikendorf / DE | 02 /
BERNDT, Christian Schillerstr. 12 24116 Kiel / DE | 03 /
VOLZ, Martin Wacholderstraße 24 24229 Schwedeneck / DE | 04 /
EISENBERG-KLEIN, Gerald Weidkämpe 25 30659 Hannover / DE | [2020/41] | Mandataire(s) | Puschmann Borchert Kaiser Klettner Patentanwälte Partnerschaft mbB Bajuwarenring 21 82041 Oberhaching / DE | [N/P] |
Précédent [2020/41] | Shalibeik, Hotan Heeschen Patentanwaltskanzlei SHpatent Stadtweg 7-9 21684 Stade / DE | Numéro de la demande, date de dépôt | 18833598.8 | 26.11.2018 | [2020/41] | WO2018DE100959 | Numéro de priorité, date | DE201710128159 | 28.11.2017 Format original publié: DE102017128159 | DE201710128161 | 28.11.2017 Format original publié: DE102017128161 | DE201710128160 | 28.11.2017 Format original publié: DE102017128160 | [2020/41] | Langue de dépôt | DE | Langue de la procédure | DE | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019105510 | Date: | 06.06.2019 | Langue: | DE | [2019/23] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3717940 | Date: | 07.10.2020 | Langue: | DE | La demande publiée par l'OMPI le 06.06.2019, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2020/41] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 06.06.2019 | Classification | IPC: | G01V1/38 | [2020/41] | CPC: |
G01V1/3843 (EP);
G01V1/3808 (EP);
G01V1/3817 (EP)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/41] | Titre | Allemand: | SEISMISCHES DREIDIMENSIONALES VERMESSUNGSVERFAHREN KLEINER OBJEKTE, SEEKABEL UND DERGLEICHEN IM MEERESBODEN SOWIE SYSTEM AUS SEEGANGSUNABHÄNGIGEM SCHLEPPKÖRPER UND MODULAREM GERÄTETRÄGER FÜR DIE ULTRA-HOCHAUFLÖSENDE 3D VERMESSUNG KLEINER STRUKTUREN IM MEERESBODEN | [2024/26] | Anglais: | SEISMIC THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT METHOD FOR SMALL OBJECTS, SUBMARINE CABLES AND THE LIKE IN THE SEA BED AS WELL AS SYSTEM OF SEA SWELL INDEPENDENT TOWED BODY AND MODULAR DEVICE CARRIER FOR THE ULTRA-HIGH RESOLUTION 3D MEASUREMENT OF SMALL STRUCTURES IN THE SEA BED | [2024/26] | Français: | EPROCÉDÉ DE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL SISMIQUE DE PETITS OBJETS, DE CÂBLES SOUS-MARINS ET ANALOGUES SUR LES FONDS MARINS, ET SYSTEME DE CORPS REMORQUÉ INDÉPENDANT DE LA HOULE ET SUPPORT D'APPAREIL MODULAIRE POUR REPÉRER EN 3D ULTRA-HAUTE DÉFINITION DE PETITES STRUCTURES SUR LES FONDS MARINS | [2024/26] |
Précédent [2020/41] | SEISMISCHES DREIDIMENSIONALES VERMESSUNGSVERFAHREN KLEINER OBJEKTE, SEEKABEL UND DERGLEICHEN IM MEERESBODEN, SEEGANGSUNABHÄNGIGER SCHLEPPKÖRPER FÜR DIE ULTRA-HOCHAUFLÖSENDE 3D VERMESSUNG KLEINER STRUKTUREN IM MEERESBODEN SOWIE MODULARER GERÄTETRÄGER ZUR DREIDIMENSIONALEN VERMESSUNG KLEINER OBJEKTE IM MEERESBODEN | ||
Précédent [2020/41] | SEISMIC THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT METHOD FOR SMALL OBJECTS, SUBMARINE CABLES AND THE LIKE IN THE SEA BED, SEA SWELL INDEPENDENT TOWED BODY FOR THE ULTRA-HIGH RESOLUTION 3D MEASUREMENT OF SMALL STRUCTURES IN THE SEA BED AND MODULAR DEVICE CARRIER FOR THE THREE-DIMENSIONAL MEASUREMENT OF SMALL OBJECTS IN THE SEA BED | ||
Précédent [2020/41] | PROCÉDÉ DE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL SISMIQUE DE PETITS OBJETS, DE CÂBLES SOUS-MARINS ET ANALOGUES SUR LES FONDS MARINS, CORPS REMORQUÉ INDÉPENDANT DE LA HOULE POUR REPÉRER EN 3D ULTRA-HAUTE DÉFINITION DE PETITES STRUCTURES SUR LES FONDS MARINS ET SUPPORT D'APPAREIL MODULAIRE POUR LE REPÉRAGE TRIDIMENSIONNEL DE PETITS OBJETS SUR LES FONDS MARINS | Entrée dans la phase régionale | 22.06.2020 | Taxe nationale de base payée | 22.06.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 22.06.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 19.06.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 22.06.2020 | Requête en examen déposée [2020/41] | 22.06.2020 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 13.09.2022 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.01.2023 | Réponse à une notification de la division dexamen | 11.06.2024 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | Taxes payées | Taxe annuelle | 22.06.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 17.11.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 | 17.11.2022 | Taxe annuelle Année du brevet 05 | 20.11.2023 | Taxe annuelle Année du brevet 06 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Citations: | Recherche | [I]US4924449 (GUIGNE JACQUES Y [CA]) [I] 1-11 * column 1, lines 43-59 * * column 2, line 62 - column 3, line 19 * * column 3, lines 53-56 * * column 7, line 65 - column 8, line 6 * * figure 1 *; | [A]US2005180260 (PLANKE SVERRE [NO], et al) [A] 1-11 * paragraphs [0013] - [0018] - [0 33] - [0037]; figures 1-2 *; | [DA]US2013258811 (GUIGNE JACQUES Y [CA], et al) [DA] 1-11* paragraphs [0033] - [0039] - [0 41] - [0045]; figure 1 * |