EP3668078 - MODULE DE CAMÉRA ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION, ET TERMINAL INTELLIGENT CORRESPONDANT [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | Aucune opposition formée dans le délai Statut actualisé le 12.05.2023 Base de données mise à jour au 20.09.2024 | |
Précédent | Le brevet a été délivré Statut actualisé le 03.06.2022 | ||
Précédent | La délivrance du brevet est envisagée Statut actualisé le 26.01.2022 | ||
Précédent | L'examen est en cours Statut actualisé le 15.04.2021 | ||
Précédent | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 15.05.2020 | ||
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 16.02.2019 | Dernier événement Tooltip | 19.07.2024 | Extinction du brevet dans un Etat contractant Nouvel/nouveaux État(s): BG | publié le 21.08.2024 [2024/34] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao, Zhejiang 315400 / CN | [2020/25] | Inventeur(s) | 01 /
WANG, Mingzhu c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | 02 /
ZHAO, Bojie c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | 03 /
MEI, Zhewen c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | 04 /
GUO, Nan c/o Ningbo Sunny Opotech Co., Ltd. 66-68 Shunyu Road Yuyao Ningbo Zhejiang 315400 / CN | [2020/25] | Mandataire(s) | Gong, Jinping CocreateIP Eggenfeldenerstraße 56 81929 München / DE | [2020/25] | Numéro de la demande, date de dépôt | 18843308.0 | 19.07.2018 | [2020/25] | WO2018CN96307 | Numéro de priorité, date | CN201710666721 | 07.08.2017 Format original publié: CN201710666721 | CN201720978352U | 07.08.2017 Format original publié: CN 201720978352 U | [2020/25] | Langue de dépôt | ZH | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2019029332 | Date: | 14.02.2019 | Langue: | ZH | [2019/07] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP3668078 | Date: | 17.06.2020 | Langue: | EN | [2020/25] | Type: | B1 Fascicule de brevet | N°: | EP3668078 | Date: | 06.07.2022 | Langue: | EN | [2022/27] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | CN | 14.02.2019 | Rapport (complémentaire) de recherche européenne - envoyé le: | EP | 20.05.2020 | Classification | IPC: | H04N5/225 | [2020/25] | CPC: |
H04N23/54 (EP,US);
H04N23/50 (KR);
H04N23/57 (EP,KR,US);
H04M1/0264 (US);
H05K1/02 (US);
H05K2201/10121 (US)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/25] | Etats autorisant lextension | BA | Pas encore payé | ME | Pas encore payé | État(s) autorisant la validation | KH | Pas encore payé | MA | Pas encore payé | MD | Pas encore payé | TN | Pas encore payé | Titre | Allemand: | KAMERAMODUL UND ZUGEHÖRIGES HERSTELLUNGSVERFAHREN, UND KORRESPONDIERENDES INTELLIGENTES ENDGERÄT | [2022/08] | Anglais: | CAMERA MODULE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR, AND CORRESPONDING INTELLIGENT TERMINAL | [2020/25] | Français: | MODULE DE CAMÉRA ET SON PROCÉDÉ DE FABRICATION, ET TERMINAL INTELLIGENT CORRESPONDANT | [2020/25] |
Précédent [2020/25] | KAMERAMODUL UND HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR UND ZUGEHÖRIGES INTELLIGENTES ENDGERÄT | Entrée dans la phase régionale | 27.02.2020 | Traduction produite | 27.02.2020 | Taxe nationale de base payée | 27.02.2020 | Taxe de recherche payée | 27.02.2020 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 27.02.2020 | Taxe d'examen payée | Procédure d'examen | 27.02.2020 | Requête en examen déposée [2020/25] | 16.12.2020 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | 14.04.2021 | Envoi d'une notification de la division d'examen (délai : M04) | 13.08.2021 | Réponse à une notification de la division dexamen | 27.01.2022 | Notification relative à l'intention de délivrer le brevet | 27.05.2022 | Taxe de délivrance payée | 27.05.2022 | Taxe publication/d‘impression payée | 27.05.2022 | Réception des traductions de la/des revendication(s) | Demande(s) divisionnaire(s) | EP22164915.5 / EP4047920 | Opposition(s) | 11.04.2023 | Aucune opposition formée dans le délai imparti [2023/24] | Taxes payées | Taxe annuelle | 27.02.2020 | Taxe annuelle Année du brevet 03 | 21.07.2021 | Taxe annuelle Année du brevet 04 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Extinctions durant la phase d’opposition Tooltip | HU | 19.07.2018 | AL | 06.07.2022 | AT | 06.07.2022 | BG | 06.07.2022 | CY | 06.07.2022 | CZ | 06.07.2022 | DK | 06.07.2022 | EE | 06.07.2022 | ES | 06.07.2022 | FI | 06.07.2022 | HR | 06.07.2022 | IT | 06.07.2022 | LT | 06.07.2022 | LV | 06.07.2022 | MC | 06.07.2022 | MK | 06.07.2022 | NL | 06.07.2022 | PL | 06.07.2022 | RO | 06.07.2022 | RS | 06.07.2022 | SE | 06.07.2022 | SI | 06.07.2022 | SK | 06.07.2022 | SM | 06.07.2022 | TR | 06.07.2022 | IE | 19.07.2022 | LU | 19.07.2022 | BE | 31.07.2022 | CH | 31.07.2022 | LI | 31.07.2022 | NO | 06.10.2022 | GR | 07.10.2022 | IS | 06.11.2022 | PT | 07.11.2022 | [2024/34] |
Précédent [2024/29] | HU | 19.07.2018 | |
AL | 06.07.2022 | ||
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
MK | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
TR | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2024/24] | HU | 19.07.2018 | |
AL | 06.07.2022 | ||
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
MK | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2024/23] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
MK | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2024/20] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CY | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2024/11] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
IT | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/37] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SI | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/33] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
IE | 19.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/29] | AL | 06.07.2022 | |
AT | 06.07.2022 | ||
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/26] | AT | 06.07.2022 | |
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
BE | 31.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/23] | AT | 06.07.2022 | |
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
EE | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SK | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/22] | AT | 06.07.2022 | |
CZ | 06.07.2022 | ||
DK | 06.07.2022 | ||
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
MC | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RO | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/21] | DK | 06.07.2022 | |
ES | 06.07.2022 | ||
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
LU | 19.07.2022 | ||
CH | 31.07.2022 | ||
LI | 31.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/20] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
SM | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/12] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
IS | 06.11.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/11] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
PL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/10] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
HR | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
GR | 07.10.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/09] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
LV | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
PT | 07.11.2022 | ||
Précédent [2023/08] | ES | 06.07.2022 | |
FI | 06.07.2022 | ||
LT | 06.07.2022 | ||
NL | 06.07.2022 | ||
RS | 06.07.2022 | ||
SE | 06.07.2022 | ||
NO | 06.10.2022 | ||
Précédent [2023/06] | NL | 06.07.2022 | Citations: | Recherche | [A]EP1494292 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]); | [XYI]US2005077458 (MA GUOLIN [US], et al); | [IY]CN105554352 (BEIJING XIAOMI TECH CO LTD); | [A]US2017214831 (HA TAE MIN [KR], et al) | Recherche internationale | [A]JP2013101799 (SMK KK); | [A]CN203734738U (BEIJING IRISKING CO LTD); | [A]CN104767916 (NANCHANG O FILM TECHNOLOGY CO, et al); | [A]CN104966724 (GALAXYCORE SHANGHAI LTD); | [A]CN106131383 (TRULY OPTO ELECTRONICS LTD ); | [A]CN206060925U (SHENZHEN IMAGING TECH CO LTD); | [PX]CN107277336 (NINGBO SUNNY OPTICAL TECH CO); | [PX]CN207304699U (NINGBO SUNNY OPTICAL TECH CO) | Examen | KR20060020279 | GB2438303 | KR20080019883 |